蔡愛珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡愛珠的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是新豐輪胎股份有限公司, 統一編號是23915625.
無其他 新豐輪胎 資料。
[ 搜尋所有 新豐輪胎 ... ]
根據姓名 蔡愛珠 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡愛珠 ...) | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)朱麗麗;(中華民國)余素君;(中華民國)呂百森;(中華民國)李芬蘭;(中華民國)沈禎;(中華民國)周冠宇;(中華民國)林仁信;(中華民國)林文昌;(中華民國)林玉珠;(中華民國)林洳宇;(... | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)朱麗麗;(中華民國)余素君;(中華民國)呂百森;(中華民國)李芬蘭;(中華民國)沈禎;(中華民國)周冠宇;(中華民國)林仁信;(中華民國)林文昌;(中華民國)林玉珠;(中華民國)林洳宇;(... | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 班捷企業股份有限公司 | 統一編號: 01457630 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 喬羚有限公司 | 統一編號: 90614958 @ 董監事資料集 |
(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)朱麗麗;(中華民國)余素君;(中華民國)呂百森;(中華民國)李芬蘭;(中華民國)沈禎;(中華民國)周冠宇;(中華民國)林仁信;(中華民國)林文昌;(中華民國)林玉珠;(中華民國)林洳宇;(... | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)朱麗麗;(中華民國)余素君;(中華民國)呂百森;(中華民國)李芬蘭;(中華民國)沈禎;(中華民國)周冠宇;(中華民國)林仁信;(中華民國)林文昌;(中華民國)林玉珠;(中華民國)林洳宇;(... | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 班捷企業股份有限公司 | 統一編號: 01457630 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 喬羚有限公司 | 統一編號: 90614958 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡愛珠 ... ]
金山新豐輪胎修造所 | 地址: 台南市新化區中山路593號 | 電話: 06-598-2429 |
新豐輪胎行 | 地址: 台南市新化區中山路732號 | 電話: 06-598-2767 |
新豐輪胎行 | 地址: 台中市北屯區進化路700號之1 | 電話: 04-2232-2597 |
新豐輪胎行 | 地址: 彰化縣福興鄉臨海路一段22號 | 電話: 04-776-2292 |
新豐輪胎行 | 地址: 雲林縣古坑鄉中山路292號之36 | 電話: 05-582-5542 |
新豐輪胎行 | 地址: 台南市中西區永華路一段104號 | 電話: 06-224-1338 |
新豐輪胎行 | 地址: 宜蘭縣宜蘭市宜興路一段67號1樓 | 電話: 03-933-0208 |
名稱 新豐輪胎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 新豐輪胎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新豐輪胎行 高雄市大寮區九和路24號 | 邱俊新 | 91967894 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10261807400) |
新豐輪胎行 臺南市中西區郡西里永華路1段104號1樓 | 林燕崙 | 69381412 | 核准設立 - 獨資 |
金山新豐輪胎修造所 臺南市新化區豐榮里中山路593號 | 林榮泰 | 73124160 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070034707) |
新豐輪胎行 苗栗縣苑裡鎮西勢里10鄰介壽路132號1樓 | 陳耀蒼 | 21803357 | 核准設立 - 獨資 |
新豐輪胎行 彰化縣福興鄉福南村臨海路1段22號 | 柯添木 | 77070046 | 核准設立 - 獨資 |
新豐輪胎行 雲林縣古坑鄉朝陽村中山路292之36號 | 潘建穎 | 77813482 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100039122) |
新豐輪胎行 桃園縣平鎮市新勢里中豐路61㑀4號一樓 | 李沐庭 | 02689026 | 歇業 - 獨資 |
新豐輪胎股份有限公司 臺北市中山區吉林路178號1樓 | | 23915625 | 解散 (文號: 1997-5-17 建一字 第86293735號) |
