蘇俊吉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蘇俊吉的職稱是監察人, 持有股份數是20000, 公司名稱是禾洋興業股份有限公司, 統一編號是24255262.
董監事資料集 資料集的 蘇俊吉 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蘇俊吉 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 禾洋興業股份有限公司 | 統一編號: 24255262 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 禾洋興業股份有限公司 | 統一編號: 24255262 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 禾洋興業股份有限公司 | 統一編號: 24255262 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 禾洋興業股份有限公司 | 統一編號: 24255262 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 禾洋興業股份有限公司 | 統一編號: 24255262 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 禾洋興業股份有限公司 | 統一編號: 24255262 |
[ 搜尋所有相關: 蘇俊吉 @ 董監事資料集 ]
無其他 禾洋興業 資料。
[ 搜尋所有 禾洋興業 ... ]
根據姓名 蘇俊吉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蘇俊吉 ...) | (中華民國)蘇俊吉 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)蘇俊吉 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 峻吉汽車有限公司 | 統一編號: 50998583 @ 董監事資料集 |
| 電話: 02-77099377 | 公司地址: 新北市,永和區,竹林路60之1號2樓 | 英文名稱: HENG LIONG HANG TRAVEL SERVICE CO.,LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: @ 旅行業基本資料 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2025/5/24 上午 12:00:00 | 南投縣草屯鎮炎峰里大成街117號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 電話: 06-3122582 | 地址: 臺南市永康區勝學路159號 | 主祀神祇: 廣濟禪師 | 教別: 道教 | 負責人: 蘇俊吉 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 62000 | 所代表法人: 寶得利國際股份有限公司 | 興隆旅行社股份有限公司 | 統一編號: 23028493 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 承合物業有限公司 | 統一編號: 42929661 @ 董監事資料集 |
(中華民國)蘇俊吉 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)蘇俊吉 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 峻吉汽車有限公司 | 統一編號: 50998583 @ 董監事資料集 |
電話: 02-77099377 | 公司地址: 新北市,永和區,竹林路60之1號2樓 | 英文名稱: HENG LIONG HANG TRAVEL SERVICE CO.,LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: @ 旅行業基本資料 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2025/5/24 上午 12:00:00 | 南投縣草屯鎮炎峰里大成街117號 @ 合法特定寵物業名單 |
電話: 06-3122582 | 地址: 臺南市永康區勝學路159號 | 主祀神祇: 廣濟禪師 | 教別: 道教 | 負責人: 蘇俊吉 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 62000 | 所代表法人: 寶得利國際股份有限公司 | 興隆旅行社股份有限公司 | 統一編號: 23028493 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 承合物業有限公司 | 統一編號: 42929661 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蘇俊吉 ... ]
名稱 禾洋興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 禾洋興業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
禾洋興業股份有限公司 桃園市龍潭區百年二街14號3樓 | 黃士洋 | 24255262 | 核准設立 |
禾洋興業股份有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區百年二街14號3樓 | 負責人: 黃士洋 | 統編: 24255262 | 核准設立 |
姓名 蘇俊吉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蘇俊吉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蘇俊吉自營計程車行 高雄市苓雅區人和里仁義街155巷8號 | 蘇俊吉 | 06678611 | 核准設立 - 獨資 |
吉旺行 新北市中和區福祥路126號 | 蘇俊吉 | 17809457 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128155324) |
峻吉汽車有限公司 新北市三重區忠孝路3段40巷40號(1樓) | 蘇俊吉 | 50998583 | 核准設立 |
順吉農機行 臺東縣太麻里鄉泰和村和平路120號一樓 | 蘇俊吉 | 88901933 | 核准設立 - 獨資 |
華吉企業社 臺南市安平區國平里建平五街255號1樓 | 蘇俊吉 | 99278132 | 歇業 - 獨資 |
天麗企業行 高雄市苓雅區正仁里義勇路47號 | 蘇俊吉 | 06673257 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10861799200) |
克立歐電子有限公司 臺北市內湖區瑞光路192號4樓 | 蘇俊吉 | 12897733 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-14) |
興隆旅行社股份有限公司 新北市永和區竹林路60之1號2樓 | 蘇俊吉 | 23028493 | 核准設立 |
蘇俊吉自營計程車行 登記地址: 高雄市苓雅區人和里仁義街155巷8號 | 負責人: 蘇俊吉 | 統編: 06678611 | 核准設立 - 獨資 |
吉旺行 登記地址: 新北市中和區福祥路126號 | 負責人: 蘇俊吉 | 統編: 17809457 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128155324) |
峻吉汽車有限公司 登記地址: 新北市三重區忠孝路3段40巷40號(1樓) | 負責人: 蘇俊吉 | 統編: 50998583 | 核准設立 |
順吉農機行 登記地址: 臺東縣太麻里鄉泰和村和平路120號一樓 | 負責人: 蘇俊吉 | 統編: 88901933 | 核准設立 - 獨資 |
華吉企業社 登記地址: 臺南市安平區國平里建平五街255號1樓 | 負責人: 蘇俊吉 | 統編: 99278132 | 歇業 - 獨資 |
天麗企業行 登記地址: 高雄市苓雅區正仁里義勇路47號 | 負責人: 蘇俊吉 | 統編: 06673257 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10861799200) |
克立歐電子有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路192號4樓 | 負責人: 蘇俊吉 | 統編: 12897733 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-14) |
興隆旅行社股份有限公司 登記地址: 新北市永和區竹林路60之1號2樓 | 負責人: 蘇俊吉 | 統編: 23028493 | 核准設立 |
[ 查詢所有 蘇俊吉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 美都廣告工程有限公司 | 統一編號: 00699625 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 簡隆企業有限公司 | 統一編號: 00699771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 高有工程股份有限公司 | 統一編號: 00699863 |
|