蔡慧玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡慧玲的職稱是監察人, 持有股份數是200000, 公司名稱是英技股份有限公司, 統一編號是23746662.
根據名稱 英技 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 英技 ...) | 資料集識別碼: 32500 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-18 15:16:11 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;XML;ZIP;ZIP;XML;XML;XML;ZIP;XML;XML;ZIP;XML;XML;XML | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-... | 提供機關: 經濟部智慧財產局 | 服務分類: 開創事業 | 資料集描述: 為收錄各領域之專利技術名詞,經濟部智慧財產局依IPC八個部別分類,包含國教院,智慧局,工研院,中研院...等資料源之中英技術名詞,另包含其關聯字詞及簡體中文之大陸用語 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 機關電話: 07-7811151 | 機關地址: 高雄縣大寮鄉進學路一五一號 | 機關層級: 3 | 機關英文名稱: @ 行政院所屬中央及地方機關代碼 |
| 機關電話: 07-7811151 | 機關地址: 高雄縣大寮鄉進學路一五一號 | 機關層級: 3 | 機關英文名稱: @ 行政院所屬中央及地方機關代碼 |
| 建議譯寫方式: Fuying Institute of Technology | 類別: 具有地標意義公共設施 | 高雄市 | 大寮區 @ 地名譯寫資料 |
資料集識別碼: 32500 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-18 15:16:11 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: ZIP;ZIP;ZIP;ZIP;XML;ZIP;ZIP;XML;XML;XML;ZIP;XML;XML;ZIP;XML;XML;XML | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-... | 提供機關: 經濟部智慧財產局 | 服務分類: 開創事業 | 資料集描述: 為收錄各領域之專利技術名詞,經濟部智慧財產局依IPC八個部別分類,包含國教院,智慧局,工研院,中研院...等資料源之中英技術名詞,另包含其關聯字詞及簡體中文之大陸用語 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
機關電話: 07-7811151 | 機關地址: 高雄縣大寮鄉進學路一五一號 | 機關層級: 3 | 機關英文名稱: @ 行政院所屬中央及地方機關代碼 |
機關電話: 07-7811151 | 機關地址: 高雄縣大寮鄉進學路一五一號 | 機關層級: 3 | 機關英文名稱: @ 行政院所屬中央及地方機關代碼 |
建議譯寫方式: Fuying Institute of Technology | 類別: 具有地標意義公共設施 | 高雄市 | 大寮區 @ 地名譯寫資料 |
[ 搜尋所有 英技 ... ]
根據姓名 蔡慧玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡慧玲 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 六玄實業股份有限公司 | 統一編號: 84327938 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 六玄實業股份有限公司 | 統一編號: 84327938 @ 董監事資料集 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 蔡慧玲 ... ]
名稱 英技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 英技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東英技研社 臺中市東區十甲里東英八街29號1樓 | 李上意 | 72316751 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110871681) |
東英技研社 臺中市東區十甲里東英八街29號1樓 | 李上意 | 92295184 | 核准設立 - 獨資 |
茂英技術行 嘉義市西區車店里建成街128巷118號 | 溫英見 | 76832807 | 歇業 - 獨資 |
菁英技術服務社 臺北市松山區福德街300巷43弄13號3樓 | 吳寶貴 | 20879998 | 歇業 - 獨資 |
茂英技術行 嘉義市西區車店里興業路809―7號1樓 | 劉素美 | 06254472 | 核准設立 - 獨資 |
英技資訊行 高雄市三民區安生里十全1路62號 | 張李月娥 | 15613822 | 歇業 - 獨資 |
私立群英技藝短期補習班 宜蘭縣羅東鎮東安里中山路二段五0六號二樓 | 林佑澤 | 17133617 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040903972) |
英技企業有限公司 臺中市南區復興路二段九九巷一六弄二二號二樓之四 | | 23377533 | 撤銷 (文號: 1997-3-31 建三管字 第086402465號) |
東英技研社 登記地址: 臺中市東區十甲里東英八街29號1樓 | 負責人: 李上意 | 統編: 72316751 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110871681) |
東英技研社 登記地址: 臺中市東區十甲里東英八街29號1樓 | 負責人: 李上意 | 統編: 92295184 | 核准設立 - 獨資 |
茂英技術行 登記地址: 嘉義市西區車店里建成街128巷118號 | 負責人: 溫英見 | 統編: 76832807 | 歇業 - 獨資 |
菁英技術服務社 登記地址: 臺北市松山區福德街300巷43弄13號3樓 | 負責人: 吳寶貴 | 統編: 20879998 | 歇業 - 獨資 |
茂英技術行 登記地址: 嘉義市西區車店里興業路809―7號1樓 | 負責人: 劉素美 | 統編: 06254472 | 核准設立 - 獨資 |
英技資訊行 登記地址: 高雄市三民區安生里十全1路62號 | 負責人: 張李月娥 | 統編: 15613822 | 歇業 - 獨資 |
私立群英技藝短期補習班 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮東安里中山路二段五0六號二樓 | 負責人: 林佑澤 | 統編: 17133617 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040903972) |
英技企業有限公司 登記地址: 臺中市南區復興路二段九九巷一六弄二二號二樓之四 | 統編: 23377533 | 撤銷 (文號: 1997-3-31 建三管字 第086402465號) |
[ 查詢所有 英技 ... ]
姓名 蔡慧玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡慧玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玲玲服飾 新竹市北區境福里中正路452巷1之2號二樓 | 蔡慧玲 | 85278738 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002499) |
万邦生物科技股份有限公司 臺北市松山區民生東路5段206號9樓之3 | 蔡慧玲 | 80545285 | 核准設立 |
安信資產管理股份有限公司 臺北市大同區甘谷街26號5樓 | 蔡慧玲 | 80675744 | 核准設立 |
騰龍生物科技有限公司 彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷116號 | 黃蔡慧玲 | 90282705 | 核准設立 |
沅志電氣有限公司 臺北市中正區市民大道3段8號5樓585室 | 蔡慧玲 | 12380455 | 核准設立 |
旅盛行停車場 臺中市豐原區豐西里忠孝街105巷70號一樓 | 蔡慧玲 | 13816077 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108608178) |
韓邑小吃店 臺北市大安區忠孝東路4段223巷26號1樓 | 蔡慧玲 | 17270858 | 歇業 - 獨資 |
詩威特美容材料行 高雄市鳳山區興仁里五甲一路206號一樓 | 蔡慧玲 | 19671555 | 歇業 - 獨資 |
玲玲服飾 登記地址: 新竹市北區境福里中正路452巷1之2號二樓 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 85278738 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080002499) |
万邦生物科技股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路5段206號9樓之3 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 80545285 | 核准設立 |
安信資產管理股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區甘谷街26號5樓 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 80675744 | 核准設立 |
騰龍生物科技有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉白沙村田墘巷116號 | 負責人: 黃蔡慧玲 | 統編: 90282705 | 核准設立 |
沅志電氣有限公司 登記地址: 臺北市中正區市民大道3段8號5樓585室 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 12380455 | 核准設立 |
旅盛行停車場 登記地址: 臺中市豐原區豐西里忠孝街105巷70號一樓 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 13816077 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108608178) |
韓邑小吃店 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段223巷26號1樓 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 17270858 | 歇業 - 獨資 |
詩威特美容材料行 登記地址: 高雄市鳳山區興仁里五甲一路206號一樓 | 負責人: 蔡慧玲 | 統編: 19671555 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡慧玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
|