林建岳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林建岳的職稱是監察人, 持有股份數是1000000, 公司名稱是欣達建設股份有限公司, 統一編號是23822014.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 欣達建設股份有限公司 | 統一編號: 23822014 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 欣達建設股份有限公司 | 統一編號: 23822014 |
[ 搜尋所有相關: 林建岳 @ 董監事資料集 ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 欣達建設股份有限公司 | 統一編號: 86689766 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 欣達建設股份有限公司 | 統一編號: 86689766 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 欣達建設 ... ]
根據姓名 林建岳 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 林建岳 ...) | | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 岳昕叡國際有限公司 | 統一編號: 90593927 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 71878 | 所代表法人: | 吉利康股份有限公司 | 統一編號: 28647347 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 媒體之星股份有限公司 | 統一編號: 29031397 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10393 | 所代表法人: | 大來紡織股份有限公司 | 統一編號: 33002824 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/21 | 活動結束日期: 2024/09/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 岳昕叡國際有限公司 | 統一編號: 90593927 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 71878 | 所代表法人: | 吉利康股份有限公司 | 統一編號: 28647347 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 175000 | 所代表法人: | 媒體之星股份有限公司 | 統一編號: 29031397 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10393 | 所代表法人: | 大來紡織股份有限公司 | 統一編號: 33002824 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林建岳 ... ]
名稱 欣達建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 欣達建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
欣達建設股份有限公司 臺北市中山區建國北路二段三十三號8樓 | | 23822014 | 解散 (文號: 1992-6-17 經商 字 第111607號) |
欣達建設有限公司 臺北市松山區民生東路3段135號7樓 | | 84773731 | 解散 (094年04月22日 府建商字 第09408370900號) |
欣達建設股份有限公司 新北市新莊區福樂街九十八巷十弄十六號4樓 | | 86689766 | 解散 (文號: 1994-1-10 經商字 第100083號) |
欣達建設股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路二段三十三號8樓 | 統編: 23822014 | 解散 (文號: 1992-6-17 經商 字 第111607號) |
欣達建設有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路3段135號7樓 | 統編: 84773731 | 解散 (094年04月22日 府建商字 第09408370900號) |
欣達建設股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區福樂街九十八巷十弄十六號4樓 | 統編: 86689766 | 解散 (文號: 1994-1-10 經商字 第100083號) |
姓名 林建岳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 林建岳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
岳昕叡國際有限公司 新竹縣竹北市新社里中正西路204巷16弄26號1樓 | 林建岳 | 90593927 | 核准設立 |
珊莉絲企業社 高雄市三民區鼎愛街20號 | 林建岳 | 25988897 | 核准設立 - 獨資 |
阡業工程行 高雄市三民區民族一路80號15樓之1 | 林建岳 | 91510426 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11261093300) |
茂新資訊 臺東縣臺東市新生里中興路一段一二O號一樓 | 林建岳 | 93852314 | 核准停業 - 獨資 |
岳昕叡國際有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市新社里中正西路204巷16弄26號1樓 | 負責人: 林建岳 | 統編: 90593927 | 核准設立 |
珊莉絲企業社 登記地址: 高雄市三民區鼎愛街20號 | 負責人: 林建岳 | 統編: 25988897 | 核准設立 - 獨資 |
阡業工程行 登記地址: 高雄市三民區民族一路80號15樓之1 | 負責人: 林建岳 | 統編: 91510426 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11261093300) |
茂新資訊 登記地址: 臺東縣臺東市新生里中興路一段一二O號一樓 | 負責人: 林建岳 | 統編: 93852314 | 核准停業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 國泰製藥企業股份有限公司 | 統一編號: 00259627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
|