張順
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張順的職稱是董事, 持有股份數是30000, 公司名稱是東典企業股份有限公司, 統一編號是23830746.
董監事資料集 資料集的 張順 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張順 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東典企業股份有限公司 | 統一編號: 23830746 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東典企業股份有限公司 | 統一編號: 23830746 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 東典企業股份有限公司 | 統一編號: 23830746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東典企業股份有限公司 | 統一編號: 23830746 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東典企業股份有限公司 | 統一編號: 23830746 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 東典企業股份有限公司 | 統一編號: 23830746 |
[ 搜尋所有相關: 張順 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 東典企業股份有限公司 | 到職日期: 0810416 | 統一編號: 23830746 |
公司名稱: 東典企業股份有限公司 | 到職日期: 0810416 | 統一編號: 23830746 |
[ 搜尋所有相關: 張順 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 23830746 | 電話號碼: 04-23586666 | 臺中市北屯區平田里遼陽北二街七八號四樓之一 |
統一編號: 23830746 | 電話號碼: 04-23586666 | 臺中市北屯區平田里遼陽北二街七八號四樓之一 |
[ 搜尋所有相關: 張順 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 東典企業 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 東典企業 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 東典企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 東典企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 東典企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 東典企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 東典企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 東典企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 東典企業 ... ]
根據姓名 張順 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張順 ...) | (中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 新聞發布單位: 環境部環境部國家環境研究院 | 新聞發布日期: 2023-12-20 16:49:00 | 新聞編號: 20231220165202 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 敍述者: 和春技術學院 | 上傳者: 和春技術學院 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 張順卿 | 發佈日期: 2014/05/30 | 故事摘要: 張順卿30多歲開始擔任村長,替村莊與民眾服務,當時最常面臨的問題是村莊聯外道路的坍方與中斷,現在已經改善許多。鄉下經濟發展原本就有限,諸多政策限制導致年輕人口難以繼續在家鄉掙錢討生活,面臨人口外流問題... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: 盧明教、江國銘 | 上傳者: 盧明教 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 張順明 | 發佈日期: 2014/08/28 | 故事摘要: 華山派第13嫡傳張順明,13歲開始習武,每週六父親騎摩托車載他從高雄到雲林縣虎尾鎮,住在旅社,隔天早上跟著華山派師傅開始練武,連續5年多從不間斷。他說第一次看到師父表演內家拳術,以指力貫穿香蕉樹開始,... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: | 上傳者: 雲林縣產業文化協會-董憓陵 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/09/29 | 故事摘要: 張順利說父親在四歲時就去世了,最怕的事就是被同儕嘲笑自己沒有爸爸,也因為貧窮所以鄉裡面若有人家裡遭竊,常常會被掛上偷竊的汙名,這也是他小時候感到最痛苦的事情。因為貧窮養不起孩子,所以三歲時曾經被送給養... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 敍述者: 林迺昂 | 上傳者: 江柏霖 | 故事類別: 災難,家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/10/24 | 故事摘要: 張順珠與先生在鹿谷鄉經營翠谷餐廳,餐廳原本於民國68年由公公創立,但90年間桃芝颱風大雨夾雜巨量土石流,重創鹿谷鄉,先生的前妻與婆婆被大水沖走,下落不明。先生與公公雖然逃離了,但此後二年萬念俱灰,失意... @ 國民記憶庫故事資料 |
| 電話: 04-26581988 | 執照有效期限: 1150423 | 姓名: 張○順 | 事務所地址: 臺中市梧棲區雲集街70巷87號 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新聞發布單位: 環境部環境部國家環境研究院 | 新聞發布日期: 2023-12-20 16:49:00 | 新聞編號: 20231220165202 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
