林美燕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林美燕的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是威宣科技股份有限公司, 統一編號是24220530.
無其他 威宣科技 資料。
[ 搜尋所有 威宣科技 ... ]
根據姓名 林美燕 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林美燕 ...) | 活動類別: 遊行 | 活動開始時間: 2018/08/29 08:30 | 活動結束時間: 2018/08/29 17:30 | 主管機關: 臺南市政府警察局 @ 集會遊行資訊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4900000 | 所代表法人: | 燕明貿易有限公司 | 統一編號: 22326305 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣燕明濾油器實業有限公司 | 統一編號: 91064538 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 281發電、輸電及配電機械 | 統一編號: 24912490 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區塩行里鹽和街256巷4號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)82621968 | 機構負責人姓名: 林美燕 | 機構代碼: A10200322 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市土城區延壽路9號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)82621968 | 機構負責人姓名: 林美燕 | 機構代碼: A10200322 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市土城區延壽路9號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)82621968 | 機構負責人姓名: 林美燕 | 機構代碼: A10200322 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市土城區延壽路9號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)82621968 | 機構負責人姓名: 林美燕 | 機構代碼: A10200322 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市土城區延壽路9號 @ 長照ABC據點 |
活動類別: 遊行 | 活動開始時間: 2018/08/29 08:30 | 活動結束時間: 2018/08/29 17:30 | 主管機關: 臺南市政府警察局 @ 集會遊行資訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4900000 | 所代表法人: | 燕明貿易有限公司 | 統一編號: 22326305 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台灣燕明濾油器實業有限公司 | 統一編號: 91064538 @ 董監事資料集 |
主要產品: 281發電、輸電及配電機械 | 統一編號: 24912490 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區塩行里鹽和街256巷4號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)82621968 | 機構負責人姓名: 林美燕 | 機構代碼: A10200322 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市土城區延壽路9號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)82621968 | 機構負責人姓名: 林美燕 | 機構代碼: A10200322 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市土城區延壽路9號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)82621968 | 機構負責人姓名: 林美燕 | 機構代碼: A10200322 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市土城區延壽路9號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)82621968 | 機構負責人姓名: 林美燕 | 機構代碼: A10200322 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市土城區延壽路9號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林美燕 ... ]
名稱 威宣科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 威宣科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
威宣科技股份有限公司 新北市中和區建八路2號14樓之6 | | 24220530 | 解散 (文號: 2011-5-26 北府經登字 第1005031156號) |
威宣科技股份有限公司 登記地址: 新北市中和區建八路2號14樓之6 | 統編: 24220530 | 解散 (文號: 2011-5-26 北府經登字 第1005031156號) |
姓名 林美燕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林美燕)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
燕明貿易有限公司 臺中市西屯區福科路362巷56號1樓 | 林美燕 | 22326305 | 核准設立 |
台灣燕明濾油器實業有限公司 臺中市西屯區福雅里福科路362巷56號2樓 | 林美燕 | 91064538 | 核准設立 |
嬌莉美容美體養生館 新北市中和區錦和里錦和路199號1樓 | 林美燕 | 30269637 | 歇業 - 獨資 |
隆騰工程行 雲林縣斗六市鎮東里一流街78號3樓 | 林美燕 | 88463498 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110061161) |
美食園 新竹市東區光明里大學路二一二號地下一樓 | 林美燕 | 73849973 | 歇業 - 合夥 |
季芳園藝 屏東縣九如鄉東寧村林森路276號一樓 | 林美燕 | 18156406 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10402694800) |
寶童商行 雲林縣臺西鄉海口村海豐路八五之一號一樓 | 林美燕 | 20035581 | 歇業 - 獨資 |
世暉工商顧問社 臺北市松山區南京東路4段186號8樓之8 | 林美燕 | 01540722 | 歇業 - 獨資 |
燕明貿易有限公司 登記地址: 臺中市西屯區福科路362巷56號1樓 | 負責人: 林美燕 | 統編: 22326305 | 核准設立 |
台灣燕明濾油器實業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區福雅里福科路362巷56號2樓 | 負責人: 林美燕 | 統編: 91064538 | 核准設立 |
嬌莉美容美體養生館 登記地址: 新北市中和區錦和里錦和路199號1樓 | 負責人: 林美燕 | 統編: 30269637 | 歇業 - 獨資 |
隆騰工程行 登記地址: 雲林縣斗六市鎮東里一流街78號3樓 | 負責人: 林美燕 | 統編: 88463498 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110061161) |
美食園 登記地址: 新竹市東區光明里大學路二一二號地下一樓 | 負責人: 林美燕 | 統編: 73849973 | 歇業 - 合夥 |
季芳園藝 登記地址: 屏東縣九如鄉東寧村林森路276號一樓 | 負責人: 林美燕 | 統編: 18156406 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10402694800) |
寶童商行 登記地址: 雲林縣臺西鄉海口村海豐路八五之一號一樓 | 負責人: 林美燕 | 統編: 20035581 | 歇業 - 獨資 |
世暉工商顧問社 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段186號8樓之8 | 負責人: 林美燕 | 統編: 01540722 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林美燕 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
|