張淑蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張淑蘭的職稱是董事, 持有股份數是9300000, 公司名稱是恆久彩色印刷製版有限公司, 統一編號是23781652.
| 統一編號: 23781652 | 電話號碼: 02-29878868 | 新北市三重區國道路1段58巷17號3樓 |
統一編號: 23781652 | 電話號碼: 02-29878868 | 新北市三重區國道路1段58巷17號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 張淑蘭 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市三重區永發里國道路1段58巷17號3樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 16印刷及資料儲存媒體複製業 | 廠址: 新北市三重區永發里國道路1段58巷17號3樓 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 160印刷及資料儲存媒體複製 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 恆久彩色印刷製版 ... ]
根據姓名 張淑蘭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張淑蘭 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 80207448 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區光華里大興17街33號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 80207448 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區光華里大興17街33號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 張淑蘭 ... ]
名稱 恆久彩色印刷製版 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 恆久彩色印刷製版)
恆久彩色印刷製版有限公司 登記地址: 新北市三重區國道路1段58巷17號3樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 23781652 | 核准設立 |
姓名 張淑蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張淑蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昕蘭實業有限公司 宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路338之2號1樓 | 張淑蘭 | 42573731 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-19) |
昕蘭小館 宜蘭縣羅東鎮國華里公正路563號一樓 | 張淑蘭 | 49800079 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050901866) |
楓喬百貨行 新北市蘆洲區成?2路86號?0樓 | 張淑蘭 | 02184861 | 核准設立 - 獨資 |
招財行 高雄市路竹區文南里中華路230號 | 張淑蘭 | 07920930 | 歇業 - 獨資 |
飛輪自行車生活館 屏東縣內埔鄉豐田村中正路363號一樓 | 張淑蘭 | 10472871 | 歇業 - 獨資 |
新雙園傢俱行 屏東縣新園鄉鹽埔村鹽洲路三九0巷一0號一樓 | 張淑蘭 | 13612411 | 歇業 - 獨資 |
招財行 高雄市路竹區文南里中華路461號 | 張淑蘭 | 18007429 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561375800) |
豐鼎工程行 臺中市北區淡溝里英才路381之4號五樓 | 張淑蘭 | 18366732 | 撤銷 - 獨資 |
昕蘭實業有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路338之2號1樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 42573731 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-19) |
昕蘭小館 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮國華里公正路563號一樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 49800079 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050901866) |
楓喬百貨行 登記地址: 新北市蘆洲區成?2路86號?0樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 02184861 | 核准設立 - 獨資 |
招財行 登記地址: 高雄市路竹區文南里中華路230號 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 07920930 | 歇業 - 獨資 |
飛輪自行車生活館 登記地址: 屏東縣內埔鄉豐田村中正路363號一樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 10472871 | 歇業 - 獨資 |
新雙園傢俱行 登記地址: 屏東縣新園鄉鹽埔村鹽洲路三九0巷一0號一樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 13612411 | 歇業 - 獨資 |
招財行 登記地址: 高雄市路竹區文南里中華路461號 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 18007429 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561375800) |
豐鼎工程行 登記地址: 臺中市北區淡溝里英才路381之4號五樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 18366732 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 張淑蘭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
|