王世明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王世明的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是麗中股份有限公司, 統一編號是23897719.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 麗中股份有限公司 | 統一編號: 23897719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 麗中股份有限公司 | 統一編號: 23897719 |
[ 搜尋所有相關: 王世明 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 麗中 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 麗中 ...) | (中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)廖偵旭;(中華民國)駱俊銘;(中華民國)方珞紜;(中華民國)呂敏玲;(中華民國)李立權;(中華民國)李曼麗;(中華民國)李黛麗;(中華民國)林文詩;(中華民國)林佳怡;(中華民國)林怡君;... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)廖偵旭;(中華民國)駱俊銘;(中華民國)方珞紜;(中華民國)呂敏玲;(中華民國)李立權;(中華民國)李曼麗;(中華民國)李黛麗;(中華民國)林文詩;(中華民國)林佳怡;(中華民國)林怡君;... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)廖偵旭;(中華民國)駱俊銘;(中華民國)方珞紜;(中華民國)呂敏玲;(中華民國)李立權;(中華民國)李曼麗;(中華民國)李黛麗;(中華民國)林文詩;(中華民國)林佳怡;(中華民國)林怡君;... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)廖偵旭;(中華民國)駱俊銘;(中華民國)方珞紜;(中華民國)呂敏玲;(中華民國)李立權;(中華民國)李曼麗;(中華民國)李黛麗;(中華民國)林文詩;(中華民國)林佳怡;(中華民國)林怡君;... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 麗中 ... ]
根據姓名 王世明 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王世明 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 世霖興業有限公司 | 統一編號: 53479558 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 王董食品股份有限公司 | 統一編號: 52644094 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 083蔬果加工、086碾榖、磨粉及澱粉製品 | 統一編號: 63128407 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣林內鄉烏麻村永昌路100號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 22504292 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區建國里精美路三八六號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)24620330 | 機構負責人姓名: 王世明 | 機構代碼: BF0800021 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市西屯區永安里永安一巷14號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)24620330 | 機構負責人姓名: 王世明 | 機構代碼: BF0800021 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市西屯區永安里永安一巷14號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)24620330 | 機構負責人姓名: 王世明 | 機構代碼: BF0800021 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市西屯區永安里永安一巷14號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (04)24620330 | 機構負責人姓名: 王世明 | 機構代碼: BF0800021 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市西屯區永安里永安一巷14號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 世霖興業有限公司 | 統一編號: 53479558 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 王董食品股份有限公司 | 統一編號: 52644094 @ 董監事資料集 |
主要產品: 083蔬果加工、086碾榖、磨粉及澱粉製品 | 統一編號: 63128407 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣林內鄉烏麻村永昌路100號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 22504292 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區建國里精美路三八六號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)24620330 | 機構負責人姓名: 王世明 | 機構代碼: BF0800021 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市西屯區永安里永安一巷14號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)24620330 | 機構負責人姓名: 王世明 | 機構代碼: BF0800021 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市西屯區永安里永安一巷14號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (04)24620330 | 機構負責人姓名: 王世明 | 機構代碼: BF0800021 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市西屯區永安里永安一巷14號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (04)24620330 | 機構負責人姓名: 王世明 | 機構代碼: BF0800021 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市西屯區永安里永安一巷14號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 王世明 ... ]
