楊玉華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊玉華的職稱是董事, 持有股份數是20000, 公司名稱是喜事達家具股份有限公司, 統一編號是23935740.
董監事資料集 資料集的 楊玉華 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊玉華 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 980000 | 所代表法人: | 喜事達家具股份有限公司 | 統一編號: 23935740 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 喜事達家具股份有限公司 | 統一編號: 23935740 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 喜事達家具股份有限公司 | 統一編號: 23935740 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 980000 | 所代表法人: | 喜事達家具股份有限公司 | 統一編號: 23935740 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 喜事達家具股份有限公司 | 統一編號: 23935740 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 喜事達家具股份有限公司 | 統一編號: 23935740 |
[ 搜尋所有相關: 楊玉華 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 23935740 | 電話號碼: 07-2386088 | 高雄市新興區中正三路2號15樓 |
統一編號: 23935740 | 電話號碼: 07-2386088 | 高雄市新興區中正三路2號15樓 |
[ 搜尋所有相關: 楊玉華 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 喜事達家具 資料。
[ 搜尋所有 喜事達家具 ... ]
根據姓名 楊玉華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊玉華 ...) | 姓名: 楊玉華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺北市松山區八德路3段106巷1號5樓之4 @ 地政士開業資料 |
| 姓名: 楊玉華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 05-2259014 | 嘉義市西區康樂街374號 @ 地政士開業資料 |
| 電話: 06-2603077
0985-950272
0910-870006 | 所處公會: 臺南市 | 個人資料檔案安全維護計畫: V | 歇業: | 統一編號: 10770920 | 東區崇德32街39號1樓
(原:東區東智里崇德32街39號1樓) @ 臺南市殯葬禮儀業者名冊 |
| 事務所地址: 新竹市香山區瑞光街3號 | 執照有效期限: 1150423 | 姓名: 楊玉華 @ 新竹市合法地政士開業名冊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5832972 | 機構負責人姓名: 梁楊玉華 | 機構代碼: BF1400105 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市善化區嘉北里茄拔179-2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5832972 | 機構負責人姓名: 梁楊玉華 | 機構代碼: BF1400105 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市善化區嘉北里茄拔179-2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5832972 | 機構負責人姓名: 梁楊玉華 | 機構代碼: BF1400105 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市善化區嘉北里茄拔179-2號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5832972 | 機構負責人姓名: 梁楊玉華 | 機構代碼: BF1400105 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市善化區嘉北里茄拔179-2號 @ 長照ABC據點 |
姓名: 楊玉華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 臺北市松山區八德路3段106巷1號5樓之4 @ 地政士開業資料 |
姓名: 楊玉華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 05-2259014 | 嘉義市西區康樂街374號 @ 地政士開業資料 |
電話: 06-2603077
0985-950272
0910-870006 | 所處公會: 臺南市 | 個人資料檔案安全維護計畫: V | 歇業: | 統一編號: 10770920 | 東區崇德32街39號1樓
(原:東區東智里崇德32街39號1樓) @ 臺南市殯葬禮儀業者名冊 |
事務所地址: 新竹市香山區瑞光街3號 | 執照有效期限: 1150423 | 姓名: 楊玉華 @ 新竹市合法地政士開業名冊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5832972 | 機構負責人姓名: 梁楊玉華 | 機構代碼: BF1400105 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市善化區嘉北里茄拔179-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5832972 | 機構負責人姓名: 梁楊玉華 | 機構代碼: BF1400105 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市善化區嘉北里茄拔179-2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-5832972 | 機構負責人姓名: 梁楊玉華 | 機構代碼: BF1400105 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市善化區嘉北里茄拔179-2號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-5832972 | 機構負責人姓名: 梁楊玉華 | 機構代碼: BF1400105 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市善化區嘉北里茄拔179-2號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 楊玉華 ... ]
名稱 喜事達家具 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 喜事達家具)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
喜事達家具股份有限公司 高雄市新興區中正三路2號15樓 | 葉唐淑萍 | 23935740 | 核准設立 |
喜事達家具股份有限公司 登記地址: 高雄市新興區中正三路2號15樓 | 負責人: 葉唐淑萍 | 統編: 23935740 | 核准設立 |
姓名 楊玉華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊玉華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華都客棧 臺南市玉井區玉田里民主街71號 | 楊玉華 | 73274104 | 核准設立 - 獨資 |
元茂印刷紙業有限公司 臺北市萬華區東園街154巷9弄2號 | 楊玉華 | 15967275 | 核准設立 |
華馨園茶行 臺北市松山區八德路3段199巷1弄10號1樓 | 楊玉華 | 01616594 | 撤銷 - 獨資 |
華馨園工業股份有限公司 臺北市松山區八德路3段199巷1弄10號1樓 | 楊玉華 | 23765196 | 核准設立 |
華新五金行 臺北市松山區敦化北路120巷80號 | 李楊玉華 | 25555126 | 歇業 - 獨資 |
慶華工程行 新竹市香山區大庄里大■路228巷15號1樓 | 楊玉華 | 91987293 | 核准設立 - 獨資 |
藍寶石西餐廳 花蓮縣花蓮市節約街四○號二樓 | 楊玉華 | 08142798 | 歇業 - 獨資 |
金城輪胎行 高雄市鳳山區新強里新富路376號1樓 | 王楊玉華 | 08516542 | 歇業 - 獨資 |
華都客棧 登記地址: 臺南市玉井區玉田里民主街71號 | 負責人: 楊玉華 | 統編: 73274104 | 核准設立 - 獨資 |
元茂印刷紙業有限公司 登記地址: 臺北市萬華區東園街154巷9弄2號 | 負責人: 楊玉華 | 統編: 15967275 | 核准設立 |
華馨園茶行 登記地址: 臺北市松山區八德路3段199巷1弄10號1樓 | 負責人: 楊玉華 | 統編: 01616594 | 撤銷 - 獨資 |
華馨園工業股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路3段199巷1弄10號1樓 | 負責人: 楊玉華 | 統編: 23765196 | 核准設立 |
華新五金行 登記地址: 臺北市松山區敦化北路120巷80號 | 負責人: 李楊玉華 | 統編: 25555126 | 歇業 - 獨資 |
慶華工程行 登記地址: 新竹市香山區大庄里大■路228巷15號1樓 | 負責人: 楊玉華 | 統編: 91987293 | 核准設立 - 獨資 |
藍寶石西餐廳 登記地址: 花蓮縣花蓮市節約街四○號二樓 | 負責人: 楊玉華 | 統編: 08142798 | 歇業 - 獨資 |
金城輪胎行 登記地址: 高雄市鳳山區新強里新富路376號1樓 | 負責人: 王楊玉華 | 統編: 08516542 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊玉華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
|