敍述者: 和春技術學院 | 上傳者: 和春技術學院 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 張順卿 | 發佈日期: 2014/05/30 | 故事摘要: 張順卿30多歲開始擔任村長,替村莊與民眾服務,當時最常面臨的問題是村莊聯外道路的坍方與中斷,現在已經改善許多。鄉下經濟發展原本就有限,諸多政策限制導致年輕人口難以繼續在家鄉掙錢討生活,面臨人口外流問題... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 盧明教、江國銘 | 上傳者: 盧明教 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: 張順明 | 發佈日期: 2014/08/28 | 故事摘要: 華山派第13嫡傳張順明,13歲開始習武,每週六父親騎摩托車載他從高雄到雲林縣虎尾鎮,住在旅社,隔天早上跟著華山派師傅開始練武,連續5年多從不間斷。他說第一次看到師父表演內家拳術,以指力貫穿香蕉樹開始,... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: | 上傳者: 雲林縣產業文化協會-董憓陵 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/09/29 | 故事摘要: 張順利說父親在四歲時就去世了,最怕的事就是被同儕嘲笑自己沒有爸爸,也因為貧窮所以鄉裡面若有人家裡遭竊,常常會被掛上偷竊的汙名,這也是他小時候感到最痛苦的事情。因為貧窮養不起孩子,所以三歲時曾經被送給養... @ 國民記憶庫故事資料 |
敍述者: 林迺昂 | 上傳者: 江柏霖 | 故事類別: 災難,家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/10/24 | 故事摘要: 張順珠與先生在鹿谷鄉經營翠谷餐廳,餐廳原本於民國68年由公公創立,但90年間桃芝颱風大雨夾雜巨量土石流,重創鹿谷鄉,先生的前妻與婆婆被大水沖走,下落不明。先生與公公雖然逃離了,但此後二年萬念俱灰,失意... @ 國民記憶庫故事資料 |
電話: 04-26581988 | 執照有效期限: 1150423 | 姓名: 張○順 | 事務所地址: 臺中市梧棲區雲集街70巷87號 @ 臺中市合法地政士開業名冊 |
[ 搜尋所有 張順 ... ]
東典企業股份有限公司 | 地址: 台中市南屯區工業二十二路22號 | 電話: 04-2358-6666 |
名稱 東典企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 東典企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東典企業股份有限公司 臺中市北屯區平田里遼陽北二街七八號四樓之一 | 張建民 | 23830746 | 核准設立 |
東典企業行 高雄市小港區大苓里民益路64巷23弄31號1樓 | 陳壽山 | 76727707 | 歇業 - 獨資 |
東典企業社 彰化縣鹿港鎮埔崙里自由巷二六五號 | 和 志 強 | 77112480 | 歇業 - 獨資 |
東典企業股份有限公司豐原分公司 臺中市豐原區富春里中正路二二五號 | 蕭惠瑩 | 86678162 | 核准設立 |
東典企業股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平田里遼陽北二街七八號四樓之一 | 負責人: 張建民 | 統編: 23830746 | 核准設立 |
東典企業行 登記地址: 高雄市小港區大苓里民益路64巷23弄31號1樓 | 負責人: 陳壽山 | 統編: 76727707 | 歇業 - 獨資 |
東典企業社 登記地址: 彰化縣鹿港鎮埔崙里自由巷二六五號 | 負責人: 和 志 強 | 統編: 77112480 | 歇業 - 獨資 |
東典企業股份有限公司豐原分公司 登記地址: 臺中市豐原區富春里中正路二二五號 | 負責人: 蕭惠瑩 | 統編: 86678162 | 核准設立 |
姓名 張順 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張順)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
張順發小吃店 新北市土城區中央路4段56之5號 | 張順發 | 82328952 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108163776) |
順昇商號 花蓮縣鳳林鎮北林里平順路十一號 | 張順傑 | 94839439 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120146817) |
順順發工程有限公司 新竹縣湖口鄉中正村中興街55巷29弄23號一樓 | 張順利 | 96776557 | 核准設立 |
良友工程行 新北市樹林區太順街96巷29號4樓 | 張順良 | 02450473 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035232478) |
裕順國際有限公司 臺北市文山區恆光街17巷8號 | 張順安 | 24542878 | 核准設立 |
張順利自營計程車行 基隆市安樂區樂利三街二六三巷二O號之四 | 張順利 | 00730490 | 核准設立 - 獨資 |
張順宗個人計程車 基隆市中山區西定路八O巷三號 | 張順宗 | 00845872 | 核准設立 - 獨資 |
張順興自營計程車 臺北市北投區光明路131巷33弄24號1樓 | 張順興 | 01375271 | 核准設立 - 獨資 |
張順發小吃店 登記地址: 新北市土城區中央路4段56之5號 | 負責人: 張順發 | 統編: 82328952 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108163776) |
順昇商號 登記地址: 花蓮縣鳳林鎮北林里平順路十一號 | 負責人: 張順傑 | 統編: 94839439 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120146817) |
順順發工程有限公司 登記地址: 新竹縣湖口鄉中正村中興街55巷29弄23號一樓 | 負責人: 張順利 | 統編: 96776557 | 核准設立 |
良友工程行 登記地址: 新北市樹林區太順街96巷29號4樓 | 負責人: 張順良 | 統編: 02450473 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035232478) |
裕順國際有限公司 登記地址: 臺北市文山區恆光街17巷8號 | 負責人: 張順安 | 統編: 24542878 | 核准設立 |
張順利自營計程車行 登記地址: 基隆市安樂區樂利三街二六三巷二O號之四 | 負責人: 張順利 | 統編: 00730490 | 核准設立 - 獨資 |
張順宗個人計程車 登記地址: 基隆市中山區西定路八O巷三號 | 負責人: 張順宗 | 統編: 00845872 | 核准設立 - 獨資 |
張順興自營計程車 登記地址: 臺北市北投區光明路131巷33弄24號1樓 | 負責人: 張順興 | 統編: 01375271 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 張順 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|