麗中王精品百貨店 | 地址: 台中市太平區中山路四段183號1樓 | 電話: 04-2395-0852 |
麗中藥局 | 地址: 台北市信義區福德街217號 | 電話: 02-2759-4416 |
名稱 麗中 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 麗中)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗中王精品百貨店 臺中市太平區新福里中山路4段183號1樓 | 蕭啟文 | 08823268 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1110881911) |
亮麗中華洗衣店 臺南市永康區六合里中華二路306號1樓 | 陳惠瑩 | 40867767 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100044773) |
琦麗中大有限公司 臺中市太平區永豐路261號 | 廖瓊文 | 83091913 | 核准設立 |
亮麗中華專業洗衣店 臺南市永康區六合里中華路339號 | 黃閔熙 | 85921415 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120036832) |
亮麗中山南專業洗衣店 臺南市永康區烏竹里龍橋街467號 | 鄭曉如 | 81397966 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1121284674) |
麗中王精品百貨店 彰化縣員林市出水里出水巷64號 | 張婧筠 | 92280886 | 核准設立 - 獨資 |
麗中麗商行 臺中市大里區國光里文芳街115號一樓 | 林健雄 | 13438933 | 歇業 - 獨資 |
高麗中藥行 臺南市中西區西湖里中華西路2段783號1樓 | 謝青桂 | 08952282 | 核准停業 - 獨資 |
麗中王精品百貨店 登記地址: 臺中市太平區新福里中山路4段183號1樓 | 負責人: 蕭啟文 | 統編: 08823268 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1110881911) |
亮麗中華洗衣店 登記地址: 臺南市永康區六合里中華二路306號1樓 | 負責人: 陳惠瑩 | 統編: 40867767 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100044773) |
琦麗中大有限公司 登記地址: 臺中市太平區永豐路261號 | 負責人: 廖瓊文 | 統編: 83091913 | 核准設立 |
亮麗中華專業洗衣店 登記地址: 臺南市永康區六合里中華路339號 | 負責人: 黃閔熙 | 統編: 85921415 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120036832) |
亮麗中山南專業洗衣店 登記地址: 臺南市永康區烏竹里龍橋街467號 | 負責人: 鄭曉如 | 統編: 81397966 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1121284674) |
麗中王精品百貨店 登記地址: 彰化縣員林市出水里出水巷64號 | 負責人: 張婧筠 | 統編: 92280886 | 核准設立 - 獨資 |
麗中麗商行 登記地址: 臺中市大里區國光里文芳街115號一樓 | 負責人: 林健雄 | 統編: 13438933 | 歇業 - 獨資 |
高麗中藥行 登記地址: 臺南市中西區西湖里中華西路2段783號1樓 | 負責人: 謝青桂 | 統編: 08952282 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 麗中 ... ]
姓名 王世明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王世明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王世明自營計程車 臺北市北投區崇仁路1段157巷5號3樓 | 王世明 | 01375292 | 核准設立 - 獨資 |
世霖興業有限公司 臺南市新市區大社里大社266號1樓 | 王世明 | 53479558 | 核准設立 |
王董茶葉蛋 臺北市士林區福華路124號 | 王世明 | 42339378 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064206051) |
王董食品股份有限公司 臺北市士林區後港街98號3樓 | 王世明 | 52644094 | 核准設立 |
世元企業社 彰化縣彰化市大竹里彰南路2段46巷10弄6號1樓(限辦公室使用) | 王世明 | 80816982 | 歇業 - 獨資 |
承明企業社 桃園縣桃園市龍鳳里國強一街483之3號4樓 | 王世明 | 10619431 | 核准設立 - 獨資 |
王柏林洋服城 新北市板橋區中正路257號 | 王世明 | 34207228 | 核准設立 - 獨資 |
北昕電業行 桃園縣桃園市南門里南豐街264號1樓 | 王世明 | 02619789 | 歇業 - 獨資 |
王世明自營計程車 登記地址: 臺北市北投區崇仁路1段157巷5號3樓 | 負責人: 王世明 | 統編: 01375292 | 核准設立 - 獨資 |
世霖興業有限公司 登記地址: 臺南市新市區大社里大社266號1樓 | 負責人: 王世明 | 統編: 53479558 | 核准設立 |
王董茶葉蛋 登記地址: 臺北市士林區福華路124號 | 負責人: 王世明 | 統編: 42339378 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064206051) |
王董食品股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區後港街98號3樓 | 負責人: 王世明 | 統編: 52644094 | 核准設立 |
世元企業社 登記地址: 彰化縣彰化市大竹里彰南路2段46巷10弄6號1樓(限辦公室使用) | 負責人: 王世明 | 統編: 80816982 | 歇業 - 獨資 |
承明企業社 登記地址: 桃園縣桃園市龍鳳里國強一街483之3號4樓 | 負責人: 王世明 | 統編: 10619431 | 核准設立 - 獨資 |
王柏林洋服城 登記地址: 新北市板橋區中正路257號 | 負責人: 王世明 | 統編: 34207228 | 核准設立 - 獨資 |
北昕電業行 登記地址: 桃園縣桃園市南門里南豐街264號1樓 | 負責人: 王世明 | 統編: 02619789 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王世明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 永興港灣海事工程股份有限公司 | 統一編號: 00687472 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
|