陳清祝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳清祝的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是麗中股份有限公司, 統一編號是23897719.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 麗中股份有限公司 | 統一編號: 23897719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 麗中股份有限公司 | 統一編號: 23897719 |
[ 搜尋所有相關: 陳清祝 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 麗中 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 麗中 ...) | (中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)廖偵旭;(中華民國)駱俊銘;(中華民國)方珞紜;(中華民國)呂敏玲;(中華民國)李立權;(中華民國)李曼麗;(中華民國)李黛麗;(中華民國)林文詩;(中華民國)林佳怡;(中華民國)林怡君;... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)廖偵旭;(中華民國)駱俊銘;(中華民國)方珞紜;(中華民國)呂敏玲;(中華民國)李立權;(中華民國)李曼麗;(中華民國)李黛麗;(中華民國)林文詩;(中華民國)林佳怡;(中華民國)林怡君;... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)廖偵旭;(中華民國)駱俊銘;(中華民國)方珞紜;(中華民國)呂敏玲;(中華民國)李立權;(中華民國)李曼麗;(中華民國)李黛麗;(中華民國)林文詩;(中華民國)林佳怡;(中華民國)林怡君;... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)廖偵旭;(中華民國)駱俊銘;(中華民國)方珞紜;(中華民國)呂敏玲;(中華民國)李立權;(中華民國)李曼麗;(中華民國)李黛麗;(中華民國)林文詩;(中華民國)林佳怡;(中華民國)林怡君;... | 活動起始日期: 2024/07/09 | 活動結束日期: 2024/08/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 麗中 ... ]
無其他 陳清祝 資料。
[ 搜尋所有 陳清祝 ... ]
麗中王精品百貨店 | 地址: 台中市太平區中山路四段183號1樓 | 電話: 04-2395-0852 |
麗中藥局 | 地址: 台北市信義區福德街217號 | 電話: 02-2759-4416 |
名稱 麗中 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 麗中)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗中王精品百貨店 臺中市太平區新福里中山路4段183號1樓 | 蕭啟文 | 08823268 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1110881911) |
亮麗中華洗衣店 臺南市永康區六合里中華二路306號1樓 | 陳惠瑩 | 40867767 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100044773) |
琦麗中大有限公司 臺中市太平區永豐路261號 | 廖瓊文 | 83091913 | 核准設立 |
亮麗中華專業洗衣店 臺南市永康區六合里中華路339號 | 黃閔熙 | 85921415 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120036832) |
亮麗中山南專業洗衣店 臺南市永康區烏竹里龍橋街467號 | 鄭曉如 | 81397966 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1121284674) |
麗中王精品百貨店 彰化縣員林市出水里出水巷64號 | 張婧筠 | 92280886 | 核准設立 - 獨資 |
麗中麗商行 臺中市大里區國光里文芳街115號一樓 | 林健雄 | 13438933 | 歇業 - 獨資 |
高麗中藥行 臺南市中西區西湖里中華西路2段783號1樓 | 謝青桂 | 08952282 | 核准停業 - 獨資 |
麗中王精品百貨店 登記地址: 臺中市太平區新福里中山路4段183號1樓 | 負責人: 蕭啟文 | 統編: 08823268 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1110881911) |
亮麗中華洗衣店 登記地址: 臺南市永康區六合里中華二路306號1樓 | 負責人: 陳惠瑩 | 統編: 40867767 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100044773) |
琦麗中大有限公司 登記地址: 臺中市太平區永豐路261號 | 負責人: 廖瓊文 | 統編: 83091913 | 核准設立 |
亮麗中華專業洗衣店 登記地址: 臺南市永康區六合里中華路339號 | 負責人: 黃閔熙 | 統編: 85921415 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120036832) |
亮麗中山南專業洗衣店 登記地址: 臺南市永康區烏竹里龍橋街467號 | 負責人: 鄭曉如 | 統編: 81397966 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1121284674) |
麗中王精品百貨店 登記地址: 彰化縣員林市出水里出水巷64號 | 負責人: 張婧筠 | 統編: 92280886 | 核准設立 - 獨資 |
麗中麗商行 登記地址: 臺中市大里區國光里文芳街115號一樓 | 負責人: 林健雄 | 統編: 13438933 | 歇業 - 獨資 |
高麗中藥行 登記地址: 臺南市中西區西湖里中華西路2段783號1樓 | 負責人: 謝青桂 | 統編: 08952282 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 麗中 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
|