林守仁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林守仁的職稱是監察人, 持有股份數是80, 公司名稱是鴻財源視唱歌城股份有限公司, 統一編號是23777427.
無其他 鴻財源視唱歌城 資料。
[ 搜尋所有 鴻財源視唱歌城 ... ]
根據姓名 林守仁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林守仁 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 仁惠貿易股份有限公司 | 統一編號: 79800385 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 116375 | 所代表法人: | 林姓實業股份有限公司 | 統一編號: 04470860 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 林大成股份有限公司 | 統一編號: 22611650 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 億泰汽車材料有限公司 | 統一編號: 04397849 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 仁惠貿易股份有限公司 | 統一編號: 79800385 @ 董監事資料集 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 116375 | 所代表法人: | 林姓實業股份有限公司 | 統一編號: 04470860 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 490 | 所代表法人: | 林大成股份有限公司 | 統一編號: 22611650 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/04/12 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 06-7222955 | 機構負責人姓名: 林守仁 | 機構代碼: A11400022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺南市佳里區佳南路799號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 億泰汽車材料有限公司 | 統一編號: 04397849 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林守仁 ... ]
名稱 鴻財源視唱歌城 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鴻財源視唱歌城)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鴻財源視唱歌城股份有限公司 新北市永和區永和路二段一一六號三樓 | | 23777427 | 撤銷 (文號: 1991-10-4 建三癸字 第080352259號) |
鴻財源視唱歌城股份有限公司 登記地址: 新北市永和區永和路二段一一六號三樓 | 統編: 23777427 | 撤銷 (文號: 1991-10-4 建三癸字 第080352259號) |
姓名 林守仁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林守仁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
俊仁企業行 高雄市楠梓區加昌路209號1樓 | 林守仁 | 88003376 | 核准設立 - 獨資 |
光鋒企業社 花蓮縣秀林鄉秀林村二四號 | 林守仁 | 76959500 | 核准設立 - 獨資 |
金源山銀樓 雲林縣口湖鄉梧南村光明路八四號一樓 | 林守仁 | 64887530 | 歇業 - 獨資 |
全紘機車材料行 臺北市內湖區金湖路8號 | 林守仁 | 01599363 | 歇業 - 獨資 |
億泰汽車材料有限公司 臺北市松山區健康路232號1樓 | 林守仁 | 04397849 | 核准設立 |
君懋投資事業有限公司 臺北市松山區光復北路100巷11號1樓 | 林守仁 | 24744425 | 核准設立 |
日紅玉有限公司 嘉義縣竹崎鄉鹿滿村9鄰水景頭13號2樓 | 林守仁 | 25070657 | 核准設立 |
聖暘彩色製版有限公司 新北市中和區中山路2段366巷21號 | 林守仁 | 28778353 | 核准設立 |
俊仁企業行 登記地址: 高雄市楠梓區加昌路209號1樓 | 負責人: 林守仁 | 統編: 88003376 | 核准設立 - 獨資 |
光鋒企業社 登記地址: 花蓮縣秀林鄉秀林村二四號 | 負責人: 林守仁 | 統編: 76959500 | 核准設立 - 獨資 |
金源山銀樓 登記地址: 雲林縣口湖鄉梧南村光明路八四號一樓 | 負責人: 林守仁 | 統編: 64887530 | 歇業 - 獨資 |
全紘機車材料行 登記地址: 臺北市內湖區金湖路8號 | 負責人: 林守仁 | 統編: 01599363 | 歇業 - 獨資 |
億泰汽車材料有限公司 登記地址: 臺北市松山區健康路232號1樓 | 負責人: 林守仁 | 統編: 04397849 | 核准設立 |
君懋投資事業有限公司 登記地址: 臺北市松山區光復北路100巷11號1樓 | 負責人: 林守仁 | 統編: 24744425 | 核准設立 |
日紅玉有限公司 登記地址: 嘉義縣竹崎鄉鹿滿村9鄰水景頭13號2樓 | 負責人: 林守仁 | 統編: 25070657 | 核准設立 |
聖暘彩色製版有限公司 登記地址: 新北市中和區中山路2段366巷21號 | 負責人: 林守仁 | 統編: 28778353 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林守仁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
|