黃美貴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃美貴的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是至興有限公司, 統一編號是23791981.
根據名稱 至興 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 至興 ...) | 開放時間: 09:00-12:00;13:00-18:00(週一公休) | | 電話: 886-7-6989090 | 地址: 高雄市852茄萣區民生路226號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: (04)22222749 | 門票/收費: | 地址: 興中街119號 | 中區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
| 地址: 文山區辛亥路四段101巷85-8號B1 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 東至:萬美街二段與萬美里為鄰
西至:興德路62巷與興光里相接
南至:辛亥路四段與興泰里為界
北至:辛亥隧道山區與大安區毗鄰
本里原屬台北市景美區興得里;70年行政區域調整將本里劃出,7... | 經度座標: 121.565426 | 緯度座標: 25.0329636 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
| 開放時間: ■週一至週五 9:30-10:30、13:30-15:30提供團體預約導覽服務■餐廳營業時間為11:00-21:00■戶外場域全天開放 | | 電話: 886-3-2630264 | 地址: 桃園市333龜山區龜山工業區興邦路35號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 活動類別: 遊行 | 活動開始時間: 2019/05/25 13:00 | 活動結束時間: 2019/05/25 19:00 | 主管機關: 宜蘭縣政府警察局羅東分局 @ 集會遊行資訊 |
| (中華民國)國立故宮博物院 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
| (中華民國)國立故宮博物院 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| 地址: 文山區辛亥路四段166巷17號1樓 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: http://tw.myblog.yahoo.com/jwJ4dJZweYFRGlZKc39mDvgCU-
本里原屬台北景美區興旺里;70年行政區域調整將本里劃出,79年台北市行政區域調整併為文山區... | 經度座標: 121.565426 | 緯度座標: 25.0329636 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
開放時間: 09:00-12:00;13:00-18:00(週一公休) | | 電話: 886-7-6989090 | 地址: 高雄市852茄萣區民生路226號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
電話: (04)22222749 | 門票/收費: | 地址: 興中街119號 | 中區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
地址: 文山區辛亥路四段101巷85-8號B1 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 東至:萬美街二段與萬美里為鄰
西至:興德路62巷與興光里相接
南至:辛亥路四段與興泰里為界
北至:辛亥隧道山區與大安區毗鄰
本里原屬台北市景美區興得里;70年行政區域調整將本里劃出,7... | 經度座標: 121.565426 | 緯度座標: 25.0329636 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
開放時間: ■週一至週五 9:30-10:30、13:30-15:30提供團體預約導覽服務■餐廳營業時間為11:00-21:00■戶外場域全天開放 | | 電話: 886-3-2630264 | 地址: 桃園市333龜山區龜山工業區興邦路35號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
活動類別: 遊行 | 活動開始時間: 2019/05/25 13:00 | 活動結束時間: 2019/05/25 19:00 | 主管機關: 宜蘭縣政府警察局羅東分局 @ 集會遊行資訊 |
(中華民國)國立故宮博物院 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
(中華民國)國立故宮博物院 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
地址: 文山區辛亥路四段166巷17號1樓 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: http://tw.myblog.yahoo.com/jwJ4dJZweYFRGlZKc39mDvgCU-
本里原屬台北景美區興旺里;70年行政區域調整將本里劃出,79年台北市行政區域調整併為文山區... | 經度座標: 121.565426 | 緯度座標: 25.0329636 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
[ 搜尋所有 至興 ... ]
根據姓名 黃美貴 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 黃美貴 ...) | 產品中類: | 廠址: 新北市土城區中央路三段一八四巷四號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3050 | 所代表法人: | 金鑽工業針股份有限公司 | 統一編號: 01865777 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 成都大飯店股份有限公司 | 統一編號: 04558921 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 虎德電子工業股份有限公司 | 統一編號: 22279598 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 九福機電有限公司 | 統一編號: 28952036 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 安哲股份有限公司 | 統一編號: 52715180 @ 董監事資料集 |
