許正宗
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許正宗的職稱是董事長, 持有股份數是708000, 公司名稱是璽星國際興業股份有限公司, 統一編號是23995697.
董監事資料集 資料集的 許正宗 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 許正宗 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1028000 | 所代表法人: | 璽星國際興業股份有限公司 | 統一編號: 23995697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 璽星國際興業股份有限公司 | 統一編號: 23995697 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 954000 | 所代表法人: | 璽星國際興業股份有限公司 | 統一編號: 23995697 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1028000 | 所代表法人: | 璽星國際興業股份有限公司 | 統一編號: 23995697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 璽星國際興業股份有限公司 | 統一編號: 23995697 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 954000 | 所代表法人: | 璽星國際興業股份有限公司 | 統一編號: 23995697 |
[ 搜尋所有相關: 許正宗 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 璽星國際興業股份有限公司 | 到職日期: 0800427 | 統一編號: 23995697 |
公司名稱: 璽星國際興業股份有限公司 | 到職日期: 0800427 | 統一編號: 23995697 |
[ 搜尋所有相關: 許正宗 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 23995697 | 電話號碼: 02-23119418 | 臺北市中正區衡陽路31號1樓 |
統一編號: 23995697 | 電話號碼: 02-23119418 | 臺北市中正區衡陽路31號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 許正宗 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 璽星國際興業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 璽星國際興業 ...) | 處分日期: 20230808 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20231005 | 處分字號: 府勞動字第11260093931號 | 違反法規內容: 工資未依法給付給勞工 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 處分日期: 20230317 | 罰鍰金額: 80000 | 公告日期: 20230505 | 處分字號: 府勞動字第11260081811號 | 違反法規內容: 延長工作時間超過法令規定;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資;延長工作時間未依規定加給工資;未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20230808 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20231005 | 處分字號: 府勞動字第11260093931號 | 違反法規內容: 工資未依法給付給勞工 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20230317 | 罰鍰金額: 80000 | 公告日期: 20230505 | 處分字號: 府勞動字第11260081811號 | 違反法規內容: 延長工作時間超過法令規定;假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資;延長工作時間未依規定加給工資;未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
[ 搜尋所有 璽星國際興業 ... ]
根據姓名 許正宗 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許正宗 ...) | 公司名稱: 許育嬰實業有限公司 | 到職日期: 0740907 | 統一編號: 06210600 @ 公司登記經理人資料集 |
| 負責人: 許正宗 | 地址: 臺北市內湖區新明路123巷2號1樓 @ 臺北市登記工廠分布圖及基本資料 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0972502286 | 機構負責人姓名: 許正宗 | 機構代碼: B41000005 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣南投市彰南路三段1199號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0972502286 | 機構負責人姓名: 許正宗 | 機構代碼: B41000005 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣南投市彰南路三段1199號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0972502286 | 機構負責人姓名: 許正宗 | 機構代碼: B41000005 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣南投市彰南路三段1199號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0972502286 | 機構負責人姓名: 許正宗 | 機構代碼: B41000005 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣南投市彰南路三段1199號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190801 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 0972502286 | 機構負責人姓名: 許正宗 | 機構代碼: B41000005 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣南投市彰南路三段1199號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0972502286 | 機構負責人姓名: 許正宗 | 機構代碼: B41000005 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣南投市彰南路三段1199號 @ 長照ABC據點 |
公司名稱: 許育嬰實業有限公司 | 到職日期: 0740907 | 統一編號: 06210600 @ 公司登記經理人資料集 |
負責人: 許正宗 | 地址: 臺北市內湖區新明路123巷2號1樓 @ 臺北市登記工廠分布圖及基本資料 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0972502286 | 機構負責人姓名: 許正宗 | 機構代碼: B41000005 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣南投市彰南路三段1199號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0972502286 | 機構負責人姓名: 許正宗 | 機構代碼: B41000005 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣南投市彰南路三段1199號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0972502286 | 機構負責人姓名: 許正宗 | 機構代碼: B41000005 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣南投市彰南路三段1199號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0972502286 | 機構負責人姓名: 許正宗 | 機構代碼: B41000005 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣南投市彰南路三段1199號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190801 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 0972502286 | 機構負責人姓名: 許正宗 | 機構代碼: B41000005 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣南投市彰南路三段1199號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0972502286 | 機構負責人姓名: 許正宗 | 機構代碼: B41000005 | 機構種類: B4 | 地址全址: 南投縣南投市彰南路三段1199號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 許正宗 ... ]
名稱 璽星國際興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 璽星國際興業)
璽星國際興業股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區衡陽路31號1樓 | 負責人: 許正宗 | 統編: 23995697 | 核准設立 |
姓名 許正宗 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 許正宗)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宗味味早午餐素食坊 高雄市三民區正忠路484號1樓 | 許正宗 | 87603823 | 核准設立 - 獨資 |
正宗食品行 臺北市中正區衡陽路31號1樓 | 許正宗 | 12379892 | 歇業 - 獨資 |
許正宗自營計程車行 臺北市南港區南港路1段137巷15弄9號3樓 | 許正宗 | 05416219 | 撤銷 - 獨資 |
寶文刻印社 桃園縣中壢市五權里中正路443號 | 許正宗 | 02673875 | 核准設立 - 獨資 |
草圖創意咖啡館 高雄市前金區中正4路111號1樓 | 許正宗 | 25984442 | 核准設立 - 獨資 |
正申鐵門窗行 臺北市內湖區成功路2段169號1樓 | 許正宗 | 04815105 | 歇業 - 獨資 |
正昌農機行 南投縣埔里鎮大城里大城路一五○號 | 許正宗 | 06119618 | 歇業 - 獨資 |
宗味味早午餐素食坊 登記地址: 高雄市三民區正忠路484號1樓 | 負責人: 許正宗 | 統編: 87603823 | 核准設立 - 獨資 |
正宗食品行 登記地址: 臺北市中正區衡陽路31號1樓 | 負責人: 許正宗 | 統編: 12379892 | 歇業 - 獨資 |
許正宗自營計程車行 登記地址: 臺北市南港區南港路1段137巷15弄9號3樓 | 負責人: 許正宗 | 統編: 05416219 | 撤銷 - 獨資 |
寶文刻印社 登記地址: 桃園縣中壢市五權里中正路443號 | 負責人: 許正宗 | 統編: 02673875 | 核准設立 - 獨資 |
草圖創意咖啡館 登記地址: 高雄市前金區中正4路111號1樓 | 負責人: 許正宗 | 統編: 25984442 | 核准設立 - 獨資 |
正申鐵門窗行 登記地址: 臺北市內湖區成功路2段169號1樓 | 負責人: 許正宗 | 統編: 04815105 | 歇業 - 獨資 |
正昌農機行 登記地址: 南投縣埔里鎮大城里大城路一五○號 | 負責人: 許正宗 | 統編: 06119618 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 許正宗 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
|