張錦華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張錦華的職稱是監察人, 持有股份數是20000, 公司名稱是意念無人科技股份有限公司, 統一編號是24249121.
董監事資料集 資料集的 張錦華 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張錦華 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 意念無人科技股份有限公司 | 統一編號: 24249121 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 意念無人科技股份有限公司 | 統一編號: 24249121 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 意念無人科技股份有限公司 | 統一編號: 24249121 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 意念無人科技股份有限公司 | 統一編號: 24249121 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 意念無人科技股份有限公司 | 統一編號: 24249121 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 意念無人科技股份有限公司 | 統一編號: 24249121 |
[ 搜尋所有相關: 張錦華 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24249121 | 電話號碼: 02-82261567 | 新北市樹林區學成路657號4樓 |
統一編號: 24249121 | 電話號碼: 02-82261567 | 新北市樹林區學成路657號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 張錦華 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 意念無人科技 資料。
[ 搜尋所有 意念無人科技 ... ]
根據姓名 張錦華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張錦華 ...) | (中華民國)Amanda張錦華;(中華民國)蔡佳伶;(中華民國)謝美鈴 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: 報到時繳交。每組800元(含1位兒童+1位成人,費用包含2張特展門票、導覽子機與活動材料費) @ 其他藝文資訊 |
| (中華民國)Amanda張錦華;(中華民國)蔡佳伶;(中華民國)謝美鈴 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: 報到時繳交。每組800元(含1位兒童+1位成人,費用包含2張特展門票、導覽子機與活動材料費) @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)周子益;(中華民國)張錦華;(中華民國)蔡佳怡;(中華民國)郭建宏;(中華民國)兩兩製造劇團 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)周子益;(中華民國)張錦華;(中華民國)蔡佳怡;(中華民國)郭建宏;(中華民國)兩兩製造劇團 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 總機電話: 04-25580669 | 公司代號: 1541 | 產業別: 05 | 營利事業統一編號: 23248433 | 住址: 台中市后里區南村路41號 | 董事長: 張經金 | 成立日期: 19890421 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
| 事務所名稱: | 事務所地址: 臺中市太平區合利街15巷18號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第1958號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 團體會址: 臺北市內湖區瑞湖街36號2樓 | 成立日期: 0950806 | 理事長: 張錦華 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 荷米斯摩丘力股份有限公司 | 統一編號: 12659747 @ 董監事資料集 |
(中華民國)Amanda張錦華;(中華民國)蔡佳伶;(中華民國)謝美鈴 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: 報到時繳交。每組800元(含1位兒童+1位成人,費用包含2張特展門票、導覽子機與活動材料費) @ 其他藝文資訊 |
(中華民國)Amanda張錦華;(中華民國)蔡佳伶;(中華民國)謝美鈴 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: 報到時繳交。每組800元(含1位兒童+1位成人,費用包含2張特展門票、導覽子機與活動材料費) @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)周子益;(中華民國)張錦華;(中華民國)蔡佳怡;(中華民國)郭建宏;(中華民國)兩兩製造劇團 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)周子益;(中華民國)張錦華;(中華民國)蔡佳怡;(中華民國)郭建宏;(中華民國)兩兩製造劇團 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
總機電話: 04-25580669 | 公司代號: 1541 | 產業別: 05 | 營利事業統一編號: 23248433 | 住址: 台中市后里區南村路41號 | 董事長: 張經金 | 成立日期: 19890421 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
事務所名稱: | 事務所地址: 臺中市太平區合利街15巷18號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第1958號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
團體會址: 臺北市內湖區瑞湖街36號2樓 | 成立日期: 0950806 | 理事長: 張錦華 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 荷米斯摩丘力股份有限公司 | 統一編號: 12659747 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張錦華 ... ]
名稱 意念無人科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 意念無人科技)
意念無人科技股份有限公司 登記地址: 新北市樹林區學成路657號4樓 | 負責人: 張友信 | 統編: 24249121 | 核准設立 |
姓名 張錦華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張錦華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
錦承工程行 彰化縣和美鎮雅溝里鹿和路5段257巷77號 | 張錦華 | 21488772 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100821233) |
張記天香素食品行 新北市中和區安平路145巷10號 | 張錦華 | 31423882 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035238551) |
上格實業社 新北市新莊區新莊路649巷22之3號4樓 | 張錦華 | 02198035 | 歇業 - 獨資 |
豐佳水電行 臺東縣臺東市豐田里中興路四段五一二號一樓 | 張錦華 | 12092567 | 歇業 - 獨資 |
婷婷商行 臺北市信義區中坡南路88號1樓 | 張錦華 | 21224174 | 歇業 - 獨資 |
清梅商行 新北市林口區湖子路30號 | 張錦華 | 35341193 | 核准設立 - 獨資 |
恆茂重機工程行 高雄市鳳山區瑞竹里中山東路229巷15弄94號1樓 | 張錦華 | 36672950 | 核准設立 - 獨資 |
宏恩冰菓室 桃園縣中壢市光明里中央西路2段65號 | 張錦華 | 45050623 | 撤銷 - 獨資 |
錦承工程行 登記地址: 彰化縣和美鎮雅溝里鹿和路5段257巷77號 | 負責人: 張錦華 | 統編: 21488772 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100821233) |
張記天香素食品行 登記地址: 新北市中和區安平路145巷10號 | 負責人: 張錦華 | 統編: 31423882 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035238551) |
上格實業社 登記地址: 新北市新莊區新莊路649巷22之3號4樓 | 負責人: 張錦華 | 統編: 02198035 | 歇業 - 獨資 |
豐佳水電行 登記地址: 臺東縣臺東市豐田里中興路四段五一二號一樓 | 負責人: 張錦華 | 統編: 12092567 | 歇業 - 獨資 |
婷婷商行 登記地址: 臺北市信義區中坡南路88號1樓 | 負責人: 張錦華 | 統編: 21224174 | 歇業 - 獨資 |
清梅商行 登記地址: 新北市林口區湖子路30號 | 負責人: 張錦華 | 統編: 35341193 | 核准設立 - 獨資 |
恆茂重機工程行 登記地址: 高雄市鳳山區瑞竹里中山東路229巷15弄94號1樓 | 負責人: 張錦華 | 統編: 36672950 | 核准設立 - 獨資 |
宏恩冰菓室 登記地址: 桃園縣中壢市光明里中央西路2段65號 | 負責人: 張錦華 | 統編: 45050623 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 張錦華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
|