林麗英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林麗英的職稱是監察人, 持有股份數是0, 所代表法人是靈知科技股份有限公司, 公司名稱是欣昌管理顧問股份有限公司, 統一編號是24235549.
無其他 欣昌管理顧問 資料。
[ 搜尋所有 欣昌管理顧問 ... ]
根據姓名 林麗英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林麗英 ...) | (中華民國)林麗英 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林麗英 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡方式: 07-338-1810#261303 | 是否收費: N | 活動地點: 前鎮區復興四路9號 | 開始日期: 20201103 | 結束日期: 20201103 | 發起單位: 海洋委員會 林麗英專門委員 | 主辦單位: 海洋委員會、美國在台協會高雄分處 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 作者: 李語涵, 林麗英編著 | 出版機構: 翰林 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 60 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-312-874-3 (平裝, 60面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 張美玉, 尹裕君, 林麗英, 王曼溪, 盧小珏, 洪麗琴, 黄惠美, 鄒海月, 許凰珠, 張瑛瑛作 | 出版機構: 華杏 | 版次: 六版 | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 384 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-194-727-3 (平裝, 384面, 25公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 張美玉, 尹裕君, 林麗英, 王曼溪, 盧小珏, 洪麗琴, 黄惠美, 鄒海月, 許凰珠, 張瑛瑛作 | 出版機構: 華杏 | 版次: 六版 | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-194-746-4 (PDF, NT$450) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 楹麗投資股份有限公司 | 統一編號: 96788890 @ 董監事資料集 |
| 作者: 林麗英, 賴懿貞, 謝政倫, Ian Fletcher編著 | 出版機構: 東大 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 148 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789571933719 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)林麗英 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林麗英 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡方式: 07-338-1810#261303 | 是否收費: N | 活動地點: 前鎮區復興四路9號 | 開始日期: 20201103 | 結束日期: 20201103 | 發起單位: 海洋委員會 林麗英專門委員 | 主辦單位: 海洋委員會、美國在台協會高雄分處 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
作者: 李語涵, 林麗英編著 | 出版機構: 翰林 | 版次: 二版 | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 60 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-312-874-3 (平裝, 60面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 張美玉, 尹裕君, 林麗英, 王曼溪, 盧小珏, 洪麗琴, 黄惠美, 鄒海月, 許凰珠, 張瑛瑛作 | 出版機構: 華杏 | 版次: 六版 | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 384 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-194-727-3 (平裝, 384面, 25公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 張美玉, 尹裕君, 林麗英, 王曼溪, 盧小珏, 洪麗琴, 黄惠美, 鄒海月, 許凰珠, 張瑛瑛作 | 出版機構: 華杏 | 版次: 六版 | 預訂出版日: 112/08 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-194-746-4 (PDF, NT$450) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 楹麗投資股份有限公司 | 統一編號: 96788890 @ 董監事資料集 |
作者: 林麗英, 賴懿貞, 謝政倫, Ian Fletcher編著 | 出版機構: 東大 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 148 | 得獎紀錄: | ISBN: 9789571933719 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 林麗英 ... ]
名稱 欣昌管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 欣昌管理顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
欣昌管理顧問股份有限公司 臺中市北區賴福里進化北路392之2號12樓之2 | 林吉財 | 24235549 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-30) |
欣昌管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺中市北區賴福里進化北路392之2號12樓之2 | 負責人: 林吉財 | 統編: 24235549 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-30) |
姓名 林麗英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林麗英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗英果菜行 雲林縣西螺鎮光華里延平路三一八巷二四號一樓 | 林麗英 | 15598358 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070103776) |
林麗英商號 臺南市新營區新北里新北六街79號 | 林麗英 | 26460149 | 歇業 - 獨資 |
麗英商店 桃園縣蘆竹鄉南崁村南國街8巷7弄1號 | 林麗英 | 43952035 | 歇業 - 獨資 |
楹麗投資股份有限公司 臺北市松山區八德路4段135號5樓之3 | 林麗英 | 96788890 | 核准設立 |
英屬維京群島商櫻之田奈米工業股份有限公司 屏東縣內埔鄉豐田村建富路八號 | 林麗英 LIN, LI-YING | 80022977 | 核准報備 |
麗衣舫服飾店 基隆市七堵區永平里明德一路二0四號一樓 | 林麗英 | 74845905 | 歇業 - 獨資 |
群豪汽車材料行 新北市樹林區保安街一段124號1樓 | 侯林麗英 | 08571973 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108150312) |
又川企業社 南投縣竹山鎮雲林里公所路五八號一樓 | 林麗英 | 14601362 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090001851) |
麗英果菜行 登記地址: 雲林縣西螺鎮光華里延平路三一八巷二四號一樓 | 負責人: 林麗英 | 統編: 15598358 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070103776) |
林麗英商號 登記地址: 臺南市新營區新北里新北六街79號 | 負責人: 林麗英 | 統編: 26460149 | 歇業 - 獨資 |
麗英商店 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉南崁村南國街8巷7弄1號 | 負責人: 林麗英 | 統編: 43952035 | 歇業 - 獨資 |
楹麗投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段135號5樓之3 | 負責人: 林麗英 | 統編: 96788890 | 核准設立 |
英屬維京群島商櫻之田奈米工業股份有限公司 登記地址: 屏東縣內埔鄉豐田村建富路八號 | 負責人: 林麗英 LIN, LI-YING | 統編: 80022977 | 核准報備 |
麗衣舫服飾店 登記地址: 基隆市七堵區永平里明德一路二0四號一樓 | 負責人: 林麗英 | 統編: 74845905 | 歇業 - 獨資 |
群豪汽車材料行 登記地址: 新北市樹林區保安街一段124號1樓 | 負責人: 侯林麗英 | 統編: 08571973 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108150312) |
又川企業社 登記地址: 南投縣竹山鎮雲林里公所路五八號一樓 | 負責人: 林麗英 | 統編: 14601362 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090001851) |
[ 查詢所有 林麗英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
|