李麗芳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李麗芳的職稱是監察人, 持有股份數是500000, 公司名稱是民安保全股份有限公司, 統一編號是23926242.
董監事資料集 資料集的 李麗芳 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李麗芳 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 187500 | 所代表法人: | 民安保全股份有限公司 | 統一編號: 23926242 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 民安保全股份有限公司 | 統一編號: 23926242 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 187500 | 所代表法人: | 民安保全股份有限公司 | 統一編號: 23926242 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 民安保全股份有限公司 | 統一編號: 23926242 |
[ 搜尋所有相關: 李麗芳 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 民安保全股份有限公司 | 到職日期: 0791201 | 統一編號: 23926242 |
公司名稱: 民安保全股份有限公司 | 到職日期: 0791201 | 統一編號: 23926242 |
[ 搜尋所有相關: 李麗芳 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 民安保全 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 民安保全 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1060000 | 所代表法人: | 民安保全股份有限公司 | 統一編號: 16420767 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 960000 | 所代表法人: | 民安保全股份有限公司 | 統一編號: 16420767 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 990000 | 所代表法人: | 民安保全股份有限公司 | 統一編號: 16420767 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 990000 | 所代表法人: | 民安保全股份有限公司 | 統一編號: 16420767 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1060000 | 所代表法人: | 民安保全股份有限公司 | 統一編號: 16420767 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 960000 | 所代表法人: | 民安保全股份有限公司 | 統一編號: 16420767 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 990000 | 所代表法人: | 民安保全股份有限公司 | 統一編號: 16420767 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 990000 | 所代表法人: | 民安保全股份有限公司 | 統一編號: 16420767 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 民安保全 ... ]
根據姓名 李麗芳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李麗芳 ...) | 生產者: 李○芳 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 新北市中和區 | 異動日期: 2024/07/01 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 麗炬有限公司 | 統一編號: 94121392 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照B據點 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 91010800 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣崙背鄉豐榮村東佃2-22號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 利樂證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16283855 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 鳳研科技股份有限公司 | 統一編號: 16348457 @ 董監事資料集 |
生產者: 李○芳 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 新北市中和區 | 異動日期: 2024/07/01 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 麗炬有限公司 | 統一編號: 94121392 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/02/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26225988 | 機構負責人姓名: 李麗芳 | 機構代碼: B20800040 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺中市清水區北寧街82號 @ 長照B據點 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 91010800 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣崙背鄉豐榮村東佃2-22號1樓 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 利樂證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16283855 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 鳳研科技股份有限公司 | 統一編號: 16348457 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李麗芳 ... ]
民安保全股份有限公司 | 地址: 桃園市桃園區園一街33號5樓之2 | 電話: 03-338-5112 |
名稱 民安保全 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 民安保全)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
民安保全股份有限公司 桃園市桃園區成功里園一街33號5樓之2 | 李明德 | 16420767 | 核准設立 |
民安保全股份有限公司 臺北市資料空白 | | 23926242 | 解散 (文號: 1991-5-27 建一字 第號) |
民安保全股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區成功里園一街33號5樓之2 | 負責人: 李明德 | 統編: 16420767 | 核准設立 |
民安保全股份有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 23926242 | 解散 (文號: 1991-5-27 建一字 第號) |
姓名 李麗芳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李麗芳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗炬有限公司 臺南市新營區新北里新北街266號1樓 | 李麗芳 | 94121392 | 核准設立 |
聯合快遞社 臺北市士林區文林路765號5樓之5 | 宋李麗芳 | 01848497 | 歇業 - 獨資 |
均典企業社 新北市林口區松柏路110號4樓 | 李麗芳 | 02446210 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
風雄麵包店 臺南市安南區新順里安和路3段93號1樓 | 李麗芳 | 09114412 | 歇業 - 獨資 |
泓泰企業社 彰化縣彰化市延平里大埔路692號1樓 | 李麗芳 | 09339192 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040816070) |
城中城視聽社 臺東縣臺東市中正里大同路地下商場五號 | 李麗芳 | 12066435 | 歇業 - 獨資 |
曉冬髮廊 臺北市士林區天母東路8巷30弄1號1樓 | 李麗芳 | 13854254 | 核准設立 - 獨資 |
品香茶業股份有限公司 南投縣名間鄉松山村松山街81號 | 李麗芳 | 16494303 | 核准設立 |
麗炬有限公司 登記地址: 臺南市新營區新北里新北街266號1樓 | 負責人: 李麗芳 | 統編: 94121392 | 核准設立 |
聯合快遞社 登記地址: 臺北市士林區文林路765號5樓之5 | 負責人: 宋李麗芳 | 統編: 01848497 | 歇業 - 獨資 |
均典企業社 登記地址: 新北市林口區松柏路110號4樓 | 負責人: 李麗芳 | 統編: 02446210 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
風雄麵包店 登記地址: 臺南市安南區新順里安和路3段93號1樓 | 負責人: 李麗芳 | 統編: 09114412 | 歇業 - 獨資 |
泓泰企業社 登記地址: 彰化縣彰化市延平里大埔路692號1樓 | 負責人: 李麗芳 | 統編: 09339192 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040816070) |
城中城視聽社 登記地址: 臺東縣臺東市中正里大同路地下商場五號 | 負責人: 李麗芳 | 統編: 12066435 | 歇業 - 獨資 |
曉冬髮廊 登記地址: 臺北市士林區天母東路8巷30弄1號1樓 | 負責人: 李麗芳 | 統編: 13854254 | 核准設立 - 獨資 |
品香茶業股份有限公司 登記地址: 南投縣名間鄉松山村松山街81號 | 負責人: 李麗芳 | 統編: 16494303 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李麗芳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 67220 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 遠東興塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00402588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣宏星化學工業有限公司 | 統一編號: 00403278 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
|