林碧霞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林碧霞的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是創頂建設股份有限公司, 統一編號是24216769.
董監事資料集 資料集的 林碧霞 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林碧霞 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2929000 | 所代表法人: | 創頂建設股份有限公司 | 統一編號: 24216769 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 創頂建設股份有限公司 | 統一編號: 24216769 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2929000 | 所代表法人: | 創頂建設股份有限公司 | 統一編號: 24216769 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 創頂建設股份有限公司 | 統一編號: 24216769 |
[ 搜尋所有相關: 林碧霞 @ 董監事資料集 ]
無其他 創頂建設 資料。
[ 搜尋所有 創頂建設 ... ]
根據姓名 林碧霞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林碧霞 ...) | 作者: 林碧霞作 | 出版機構: 林碧霞(彰化縣) | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 72 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-0159-6 (平裝, NT$400, 72面, 25X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
作者: 林碧霞作 | 出版機構: 林碧霞(彰化縣) | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 72 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-0159-6 (平裝, NT$400, 72面, 25X26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/02/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 林碧霞 ... ]
名稱 創頂建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 創頂建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
創頂建設股份有限公司 新北市永和區保平路2號(1樓) | 黃福來 | 24216769 | 核准設立 |
創頂建設股份有限公司 登記地址: 新北市永和區保平路2號(1樓) | 負責人: 黃福來 | 統編: 24216769 | 核准設立 |
姓名 林碧霞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林碧霞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
碧霞五金店 高雄市三民區大豐2路138號 | 楊林碧霞 | 14232348 | 歇業 - 獨資 |
碧霞水果行 臺北市大同區大龍街241號 | 林碧霞 | 48954770 | 歇業 - 獨資 |
碧霞商行 新北市三重區中央北路72號 | 林碧霞 | 73780524 | 歇業 - 獨資 |
碧霞的店 宜蘭縣羅東鎮南昌里站前南路一五一號一樓 | 林碧霞 | 99217038 | 歇業 - 獨資 |
阿霞包子店 花蓮縣吉安鄉仁里村中正路1段89號1樓 | 林碧霞 | 91385861 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100245279) |
碧苑自助素食館 新竹市東區三民里中華路2段170巷37號 | 吳林碧霞 | 78781804 | 歇業 - 獨資 |
群益 金門縣烈嶼鄉林湖村林湖村東林150號 | 林碧霞 | 77340359 | 歇業 - 獨資 |
大象農產行 雲林縣元長鄉頂寮村頂寮路59號 | 林碧霞 | 25491290 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
碧霞五金店 登記地址: 高雄市三民區大豐2路138號 | 負責人: 楊林碧霞 | 統編: 14232348 | 歇業 - 獨資 |
碧霞水果行 登記地址: 臺北市大同區大龍街241號 | 負責人: 林碧霞 | 統編: 48954770 | 歇業 - 獨資 |
碧霞商行 登記地址: 新北市三重區中央北路72號 | 負責人: 林碧霞 | 統編: 73780524 | 歇業 - 獨資 |
碧霞的店 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮南昌里站前南路一五一號一樓 | 負責人: 林碧霞 | 統編: 99217038 | 歇業 - 獨資 |
阿霞包子店 登記地址: 花蓮縣吉安鄉仁里村中正路1段89號1樓 | 負責人: 林碧霞 | 統編: 91385861 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100245279) |
碧苑自助素食館 登記地址: 新竹市東區三民里中華路2段170巷37號 | 負責人: 吳林碧霞 | 統編: 78781804 | 歇業 - 獨資 |
群益 登記地址: 金門縣烈嶼鄉林湖村林湖村東林150號 | 負責人: 林碧霞 | 統編: 77340359 | 歇業 - 獨資 |
大象農產行 登記地址: 雲林縣元長鄉頂寮村頂寮路59號 | 負責人: 林碧霞 | 統編: 25491290 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 林碧霞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
|