謝雨芳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝雨芳的職稱是監察人, 持有股份數是450000, 公司名稱是光然股份有限公司, 統一編號是23912063.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 光然股份有限公司 | 統一編號: 23912063 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 光然股份有限公司 | 統一編號: 23912063 |
[ 搜尋所有相關: 謝雨芳 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 23912063 | 電話號碼: 02-2794-5533 | 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之1 |
統一編號: 23912063 | 電話號碼: 02-2794-5533 | 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 謝雨芳 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 284照明設備及配備 | 統一編號: 23912063 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市汐止區保安里大同路3段196之7號2樓 |
主要產品: 284照明設備及配備 | 統一編號: 23912063 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市汐止區保安里大同路3段196之7號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 謝雨芳 @ 登記工廠名錄 ]
根據識別碼 23912063 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 23912063 ...)
根據名稱 光然 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 光然 ...) | 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院南分院 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 雷射光谷關鍵技術開發暨整合應用計畫 | 專利發明人: 沈威志 | 證書號碼: I454331 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 金屬中心產業技術環境建構計畫 | 專利發明人: 侯博勳、陳嘉昌 | 證書號碼: I427266 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 開放時間: 每日開放 | | 電話: 886-37-931301 | 地址: 苗栗縣獅潭鄉新店溪附近 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 學名: | 危害種類: 生理性 | 林木種類: 小葉欖仁 | 受害縣市: 台中市 | 種植數量: 10株 | 受害部位: @ 樹木病蟲害資料 |
| 學名: | 危害種類: 生理性 | 林木種類: 七里香 | 受害縣市: 台中市 | 種植數量: 20株 | 受害部位: @ 樹木病蟲害資料 |
| 學名: | 危害種類: 生理性 | 林木種類: 酪梨 | 受害縣市: 台中市 | 種植數量: 2株 | 受害部位: @ 樹木病蟲害資料 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院南分院 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 雷射光谷關鍵技術開發暨整合應用計畫 | 專利發明人: 沈威志 | 證書號碼: I454331 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 103 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 金屬中心產業技術環境建構計畫 | 專利發明人: 侯博勳、陳嘉昌 | 證書號碼: I427266 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
開放時間: 每日開放 | | 電話: 886-37-931301 | 地址: 苗栗縣獅潭鄉新店溪附近 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
學名: | 危害種類: 生理性 | 林木種類: 小葉欖仁 | 受害縣市: 台中市 | 種植數量: 10株 | 受害部位: @ 樹木病蟲害資料 |
學名: | 危害種類: 生理性 | 林木種類: 七里香 | 受害縣市: 台中市 | 種植數量: 20株 | 受害部位: @ 樹木病蟲害資料 |
學名: | 危害種類: 生理性 | 林木種類: 酪梨 | 受害縣市: 台中市 | 種植數量: 2株 | 受害部位: @ 樹木病蟲害資料 |
[ 搜尋所有 光然 ... ]
無其他 謝雨芳 資料。
[ 搜尋所有 謝雨芳 ... ]
光然股份有限公司 | 地址: 新北市汐止區大同路三段196號之82樓 | 電話: 02-8647-1339 |
光然股份有限公司 | 地址: 台北市內湖區港墘路13號13樓 | 電話: 02-2799-9488 |
光然股份有限公司 | 地址: 台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之1 | 電話: 02-2794-5533 |
光然實業股份有限公司 | 地址: 彰化縣芳苑鄉工區十一路36號 | 電話: 04-895-1525 |
名稱 光然 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 光然)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
光然實業股份有限公司 彰化縣芳苑鄉後寮村工區十一路36號 | 趙蘇金蘭 | 22124700 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-04) |
光然股份有限公司 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之1 | 謝軒瑞 | 23912063 | 核准設立 |
光然商號 宜蘭縣宜蘭市南門里舊城北路130號 | 林金龍 | 40568629 | 歇業 - 獨資 |
光然企業社 宜蘭縣羅東鎮東安里禮運路二九之一號五樓(僅供辦公室用) | 羅林素嬌 | 92925710 | 廢止 - 獨資 |
光然實業股份有限公司 登記地址: 彰化縣芳苑鄉後寮村工區十一路36號 | 負責人: 趙蘇金蘭 | 統編: 22124700 | 解散 (核准解散日期: 2022-08-04) |
光然股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之1 | 負責人: 謝軒瑞 | 統編: 23912063 | 核准設立 |
光然商號 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市南門里舊城北路130號 | 負責人: 林金龍 | 統編: 40568629 | 歇業 - 獨資 |
光然企業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮東安里禮運路二九之一號五樓(僅供辦公室用) | 負責人: 羅林素嬌 | 統編: 92925710 | 廢止 - 獨資 |
姓名 謝雨芳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 謝雨芳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宸軒國際有限公司 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓 | 謝雨芳 | 55697024 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-20) |
冠蘭花卉坊 高雄市前鎮區崑明街41巷5號 | 謝雨芳 | 57939940 | 歇業 - 獨資 |
宸軒國際有限公司 登記地址: 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓 | 負責人: 謝雨芳 | 統編: 55697024 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-20) |
冠蘭花卉坊 登記地址: 高雄市前鎮區崑明街41巷5號 | 負責人: 謝雨芳 | 統編: 57939940 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
|