新豐輪胎行 登記地址: 高雄市大寮區九和路24號 | 負責人: 邱俊新 | 統編: 91967894 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10261807400) |
新豐輪胎行 登記地址: 臺南市中西區郡西里永華路1段104號1樓 | 負責人: 林燕崙 | 統編: 69381412 | 核准設立 - 獨資 |
金山新豐輪胎修造所 登記地址: 臺南市新化區豐榮里中山路593號 | 負責人: 林榮泰 | 統編: 73124160 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070034707) |
新豐輪胎行 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮西勢里10鄰介壽路132號1樓 | 負責人: 陳耀蒼 | 統編: 21803357 | 核准設立 - 獨資 |
新豐輪胎行 登記地址: 彰化縣福興鄉福南村臨海路1段22號 | 負責人: 柯添木 | 統編: 77070046 | 核准設立 - 獨資 |
新豐輪胎行 登記地址: 雲林縣古坑鄉朝陽村中山路292之36號 | 負責人: 潘建穎 | 統編: 77813482 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100039122) |
新豐輪胎行 登記地址: 桃園縣平鎮市新勢里中豐路61㑀4號一樓 | 負責人: 李沐庭 | 統編: 02689026 | 歇業 - 獨資 |
新豐輪胎股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區吉林路178號1樓 | 統編: 23915625 | 解散 (文號: 1997-5-17 建一字 第86293735號) |
[ 查詢所有 新豐輪胎 ... ]
姓名 蔡愛珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡愛珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
愛珠球場 新竹市香山區牛埔里三姓橋五之七號 | 蔡愛珠 | 46514404 | 歇業 - 獨資 |
台北書畫院 臺北市大同區長安西路261號3樓 | 蔡愛珠 | 01136075 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124105945) |
四海鐘錶材料行 臺北市大同區延平北路2段144巷2號1樓 | 蔡愛珠 | 07666183 | 歇業 - 獨資 |
虹雅服裝行 高雄市小港區正苓里宏平路673號1樓 | 蔡愛珠 | 21375806 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10761466400) |
新人企業有限公司 臺北市大安區建國南路1段278號1樓 | 邱蔡愛珠 | 23621163 | 核准設立 |
富昇財經資訊有限公司 臺中市西屯區何德里大信街50號8樓之1 | 蔡愛珠 | 53616413 | 核准設立 |
金品寢具行 花蓮縣吉安鄉慶豐村中山路三段四三二號 | 蔡愛珠 | 67939764 | 歇業 - 獨資 |
新南興木行 高雄市三民區建國3路375號 | 郭蔡愛珠 | 75410701 | 歇業 - 獨資 |
愛珠球場 登記地址: 新竹市香山區牛埔里三姓橋五之七號 | 負責人: 蔡愛珠 | 統編: 46514404 | 歇業 - 獨資 |
台北書畫院 登記地址: 臺北市大同區長安西路261號3樓 | 負責人: 蔡愛珠 | 統編: 01136075 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124105945) |
四海鐘錶材料行 登記地址: 臺北市大同區延平北路2段144巷2號1樓 | 負責人: 蔡愛珠 | 統編: 07666183 | 歇業 - 獨資 |
虹雅服裝行 登記地址: 高雄市小港區正苓里宏平路673號1樓 | 負責人: 蔡愛珠 | 統編: 21375806 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10761466400) |
新人企業有限公司 登記地址: 臺北市大安區建國南路1段278號1樓 | 負責人: 邱蔡愛珠 | 統編: 23621163 | 核准設立 |
富昇財經資訊有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何德里大信街50號8樓之1 | 負責人: 蔡愛珠 | 統編: 53616413 | 核准設立 |
金品寢具行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉慶豐村中山路三段四三二號 | 負責人: 蔡愛珠 | 統編: 67939764 | 歇業 - 獨資 |
新南興木行 登記地址: 高雄市三民區建國3路375號 | 負責人: 郭蔡愛珠 | 統編: 75410701 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡愛珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
|