黃嘉慧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃嘉慧的職稱是監察人, 持有股份數是604, 公司名稱是耐隆工業股份有限公司, 統一編號是23873977.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 翔鵬耐隆工業有限公司 | 統一編號: 69780537 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 翔鵬耐隆工業有限公司 | 統一編號: 69780537 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 耐隆工業 ... ]
根據姓名 黃嘉慧 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃嘉慧 ...) | (中華民國)吳昀曇;(中華民國)陳律妏;(中華民國)呂奇樺;(中華民國)柏若玲;(中華民國)黃嘉慧;(中華民國)黃鈺雯;(中華民國)鄭惠惠;(中華民國)楊家榛 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳昀曇;(中華民國)陳律妏;(中華民國)呂奇樺;(中華民國)柏若玲;(中華民國)黃嘉慧;(中華民國)黃鈺雯;(中華民國)鄭惠惠;(中華民國)楊家榛 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 慧腦生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 90272663 @ 董監事資料集 |
| 開始時間: 2024-07-01T10:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-07-31T11:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2024年7月 兒童中外文故事主題: SDG14 水下生命#週六「兒童外文故事」10:00~11:007月06日: 英文講師: 吳昀曇故事名稱: Tadpole's Promise http... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 聯絡電話: 04-24061500-11 | 聯絡人: 黃嘉慧 | 型態: 衛生局(所) | 10019 | 地址: 臺中市大里區大衛路 82 號 @ 愛滋病-109年度愛滋病匿名篩檢諮詢服務機構名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鴻情實業股份有限公司 | 統一編號: 04226472 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: | 陣聯實業有限公司 | 統一編號: 13016119 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 信佳鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 16243828 @ 董監事資料集 |
(中華民國)吳昀曇;(中華民國)陳律妏;(中華民國)呂奇樺;(中華民國)柏若玲;(中華民國)黃嘉慧;(中華民國)黃鈺雯;(中華民國)鄭惠惠;(中華民國)楊家榛 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)吳昀曇;(中華民國)陳律妏;(中華民國)呂奇樺;(中華民國)柏若玲;(中華民國)黃嘉慧;(中華民國)黃鈺雯;(中華民國)鄭惠惠;(中華民國)楊家榛 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 慧腦生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 90272663 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2024-07-01T10:00:00+08:00 | 結束時間: 2024-07-31T11:00:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2024年7月 兒童中外文故事主題: SDG14 水下生命#週六「兒童外文故事」10:00~11:007月06日: 英文講師: 吳昀曇故事名稱: Tadpole's Promise http... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
聯絡電話: 04-24061500-11 | 聯絡人: 黃嘉慧 | 型態: 衛生局(所) | 10019 | 地址: 臺中市大里區大衛路 82 號 @ 愛滋病-109年度愛滋病匿名篩檢諮詢服務機構名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鴻情實業股份有限公司 | 統一編號: 04226472 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: | 陣聯實業有限公司 | 統一編號: 13016119 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 信佳鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 16243828 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃嘉慧 ... ]
名稱 耐隆工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 耐隆工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔鵬耐隆工業有限公司 臺南市東區中華東路二段226巷30弄5號 | 林翔鵬 | 69780537 | 核准設立 |
耐隆工業股份有限公司 臺南市東區東光路二段一二一巷十六號 | | 23873977 | 廢止 (文號: 2007-12-31 經授中字 第0963538579號) |
翔鵬耐隆工業有限公司 登記地址: 臺南市東區中華東路二段226巷30弄5號 | 負責人: 林翔鵬 | 統編: 69780537 | 核准設立 |
耐隆工業股份有限公司 登記地址: 臺南市東區東光路二段一二一巷十六號 | 統編: 23873977 | 廢止 (文號: 2007-12-31 經授中字 第0963538579號) |
姓名 黃嘉慧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃嘉慧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
慧榮企業社 新北市三峽區中山路184巷13號10樓 | 黃嘉慧 | 87503824 | 核准設立 - 獨資 |
嘉正企業行 高雄市三民區十全二路293號1樓 | 黃嘉慧 | 85474416 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
蒐藏藝術文化有限公司 新北市板橋區文化路1段366號32樓之2 | 黃嘉慧 | 90323207 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-31) |
東海音樂社 嘉義市東區社口里成仁街269―2號1樓 | 黃嘉慧 | 06273528 | 歇業 - 獨資 |
高記農產行 嘉義縣番路鄉觸口村梅花一路13號1樓 | 黃嘉慧 | 37714802 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049301982) |
巴蘇雅瑪飛有限公司 嘉義縣番路鄉觸口村梅花一路13號1樓 | 黃嘉慧 | 54790023 | 解散 (核准解散日期: 2014-08-07) |
櫻桃精品服飾 臺中市西區忠誠里太原路一段146號一樓 | 黃嘉慧 | 00080685 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
統鑫企業社 臺南市北區雙安里臨安路2段143巷7號1樓 | 黃嘉慧 | 10173389 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110044290) |
慧榮企業社 登記地址: 新北市三峽區中山路184巷13號10樓 | 負責人: 黃嘉慧 | 統編: 87503824 | 核准設立 - 獨資 |
嘉正企業行 登記地址: 高雄市三民區十全二路293號1樓 | 負責人: 黃嘉慧 | 統編: 85474416 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
蒐藏藝術文化有限公司 登記地址: 新北市板橋區文化路1段366號32樓之2 | 負責人: 黃嘉慧 | 統編: 90323207 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-31) |
東海音樂社 登記地址: 嘉義市東區社口里成仁街269―2號1樓 | 負責人: 黃嘉慧 | 統編: 06273528 | 歇業 - 獨資 |
高記農產行 登記地址: 嘉義縣番路鄉觸口村梅花一路13號1樓 | 負責人: 黃嘉慧 | 統編: 37714802 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049301982) |
巴蘇雅瑪飛有限公司 登記地址: 嘉義縣番路鄉觸口村梅花一路13號1樓 | 負責人: 黃嘉慧 | 統編: 54790023 | 解散 (核准解散日期: 2014-08-07) |
櫻桃精品服飾 登記地址: 臺中市西區忠誠里太原路一段146號一樓 | 負責人: 黃嘉慧 | 統編: 00080685 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
統鑫企業社 登記地址: 臺南市北區雙安里臨安路2段143巷7號1樓 | 負責人: 黃嘉慧 | 統編: 10173389 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110044290) |
[ 查詢所有 黃嘉慧 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2775 | 所代表法人: | 萬國倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00655942 |
|