陳淑華 - 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署 姓名陳淑華 的職稱是監察人 , 持有股份數是452 , 公司名稱是天喜旅行社股份有限公司 , 統一編號是23754374 .
公司名稱: 天喜旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0870730 | 統一編號: 23754374
公司名稱: 天喜旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0870730 | 統一編號: 23754374
[ 搜尋所有相關: 陳淑華 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 天喜旅行社 資料。
[ 搜尋所有 天喜旅行社 ... ]
根據姓名 陳淑華 找到的相關資料 (以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳淑華 ...)(中華民國)丁右尉;(中華民國)王揚舜;(中華民國)何堯智;(中華民國)宋佳晏;(中華民國)李奇茂;(中華民國)李炘明;(中華民國)李轂摩;(中華民國)周瑛;(中華民國)金勤伯;(中華民國)林進忠;(... | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊:
@ 展覽資訊 (中華民國)丁右尉;(中華民國)王揚舜;(中華民國)何堯智;(中華民國)宋佳晏;(中華民國)李奇茂;(中華民國)李炘明;(中華民國)李轂摩;(中華民國)周瑛;(中華民國)金勤伯;(中華民國)林進忠;(... | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊:
@ 藝文活動-所有類別 姓名: 陳淑華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-25079697 | 臺北市中山區長安東路2段131號
@ 地政士開業資料 事務所名稱: 吳陳淑華記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板橋區新海里新海路385巷34弄8號 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0804號
@ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 作者: 陳淑華文; 陳銘竹圖 | 出版機構: 華人國際 | 版次: | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 幼兒(3-6歲) | 頁數: 36 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267559024
@ 臺灣出版新書預告書訊 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 84519197 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區大華里頂湖一街21號
@ 登記工廠名錄 作者: 陳淑華 | 指導教授: 陳偉星 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): A Study of Relationship between Emotional Labor and Job Fatigue of Elementary School Faculty | 系所名稱: 工業工程與管理學系 | 學校名稱: 大葉大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 陳政蔚 | 指導教授: 陳淑華 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): Productive Government Expenditure Financing in a Two-Sector Model of Endogenous Growth | 系所名稱: 經濟學系 | 學校名稱: 國立臺北大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統
(中華民國)丁右尉;(中華民國)王揚舜;(中華民國)何堯智;(中華民國)宋佳晏;(中華民國)李奇茂;(中華民國)李炘明;(中華民國)李轂摩;(中華民國)周瑛;(中華民國)金勤伯;(中華民國)林進忠;(... | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊:
@ 展覽資訊 (中華民國)丁右尉;(中華民國)王揚舜;(中華民國)何堯智;(中華民國)宋佳晏;(中華民國)李奇茂;(中華民國)李炘明;(中華民國)李轂摩;(中華民國)周瑛;(中華民國)金勤伯;(中華民國)林進忠;(... | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊:
@ 藝文活動-所有類別 姓名: 陳淑華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-25079697 | 臺北市中山區長安東路2段131號
@ 地政士開業資料 事務所名稱: 吳陳淑華記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板橋區新海里新海路385巷34弄8號 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0804號
@ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 作者: 陳淑華文; 陳銘竹圖 | 出版機構: 華人國際 | 版次: | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 幼兒(3-6歲) | 頁數: 36 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267559024
@ 臺灣出版新書預告書訊 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 84519197 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區大華里頂湖一街21號
@ 登記工廠名錄 作者: 陳淑華 | 指導教授: 陳偉星 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): A Study of Relationship between Emotional Labor and Job Fatigue of Elementary School Faculty | 系所名稱: 工業工程與管理學系 | 學校名稱: 大葉大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 陳政蔚 | 指導教授: 陳淑華 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): Productive Government Expenditure Financing in a Two-Sector Model of Endogenous Growth | 系所名稱: 經濟學系 | 學校名稱: 國立臺北大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統
[ 搜尋所有 陳淑華 ... ]
名稱 天喜旅行社 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 天喜旅行社 )
天喜旅行社股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區衡陽路7號13樓 | 統編: 23754374 | 廢止 (103年10月31日 府產業商字 第10389705400號)
天喜旅行社股份有限公司花蓮分公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市明心街2號1樓 | 負責人: 郭冠茵 | 統編: 13083159 | 廢止
天喜旅行社股份有限公司台中分公司 登記地址: 臺中市南屯區文心路1段324號14樓之2 | 負責人: 薛莉霖 | 統編: 70387673 | 廢止
天喜旅行社股份有限公司高雄分公司 登記地址: 高雄市前鎮區中山二路91號17樓之3 | 負責人: 李王信文 | 統編: 86736753 | 廢止
姓名 陳淑華 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳淑華 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 淑樺特易購生物科技有限公司 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 陳淑華 28853562 解散 (核准解散日期: 2024-05-23) 淑華水產行 臺南市將軍區鯤鯓里鯤鯓226之23號1樓 陳淑華 40719921 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030652929) 淑樺企業社 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 陳淑華 42290311 歇業/撤銷 - 合夥 淑華獸肉號 雲林縣水林鄉水南村水林路二六九號 洪陳淑華 64888881 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110041292) 淑樺實業社 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 陳淑華 88156554 核准設立 - 獨資 淑華商店 雲林縣斗六市林頭里榮譽路八二號一樓 陳淑華 92820595 核准設立 - 獨資 淑華美容院 南投縣南投市仁和里民權街九二巷一一號一樓 楊陳淑華 06095284 歇業 - 獨資 淑華美容工作室 新竹縣竹北市北崙里光明三路98號1樓 陳淑華 14810760 歇業 - 獨資
淑樺特易購生物科技有限公司 登記地址: 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 28853562 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-23)
淑華水產行 登記地址: 臺南市將軍區鯤鯓里鯤鯓226之23號1樓 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 40719921 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030652929)
淑樺企業社 登記地址: 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 42290311 | 歇業/撤銷 - 合夥
淑華獸肉號 登記地址: 雲林縣水林鄉水南村水林路二六九號 | 負責人: 洪陳淑華 | 統編: 64888881 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110041292)
淑樺實業社 登記地址: 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 88156554 | 核准設立 - 獨資
淑華商店 登記地址: 雲林縣斗六市林頭里榮譽路八二號一樓 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 92820595 | 核准設立 - 獨資
淑華美容院 登記地址: 南投縣南投市仁和里民權街九二巷一一號一樓 | 負責人: 楊陳淑華 | 統編: 06095284 | 歇業 - 獨資
淑華美容工作室 登記地址: 新竹縣竹北市北崙里光明三路98號1樓 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 14810760 | 歇業 - 獨資
[ 查詢所有 陳淑華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122
|