李明憲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李明憲的職稱是監察人, 持有股份數是60000, 公司名稱是祥惠實業股份有限公司, 統一編號是23742321.
| 公司名稱: 祥惠實業股份有限公司 | 到職日期: 0790503 | 統一編號: 23742321 |
公司名稱: 祥惠實業股份有限公司 | 到職日期: 0790503 | 統一編號: 23742321 |
[ 搜尋所有相關: 李明憲 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 祥惠實業 資料。
[ 搜尋所有 祥惠實業 ... ]
根據姓名 李明憲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李明憲 ...) | 邱泰洋/日月雕塑有限公司 | 南投縣 | 場域: 政府機構 | 內政部消防署訓練中心A5 綜合大樓外後方綠地 @ 文化部公共藝術 |
| 姓名: 李明憲 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺南市歸仁區中山路二段3號 @ 地政士開業資料 |
| 作者: 李明憲;李明憲 編著 | 類型: 圖書 | 版本: 初版 | 出版項: 高雄市 : 人生, 民86 | ISBN: 9579936447 (平裝) : NT$120 @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
| 作者: 李明憲作 | 出版機構: 李明憲 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 188 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-6805-1 (平裝, NT$500, 188面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| OID: 2.16.886.110.90030.100774 | 電話: 03-3321598 | 地址: 桃園市桃園區縣府路116號4樓之2 | DN: o=李明憲建築師事務所,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| (中華民國)簡君惠、李明憲、江志正、魏炎順、吳俊奇、張森洋、林岑蔚 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)簡君惠、李明憲、江志正、魏炎順、吳俊奇、張森洋、林岑蔚 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 林文海 Wen-Hai Li | 臺中市 | 場域: 其他 | 414臺中市烏日區光日路123號 面臨光日路之戶外空間以及大樓外牆 @ 文化部公共藝術 |
邱泰洋/日月雕塑有限公司 | 南投縣 | 場域: 政府機構 | 內政部消防署訓練中心A5 綜合大樓外後方綠地 @ 文化部公共藝術 |
姓名: 李明憲 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺南市歸仁區中山路二段3號 @ 地政士開業資料 |
作者: 李明憲;李明憲 編著 | 類型: 圖書 | 版本: 初版 | 出版項: 高雄市 : 人生, 民86 | ISBN: 9579936447 (平裝) : NT$120 @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
作者: 李明憲作 | 出版機構: 李明憲 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 188 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-43-6805-1 (平裝, NT$500, 188面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
OID: 2.16.886.110.90030.100774 | 電話: 03-3321598 | 地址: 桃園市桃園區縣府路116號4樓之2 | DN: o=李明憲建築師事務所,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)簡君惠、李明憲、江志正、魏炎順、吳俊奇、張森洋、林岑蔚 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)簡君惠、李明憲、江志正、魏炎順、吳俊奇、張森洋、林岑蔚 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
林文海 Wen-Hai Li | 臺中市 | 場域: 其他 | 414臺中市烏日區光日路123號 面臨光日路之戶外空間以及大樓外牆 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 李明憲 ... ]
名稱 祥惠實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 祥惠實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
祥惠實業股份有限公司 臺北市松山區南京東路4段56號10樓A室 | | 23742321 | 撤銷 (文號: 1992-9-29 建一字 第56883號) |
祥惠實業股份有限公司 新竹縣竹北鄉斗崙村福興路898巷2號 | | 47199501 | 撤銷 |
祥惠實業股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段56號10樓A室 | 統編: 23742321 | 撤銷 (文號: 1992-9-29 建一字 第56883號) |
祥惠實業股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北鄉斗崙村福興路898巷2號 | 統編: 47199501 | 撤銷 |
姓名 李明憲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李明憲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李小明東區小食企業社 新竹市東區高峰里高翠路351號一樓 | 李明憲 | 92549595 | 核准設立 - 獨資 |
迦憲企業社 臺南市山上區明和里北勢洲77號1樓 | 李明憲 | 40895095 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050876624) |
老李子美食坊 高雄市左營區果峰街12巷26號5樓之2 | 李明憲 | 94617963 | 核准設立 - 獨資 |
多智股份有限公司 新北市中和區中山路2段371號5樓 | 李明憲 | 12829089 | 核准設立 |
晨永昕綠能科技有限公司 臺東縣臺東市豐樂里正氣北路350巷23號1樓 | 李明憲 | 42968489 | 核准設立 |
人生書局 高雄市鹽埕區光明里新樂街145號 | 李明憲 | 79002501 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961718100) |
明谷工業社 臺中市太平區宜欣里富平路13巷4號1樓 | 李明憲 | 88519227 | 核准設立 - 獨資 |
百善文創有限公司 高雄市鳳山區北維街41號1樓 | 李明憲 | 24677164 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-22) |
李小明東區小食企業社 登記地址: 新竹市東區高峰里高翠路351號一樓 | 負責人: 李明憲 | 統編: 92549595 | 核准設立 - 獨資 |
迦憲企業社 登記地址: 臺南市山上區明和里北勢洲77號1樓 | 負責人: 李明憲 | 統編: 40895095 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050876624) |
老李子美食坊 登記地址: 高雄市左營區果峰街12巷26號5樓之2 | 負責人: 李明憲 | 統編: 94617963 | 核准設立 - 獨資 |
多智股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中山路2段371號5樓 | 負責人: 李明憲 | 統編: 12829089 | 核准設立 |
晨永昕綠能科技有限公司 登記地址: 臺東縣臺東市豐樂里正氣北路350巷23號1樓 | 負責人: 李明憲 | 統編: 42968489 | 核准設立 |
人生書局 登記地址: 高雄市鹽埕區光明里新樂街145號 | 負責人: 李明憲 | 統編: 79002501 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961718100) |
明谷工業社 登記地址: 臺中市太平區宜欣里富平路13巷4號1樓 | 負責人: 李明憲 | 統編: 88519227 | 核准設立 - 獨資 |
百善文創有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區北維街41號1樓 | 負責人: 李明憲 | 統編: 24677164 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-22) |
[ 查詢所有 李明憲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 裕華蔴袋澱粉有限公司 | 統一編號: 00657391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 信豐氧氣有限公司 | 統一編號: 00657420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 台灣凡而有限公司 | 統一編號: 00657603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: 惠恩管理顧問有限公司 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00657619 |
|