簡秀英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名簡秀英的職稱是監察人, 持有股份數是150, 公司名稱是建興工程顧問股份有限公司, 統一編號是23804000.
無其他 建興工程顧問 資料。
[ 搜尋所有 建興工程顧問 ... ]
根據姓名 簡秀英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 簡秀英 ...) | 事務所名稱: 簡秀英記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市大安區羅斯福路2段79-1號10樓之2 | 登錄字號: 財北國稅登字第980264號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 統一編號: 12904946 | 工廠負責人姓名: 簡秀英 | 工廠地址: 苗栗縣通霄鎮梅南里五鄰南和路二段三四二之一0號 | 主要產品: 321非金屬家具 @ 臨時工廠名錄 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-26579955 | 機構負責人姓名: 簡秀英 | 機構代碼: A30800034 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市梧棲區仁美街33巷48號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26579955 | 機構負責人姓名: 簡秀英 | 機構代碼: A30800034 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市梧棲區仁美街33巷48號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-26579955 | 機構負責人姓名: 簡秀英 | 機構代碼: A30800034 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市梧棲區仁美街33巷48號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26579955 | 機構負責人姓名: 簡秀英 | 機構代碼: A30800034 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市梧棲區仁美街33巷48號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-26579955 | 機構負責人姓名: 簡秀英 | 機構代碼: A30800034 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市梧棲區仁美街33巷48號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26579955 | 機構負責人姓名: 簡秀英 | 機構代碼: A30800034 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市梧棲區仁美街33巷48號 @ 長照B據點 |
事務所名稱: 簡秀英記帳及報稅代理人事務所 | 地址: 臺北市大安區羅斯福路2段79-1號10樓之2 | 登錄字號: 財北國稅登字第980264號 @ 財政部臺北國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
統一編號: 12904946 | 工廠負責人姓名: 簡秀英 | 工廠地址: 苗栗縣通霄鎮梅南里五鄰南和路二段三四二之一0號 | 主要產品: 321非金屬家具 @ 臨時工廠名錄 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-26579955 | 機構負責人姓名: 簡秀英 | 機構代碼: A30800034 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市梧棲區仁美街33巷48號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26579955 | 機構負責人姓名: 簡秀英 | 機構代碼: A30800034 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市梧棲區仁美街33巷48號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-26579955 | 機構負責人姓名: 簡秀英 | 機構代碼: A30800034 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市梧棲區仁美街33巷48號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26579955 | 機構負責人姓名: 簡秀英 | 機構代碼: A30800034 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市梧棲區仁美街33巷48號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-26579955 | 機構負責人姓名: 簡秀英 | 機構代碼: A30800034 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市梧棲區仁美街33巷48號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26579955 | 機構負責人姓名: 簡秀英 | 機構代碼: A30800034 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市梧棲區仁美街33巷48號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 簡秀英 ... ]
名稱 建興工程顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 建興工程顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
建興工程顧問股份有限公司 臺南市北區南園街一○五巷七五號 | | 23804000 | 廢止 (文號: 2002-7-30 經授中字 第0913473834號) |
建興工程顧問股份有限公司 登記地址: 臺南市北區南園街一○五巷七五號 | 統編: 23804000 | 廢止 (文號: 2002-7-30 經授中字 第0913473834號) |
姓名 簡秀英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 簡秀英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
百均傢俱有限公司 苗栗縣通霄鎮新埔里一六鄰新埔一一八號 | 簡秀英 | 12904946 | 核准設立 |
大焦點數位影像 宜蘭縣羅東鎮西安里中山西路三五五之三三號一樓 | 簡秀英 | 13665789 | 核准設立 - 獨資 |
威鋐精品服飾店 臺北市大同區承德路3段208巷77號1樓 | 簡秀英 | 17756542 | 歇業 - 合夥 |
威大體企業行 高雄市鹽埕區港都里五福4路239巷21號1樓 | 楊簡秀英 | 20448627 | 核准設立 - 獨資 |
來有商行 宜蘭縣冬山鄉香和村香和路一六四號(限使用第一層) | 簡秀英 | 41671039 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040903139) |
百美食品店 桃園縣中壢市石頭里建國路92號 | 簡秀英 | 45012500 | 歇業 - 獨資 |
源順號 南投縣草屯鎮炎峰里玉峰里九三號 | 簡秀英 | 61751910 | 核准設立 - 獨資 |
天釋禮儀社 桃園市平鎮區新勢里新榮路130號1樓 | 簡秀英 | 66964954 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069011831) |
百均傢俱有限公司 登記地址: 苗栗縣通霄鎮新埔里一六鄰新埔一一八號 | 負責人: 簡秀英 | 統編: 12904946 | 核准設立 |
大焦點數位影像 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮西安里中山西路三五五之三三號一樓 | 負責人: 簡秀英 | 統編: 13665789 | 核准設立 - 獨資 |
威鋐精品服飾店 登記地址: 臺北市大同區承德路3段208巷77號1樓 | 負責人: 簡秀英 | 統編: 17756542 | 歇業 - 合夥 |
威大體企業行 登記地址: 高雄市鹽埕區港都里五福4路239巷21號1樓 | 負責人: 楊簡秀英 | 統編: 20448627 | 核准設立 - 獨資 |
來有商行 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉香和村香和路一六四號(限使用第一層) | 負責人: 簡秀英 | 統編: 41671039 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040903139) |
百美食品店 登記地址: 桃園縣中壢市石頭里建國路92號 | 負責人: 簡秀英 | 統編: 45012500 | 歇業 - 獨資 |
源順號 登記地址: 南投縣草屯鎮炎峰里玉峰里九三號 | 負責人: 簡秀英 | 統編: 61751910 | 核准設立 - 獨資 |
天釋禮儀社 登記地址: 桃園市平鎮區新勢里新榮路130號1樓 | 負責人: 簡秀英 | 統編: 66964954 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069011831) |
[ 查詢所有 簡秀英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
|