洪桂珍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪桂珍的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是貿儷實業股份有限公司, 統一編號是23878038.
無其他 貿儷實業 資料。
[ 搜尋所有 貿儷實業 ... ]
根據姓名 洪桂珍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 洪桂珍 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/04 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9933888 | 機構負責人姓名: 洪桂珍 | 機構代碼: A12000005 | 機構種類: A1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉中屯村100號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/04 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9933888 | 機構負責人姓名: 洪桂珍 | 機構代碼: A12000005 | 機構種類: A1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉中屯村100號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/04 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9933888 | 機構負責人姓名: 洪桂珍 | 機構代碼: A12000005 | 機構種類: A1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉中屯村100號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/04 | 特約迄日: 2021/01/05 | 機構電話: 06-9933888 | 機構負責人姓名: 洪桂珍 | 機構代碼: A12000005 | 機構種類: A1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉中屯村100號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 06-9933888 | 機構負責人姓名: 洪桂珍 | 機構代碼: A12000005 | 機構種類: A1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉中屯村100號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200305 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 06-9933888 | 機構負責人姓名: 洪桂珍 | 機構代碼: A12000005 | 機構種類: A1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉中屯村100號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20230630 | 機構電話: 06-9933888 | 機構負責人姓名: 洪桂珍 | 機構代碼: A12000005 | 機構種類: A1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉中屯村100號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230701 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-9933888 | 機構負責人姓名: 洪桂珍 | 機構代碼: A12000005 | 機構種類: A1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉中屯村100號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/04 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9933888 | 機構負責人姓名: 洪桂珍 | 機構代碼: A12000005 | 機構種類: A1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉中屯村100號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/04 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9933888 | 機構負責人姓名: 洪桂珍 | 機構代碼: A12000005 | 機構種類: A1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉中屯村100號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/04 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9933888 | 機構負責人姓名: 洪桂珍 | 機構代碼: A12000005 | 機構種類: A1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉中屯村100號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/04 | 特約迄日: 2021/01/05 | 機構電話: 06-9933888 | 機構負責人姓名: 洪桂珍 | 機構代碼: A12000005 | 機構種類: A1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉中屯村100號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 06-9933888 | 機構負責人姓名: 洪桂珍 | 機構代碼: A12000005 | 機構種類: A1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉中屯村100號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20200305 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 06-9933888 | 機構負責人姓名: 洪桂珍 | 機構代碼: A12000005 | 機構種類: A1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉中屯村100號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20230630 | 機構電話: 06-9933888 | 機構負責人姓名: 洪桂珍 | 機構代碼: A12000005 | 機構種類: A1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉中屯村100號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230701 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-9933888 | 機構負責人姓名: 洪桂珍 | 機構代碼: A12000005 | 機構種類: A1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉中屯村100號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 洪桂珍 ... ]
名稱 貿儷實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 貿儷實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
貿儷實業股份有限公司 臺北市信義區基隆路2段23號8樓之3 | | 23878038 | 解散 (文號: 2000-9-13 建商二字 第89327929號) |
貿儷實業股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段23號8樓之3 | 統編: 23878038 | 解散 (文號: 2000-9-13 建商二字 第89327929號) |
姓名 洪桂珍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 洪桂珍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
商泰開發建設有限公司 彰化縣彰化市向陽里崙平南路252號1樓 | 許洪桂珍 | 42969059 | 核准設立 |
商洺建設有限公司 彰化縣彰化市向陽里崙平南路252號2樓 | 許洪桂珍 | 53391569 | 核准設立 |
尊紘營造有限公司 彰化縣彰化市光南里中興路142之1號2樓 | 許洪桂珍 | 53875570 | 解散 (核准解散日期: 2020-10-27) |
宇智建設股份有限公司 彰化縣彰化市向陽里崙平南路252號2樓 | 許洪桂珍 | 83788905 | 核准設立 |
富堡地產開發有限公司 彰化縣彰化市埔內街382號1樓 | 許洪桂珍 | 89134869 | 核准設立 |
商泰開發建設有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市向陽里崙平南路252號1樓 | 負責人: 許洪桂珍 | 統編: 42969059 | 核准設立 |
商洺建設有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市向陽里崙平南路252號2樓 | 負責人: 許洪桂珍 | 統編: 53391569 | 核准設立 |
尊紘營造有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市光南里中興路142之1號2樓 | 負責人: 許洪桂珍 | 統編: 53875570 | 解散 (核准解散日期: 2020-10-27) |
宇智建設股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市向陽里崙平南路252號2樓 | 負責人: 許洪桂珍 | 統編: 83788905 | 核准設立 |
富堡地產開發有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市埔內街382號1樓 | 負責人: 許洪桂珍 | 統編: 89134869 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
|