李木山
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李木山的職稱是監察人, 持有股份數是3000, 公司名稱是祥厚股份有限公司, 統一編號是23728974.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 祥厚股份有限公司 | 統一編號: 23728974 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 祥厚股份有限公司 | 統一編號: 23728974 |
[ 搜尋所有相關: 李木山 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 祥厚 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 祥厚 ...) | | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃運祥 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃運祥 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 黃運祥創作 | 出版機構: 黃運祥 | 版次: | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 148 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786260130275 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 李吉祥/厚工設計有限公司 | 桃園市 | 場域: 政府機構 | 臺灣桃園地方法院梯廳九樓左側 @ 文化部公共藝術 |
| 作者: 黃運祥創作 | 出版機構: 彰化生活美學館 | 版次: | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 72 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263950405 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市蘆洲區中路里和平路一一一巷一一號 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃運祥 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃運祥 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 黃運祥創作 | 出版機構: 黃運祥 | 版次: | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 148 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786260130275 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
李吉祥/厚工設計有限公司 | 桃園市 | 場域: 政府機構 | 臺灣桃園地方法院梯廳九樓左側 @ 文化部公共藝術 |
作者: 黃運祥創作 | 出版機構: 彰化生活美學館 | 版次: | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 72 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263950405 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市蘆洲區中路里和平路一一一巷一一號 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 祥厚 ... ]
根據姓名 李木山 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 李木山 ...) | 證券代號: 8710 | 電話: 02-27629288 | 行政部門地址: 台北市北投區石牌路一段88號3樓部分 | 營業廳: 台北市民生東路5段165號地下之2 @ 證券商基本資料 |
| 電話: 02-29713311 | 總機構代號: S980000 | 機構代號: S989V00 | 負責人: 李木山 | 地址: 241新北市三重區正義北路195號2樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50200000 | 所代表法人: 陽信商業銀行股份有限公司 | 陽信證券股份有限公司 | 統一編號: 16436873 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 普羅興業股份有限公司 | 統一編號: 23149948 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 鎮洲工業股份有限公司 | 統一編號: 86234533 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鎮寶工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
證券代號: 8710 | 電話: 02-27629288 | 行政部門地址: 台北市北投區石牌路一段88號3樓部分 | 營業廳: 台北市民生東路5段165號地下之2 @ 證券商基本資料 |
電話: 02-29713311 | 總機構代號: S980000 | 機構代號: S989V00 | 負責人: 李木山 | 地址: 241新北市三重區正義北路195號2樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50200000 | 所代表法人: 陽信商業銀行股份有限公司 | 陽信證券股份有限公司 | 統一編號: 16436873 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 普羅興業股份有限公司 | 統一編號: 23149948 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 鎮洲工業股份有限公司 | 統一編號: 86234533 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鎮寶工業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李木山 ... ]
祥厚企業有限公司 | 地址: 台北市大同區民樂街19號2樓 | 電話: 02-2559-1598 |
祥厚工業股份有限公司 | 地址: 新北市蘆洲區和平路111巷11號2樓 | 電話: 02-2283-3653 |
祥厚工業股份有限公司 | 地址: 新北市蘆洲區和平路111巷11號 | 電話: 02-2282-1129 |
名稱 祥厚 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 祥厚)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
祥厚工業股份有限公司 新北市蘆洲區和平路111巷11號 | 簡志龍 | 84959878 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-17) |
祥厚企業有限公司 臺北市大同區貴德街36巷2號1樓 | | 16788784 | 解散 (098年12月29日 府產業商字 第09892076400號) |
祥厚股份有限公司 臺北市大安區羅斯福路二段41號7樓 | | 23728974 | 撤銷 |
祥厚商行 基隆市中正區義一路四三號四樓之二 | 李文全 | 76666645 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
祥厚工業股份有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區和平路111巷11號 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 84959878 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-17) |
祥厚企業有限公司 登記地址: 臺北市大同區貴德街36巷2號1樓 | 統編: 16788784 | 解散 (098年12月29日 府產業商字 第09892076400號) |
祥厚股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區羅斯福路二段41號7樓 | 統編: 23728974 | 撤銷 |
祥厚商行 登記地址: 基隆市中正區義一路四三號四樓之二 | 負責人: 李文全 | 統編: 76666645 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
姓名 李木山 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李木山)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陽信證券股份有限公司 臺北市松山區民生東路5段165號地下之2 | 李木山 | 16436873 | 核准設立 |
蘭中花理容院 新北市新莊區中山路3段563號︵1樓︶ | 李木山 | 19439348 | 廢止 - 獨資 |
寶來證券股份有限公司復興分公司 臺北市中山區復興北路420號3樓、5樓 | 李木山 | 86379143 | 廢止 |
鈺山房屋仲介商社 嘉義市西區保安里竹圍一路145號一樓 | 李木山 | 93940751 | 核准設立 - 獨資 |
銀虹理髮廳 臺北市中正區昆明街96巷15號1樓 | 李木山 | 01078666 | 撤銷 - 獨資 |
千輝商店 臺北市萬華區西寧南路79號1樓 | 李木山 | 01109204 | 歇業 - 獨資 |
明群理髮廳 臺北市中正區中華路2段451號1樓 | 李木山 | 01497274 | 撤銷 - 獨資 |
宇輝實業社 新北市三重區興華街130號 | 李木山 | 17287540 | 歇業 - 獨資 |
陽信證券股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路5段165號地下之2 | 負責人: 李木山 | 統編: 16436873 | 核准設立 |
蘭中花理容院 登記地址: 新北市新莊區中山路3段563號︵1樓︶ | 負責人: 李木山 | 統編: 19439348 | 廢止 - 獨資 |
寶來證券股份有限公司復興分公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路420號3樓、5樓 | 負責人: 李木山 | 統編: 86379143 | 廢止 |
鈺山房屋仲介商社 登記地址: 嘉義市西區保安里竹圍一路145號一樓 | 負責人: 李木山 | 統編: 93940751 | 核准設立 - 獨資 |
銀虹理髮廳 登記地址: 臺北市中正區昆明街96巷15號1樓 | 負責人: 李木山 | 統編: 01078666 | 撤銷 - 獨資 |
千輝商店 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路79號1樓 | 負責人: 李木山 | 統編: 01109204 | 歇業 - 獨資 |
明群理髮廳 登記地址: 臺北市中正區中華路2段451號1樓 | 負責人: 李木山 | 統編: 01497274 | 撤銷 - 獨資 |
宇輝實業社 登記地址: 新北市三重區興華街130號 | 負責人: 李木山 | 統編: 17287540 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李木山 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
|