陳宛昀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳宛昀的職稱是董事, 持有股份數是1674000, 公司名稱是萬利通股份有限公司, 統一編號是23988210.
董監事資料集 資料集的 陳宛昀 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳宛昀 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 610000 | 所代表法人: | 萬利通股份有限公司 | 統一編號: 23988210 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3320000 | 所代表法人: | 萬利通股份有限公司 | 統一編號: 23988210 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1661000 | 所代表法人: | 萬利通股份有限公司 | 統一編號: 23988210 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 610000 | 所代表法人: | 萬利通股份有限公司 | 統一編號: 23988210 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3320000 | 所代表法人: | 萬利通股份有限公司 | 統一編號: 23988210 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1661000 | 所代表法人: | 萬利通股份有限公司 | 統一編號: 23988210 |
[ 搜尋所有相關: 陳宛昀 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 萬利通 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 萬利通 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 525000 | 所代表法人: 萬利通股份有限公司 | 百利通股份有限公司 | 統一編號: 59169806 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 525000 | 所代表法人: 萬利通股份有限公司 | 達利豐股份有限公司 | 統一編號: 59169854 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 12867219 | 電話號碼: 02-27087905 | 臺北市大安區忠孝東路4段222號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 53656913 | 電話號碼: 02-27585478 | 臺北市信義區忠孝東路4段563號8樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 萬利通國際開發有限公司 | 統一編號: 12867219 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 525000 | 所代表法人: 萬利通股份有限公司 | 百利通股份有限公司 | 統一編號: 59169806 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 525000 | 所代表法人: 萬利通股份有限公司 | 達利豐股份有限公司 | 統一編號: 59169854 @ 董監事資料集 |
統一編號: 12867219 | 電話號碼: 02-27087905 | 臺北市大安區忠孝東路4段222號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 53656913 | 電話號碼: 02-27585478 | 臺北市信義區忠孝東路4段563號8樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 萬利通國際開發有限公司 | 統一編號: 12867219 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 萬利通 ... ]
根據姓名 陳宛昀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳宛昀 ...) | (中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)桃園市立圖書館蘆竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)桃園市立圖書館蘆竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)桃園市立圖書館大竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)桃園市立圖書館大竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)桃園市立圖書館山腳分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)桃園市立圖書館南崁分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)桃園市立圖書館蘆竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)桃園市立圖書館蘆竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)桃園市立圖書館大竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)桃園市立圖書館大竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)桃園市立圖書館山腳分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)桃園市立圖書館南崁分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 陳宛昀 ... ]
名稱 萬利通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 萬利通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬利通國際開發有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段222號3樓 | 謝潔 | 12867219 | 核准設立 |
萬利通股份有限公司 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之1 | 林振金 | 23988210 | 核准設立 |
香港商萬利通船務貿易有限公司台灣分公司 臺北市信義區忠孝東路4段563號8樓 | 李繼世 LEE, GI-SI | 53656913 | 核准認許 |
萬利通國際有限公司 臺北市中正區南昌路2段178之2號3樓 | 陳淑英 | 70380735 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-30) |
萬利通商行 臺南市永康區網寮里忠孝路474號 | 李春蘭 | 14992017 | 歇業 - 獨資 |
萬利通信有限公司 基隆市仁三路一○號四樓 | | 23697732 | 解散 |
萬利通機械工程有限公司 苗栗縣苑裡鎮泰田里五鄰泰田八一之七號 | | 16659114 | 解散 (090年07月10日 經90中字 第0903246720號) |
萬利通訊器材行 彰化縣員林鎮三信里中山路2段203號1樓 | 高靚恩 | 25361043 | 歇業 - 獨資 |
萬利通國際開發有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段222號3樓 | 負責人: 謝潔 | 統編: 12867219 | 核准設立 |
萬利通股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之1 | 負責人: 林振金 | 統編: 23988210 | 核准設立 |
香港商萬利通船務貿易有限公司台灣分公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路4段563號8樓 | 負責人: 李繼世 LEE, GI-SI | 統編: 53656913 | 核准認許 |
萬利通國際有限公司 登記地址: 臺北市中正區南昌路2段178之2號3樓 | 負責人: 陳淑英 | 統編: 70380735 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-30) |
萬利通商行 登記地址: 臺南市永康區網寮里忠孝路474號 | 負責人: 李春蘭 | 統編: 14992017 | 歇業 - 獨資 |
萬利通信有限公司 登記地址: 基隆市仁三路一○號四樓 | 統編: 23697732 | 解散 |
萬利通機械工程有限公司 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮泰田里五鄰泰田八一之七號 | 統編: 16659114 | 解散 (090年07月10日 經90中字 第0903246720號) |
萬利通訊器材行 登記地址: 彰化縣員林鎮三信里中山路2段203號1樓 | 負責人: 高靚恩 | 統編: 25361043 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 萬利通 ... ]
姓名 陳宛昀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳宛昀)
萬利發股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 23654635 | 核准設立 |
萬利旺股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 27694139 | 核准設立 |
富利旺股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 42806979 | 核准設立 |
聯通企業股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之1 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 51855704 | 核准設立 |
願財富股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 59169783 | 核准設立 |
達利豐股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 59169854 | 核准設立 |
德田開發股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 59171129 | 核准設立 |
興田開發股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之1 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 59174168 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳宛昀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|