產品中類: | 廠址: 新北市土城區中央路三段一八四巷四號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3050 | 所代表法人: | 金鑽工業針股份有限公司 | 統一編號: 01865777 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 成都大飯店股份有限公司 | 統一編號: 04558921 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 虎德電子工業股份有限公司 | 統一編號: 22279598 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 九福機電有限公司 | 統一編號: 28952036 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 安哲股份有限公司 | 統一編號: 52715180 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃美貴 ... ]
至興精機股份有限公司 | 地址: 彰化縣伸港鄉興工路60號 | 電話: 04-799-0118 |
至興企業社 | 地址: 高雄市鳳山區七老爺段1甲小段1012地號 | 電話: 07-766-2580 |
陳至興耳鼻喉科診所 | 地址: 台中市北區進化路663號 | 電話: 04-2237-4936 |
至興土木包工業 | 地址: 台南市安定區蘇林里18號之9 | 電話: 06-592-3323 |
至興木業有限公司 | 地址: 新竹市牛埔南路496巷26號 | 電話: 03-538-7197 |
至興精機股份有限公司 | 地址: 彰化縣伸港鄉工八路3號 | 電話: 04-799-0118 |
至興精機股份有限公司 | 地址: 彰化縣伸港鄉工八路3號 | 電話: 04-797-8151 |
至興汽車企業有限公司 | 地址: 台南市永康區大橋一街324巷17號 | 電話: 06-233-5728 |
至興國際股份有限公司 | 地址: 高雄市鳥松區大昌路415巷16號 | 電話: 07-379-1737 |
騏至興業有限公司 | 地址: 彰化縣溪州鄉溪厝村中山路二段40號 | 電話: 04-889-0505 |
名稱 至興 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 至興)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
至興精機股份有限公司 彰化縣伸港鄉溪底村全興工業區工八路3號 | 吳崇儀 | 22794503 | 核准設立 |
至興保險代理人有限公司 臺北市信義區基隆路1段149號3樓之2 | 黃賴玲芬 | 84464989 | 解散 (核准解散日期: 2020-02-10) |
至興企業社 高雄市三民區昌裕街16號 | 吳忠義 | 06978997 | 核准設立 - 獨資 |
至興有限公司 新北市三重區河邊北街172號 | 黃美貴 | 23791981 | 核准設立 |
宇至興業有限公司 高雄市前鎮區民權二路6號5樓之1 | 吳逸偉 | 24568617 | 核准設立 |
騏至興業有限公司 臺南市東區和平里自由路2段69巷6號1樓 | 許正宜 | 28959137 | 核准設立 |
至興木業有限公司 新竹市樹下里牛埔南路496巷40弄2號 | 蔡松霖 | 47129323 | 核准設立 |
至興國際有限公司 新竹市香山區樹下里牛埔南路496巷40弄2號 | 蔡世明 | 54500609 | 核准設立 |
至興精機股份有限公司 登記地址: 彰化縣伸港鄉溪底村全興工業區工八路3號 | 負責人: 吳崇儀 | 統編: 22794503 | 核准設立 |
至興保險代理人有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段149號3樓之2 | 負責人: 黃賴玲芬 | 統編: 84464989 | 解散 (核准解散日期: 2020-02-10) |
至興企業社 登記地址: 高雄市三民區昌裕街16號 | 負責人: 吳忠義 | 統編: 06978997 | 核准設立 - 獨資 |
至興有限公司 登記地址: 新北市三重區河邊北街172號 | 負責人: 黃美貴 | 統編: 23791981 | 核准設立 |
宇至興業有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區民權二路6號5樓之1 | 負責人: 吳逸偉 | 統編: 24568617 | 核准設立 |
騏至興業有限公司 登記地址: 臺南市東區和平里自由路2段69巷6號1樓 | 負責人: 許正宜 | 統編: 28959137 | 核准設立 |
至興木業有限公司 登記地址: 新竹市樹下里牛埔南路496巷40弄2號 | 負責人: 蔡松霖 | 統編: 47129323 | 核准設立 |
至興國際有限公司 登記地址: 新竹市香山區樹下里牛埔南路496巷40弄2號 | 負責人: 蔡世明 | 統編: 54500609 | 核准設立 |
[ 查詢所有 至興 ... ]
姓名 黃美貴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃美貴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新金燕美容院 新竹市北區大同里大同路114號 | 鄒黃美貴 | 02885028 | 歇業 - 獨資 |
美而美滿州中正店 屏東縣滿州鄉滿州村文化路一六號一樓 | 王黃美貴 | 29412945 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10401758500) |
金燕美容院 新竹市北區大同里大同路128號 | 鄒黃美貴 | 47162976 | 歇業 - 獨資 |
金鑽工業針股份有限公司 新北市樹林區中山路3段183號 | 陳黃美貴 | 01865777 | 核准設立 |
吉聯企業社 彰化縣大城鄉山腳村中山路16號 | 黃美貴 | 09183971 | 申覆(辯)期 - 獨資 |
尋繹翻譯社 新北市三重區河邊北街172號 | 黃美貴 | 10596991 | 核准設立 - 獨資 |
亞羽咖啡休閒店 基隆市信義區仁壽里義四路一七號一樓 | 黃美貴 | 14434323 | 歇業 - 獨資 |
正隆企業社 新北市中和區民享街60巷4號3樓(現場僅供辦公室使用) | 黃美貴 | 17816345 | 歇業 - 獨資 |
新金燕美容院 登記地址: 新竹市北區大同里大同路114號 | 負責人: 鄒黃美貴 | 統編: 02885028 | 歇業 - 獨資 |
美而美滿州中正店 登記地址: 屏東縣滿州鄉滿州村文化路一六號一樓 | 負責人: 王黃美貴 | 統編: 29412945 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10401758500) |
金燕美容院 登記地址: 新竹市北區大同里大同路128號 | 負責人: 鄒黃美貴 | 統編: 47162976 | 歇業 - 獨資 |
金鑽工業針股份有限公司 登記地址: 新北市樹林區中山路3段183號 | 負責人: 陳黃美貴 | 統編: 01865777 | 核准設立 |
吉聯企業社 登記地址: 彰化縣大城鄉山腳村中山路16號 | 負責人: 黃美貴 | 統編: 09183971 | 申覆(辯)期 - 獨資 |
尋繹翻譯社 登記地址: 新北市三重區河邊北街172號 | 負責人: 黃美貴 | 統編: 10596991 | 核准設立 - 獨資 |
亞羽咖啡休閒店 登記地址: 基隆市信義區仁壽里義四路一七號一樓 | 負責人: 黃美貴 | 統編: 14434323 | 歇業 - 獨資 |
正隆企業社 登記地址: 新北市中和區民享街60巷4號3樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 黃美貴 | 統編: 17816345 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃美貴 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|