陳秋貴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳秋貴的職稱是監察人, 持有股份數是300, 公司名稱是沅鑫企業股份有限公司, 統一編號是23870606.
根據名稱 沅鑫企業 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 沅鑫企業 ...) | 主要產品: 243銅 | 統一編號: 83169762 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區龍潭里龍中街30巷69號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 沅鑫企業股份有限公司 | 統一編號: 83169762 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 沅鑫企業股份有限公司 | 統一編號: 83169762 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 沅鑫企業股份有限公司 | 統一編號: 83169762 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 沅鑫企業股份有限公司 | 統一編號: 83169762 @ 董監事資料集 |
主要產品: 243銅 | 統一編號: 83169762 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區龍潭里龍中街30巷69號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 沅鑫企業股份有限公司 | 統一編號: 83169762 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 沅鑫企業股份有限公司 | 統一編號: 83169762 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 沅鑫企業股份有限公司 | 統一編號: 83169762 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 沅鑫企業股份有限公司 | 統一編號: 83169762 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 沅鑫企業 ... ]
根據姓名 陳秋貴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳秋貴 ...) | 作者: 陳秋貴作 | 出版機構: 陳秋貴 | 版次: | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 59 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-0438-2 (精裝, NT$1200, 59面, 30X30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)陳秋貴 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳秋貴 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳秋貴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳秋貴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15680000 | 所代表法人: | 貴錞建設開發有限公司 | 統一編號: 96762934 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)陳廷姸、劉家嫻、陳秋貴、劉閔東、紀逸鋒 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳廷姸、劉家嫻、陳秋貴、劉閔東、紀逸鋒 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 陳秋貴作 | 出版機構: 陳秋貴 | 版次: | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 59 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-0438-2 (精裝, NT$1200, 59面, 30X30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)陳秋貴 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳秋貴 | 活動起始日期: 2024/03/22 | 活動結束日期: 2024/04/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳秋貴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳秋貴 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15680000 | 所代表法人: | 貴錞建設開發有限公司 | 統一編號: 96762934 @ 董監事資料集 |
(中華民國)陳廷姸、劉家嫻、陳秋貴、劉閔東、紀逸鋒 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳廷姸、劉家嫻、陳秋貴、劉閔東、紀逸鋒 | 活動起始日期: 2024/09/05 | 活動結束日期: 2024/11/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳秋貴 ... ]
名稱 沅鑫企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 沅鑫企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
沅鑫企業社 桃園市龜山區中興里民生街50巷8號1樓 | 賴榮妹 | 47994330 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059002668) |
沅鑫企業股份有限公司 臺南市永康區龍中街30巷69號 | 葉瑞文 | 83169762 | 核准設立 |
沅鑫企業行 屏東縣潮州鎮富春里光輪五巷7號1樓 | 鄭鈺君 | 10891902 | 歇業 - 獨資 |
沅鑫企業有限公司 臺北市資料空白 | | 22462167 | 撤銷 (079年12月15日 建一字 第號) |
沅鑫企業股份有限公司 高雄市燕巢區安招里安林一街十八號 | | 23870606 | 廢止 (文號: 2008-8-26 經授中字 第0973509552號) |
沅鑫企業行 高雄市前鎮區興中里一心2路26號1樓 | 陳宣佑 | 99398431 | 核准設立 - 獨資 |
沅鑫企業行 高雄市三民區鼎泰里鼎祥街72號4樓 | | 81082699 | |
沅鑫企業社 登記地址: 桃園市龜山區中興里民生街50巷8號1樓 | 負責人: 賴榮妹 | 統編: 47994330 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059002668) |
沅鑫企業股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區龍中街30巷69號 | 負責人: 葉瑞文 | 統編: 83169762 | 核准設立 |
沅鑫企業行 登記地址: 屏東縣潮州鎮富春里光輪五巷7號1樓 | 負責人: 鄭鈺君 | 統編: 10891902 | 歇業 - 獨資 |
沅鑫企業有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 22462167 | 撤銷 (079年12月15日 建一字 第號) |
沅鑫企業股份有限公司 登記地址: 高雄市燕巢區安招里安林一街十八號 | 統編: 23870606 | 廢止 (文號: 2008-8-26 經授中字 第0973509552號) |
沅鑫企業行 登記地址: 高雄市前鎮區興中里一心2路26號1樓 | 負責人: 陳宣佑 | 統編: 99398431 | 核准設立 - 獨資 |
沅鑫企業行 登記地址: 高雄市三民區鼎泰里鼎祥街72號4樓 | 統編: 81082699 |
[ 查詢所有 沅鑫企業 ... ]
姓名 陳秋貴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳秋貴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
貴錞建設開發有限公司 嘉義市東區東川里民權路19號1樓 | 陳秋貴 | 96762934 | 核准設立 |
永貴工程行 嘉義市西區車店里蘭州五街55號一樓 | 許陳秋貴 | 93937427 | 歇業 - 獨資 |
湘江商店 高雄市三民區達仁里吉林街59號 | 陳秋貴 | 06751773 | 核准設立 - 獨資 |
雄賓商號 高雄市前金區東金里六合2路154號 | 陳秋貴 | 06812693 | 核准設立 - 獨資 |
統商商號 高雄市仁武區文武里中華路140號1樓 | 江陳秋貴 | 08486532 | 歇業 - 獨資 |
名發家具行 臺北市大安區文昌街205號1樓 | 林陳秋貴 | 09404382 | 廢止 - 獨資 |
英君商行 臺北市大安區師大路39巷18號1樓 | 何陳秋貴 | 09431395 | 歇業 - 獨資 |
盛群塑膠工廠 桃園縣八德市大安里長安街140之22號1樓 | 陳秋貴 | 13246132 | 歇業 - 獨資 |
貴錞建設開發有限公司 登記地址: 嘉義市東區東川里民權路19號1樓 | 負責人: 陳秋貴 | 統編: 96762934 | 核准設立 |
永貴工程行 登記地址: 嘉義市西區車店里蘭州五街55號一樓 | 負責人: 許陳秋貴 | 統編: 93937427 | 歇業 - 獨資 |
湘江商店 登記地址: 高雄市三民區達仁里吉林街59號 | 負責人: 陳秋貴 | 統編: 06751773 | 核准設立 - 獨資 |
雄賓商號 登記地址: 高雄市前金區東金里六合2路154號 | 負責人: 陳秋貴 | 統編: 06812693 | 核准設立 - 獨資 |
統商商號 登記地址: 高雄市仁武區文武里中華路140號1樓 | 負責人: 江陳秋貴 | 統編: 08486532 | 歇業 - 獨資 |
名發家具行 登記地址: 臺北市大安區文昌街205號1樓 | 負責人: 林陳秋貴 | 統編: 09404382 | 廢止 - 獨資 |
英君商行 登記地址: 臺北市大安區師大路39巷18號1樓 | 負責人: 何陳秋貴 | 統編: 09431395 | 歇業 - 獨資 |
盛群塑膠工廠 登記地址: 桃園縣八德市大安里長安街140之22號1樓 | 負責人: 陳秋貴 | 統編: 13246132 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳秋貴 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
|