張秀玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張秀玲的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是兆宏鞋業股份有限公司, 統一編號是24267106.
董監事資料集 資料集的 張秀玲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張秀玲 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 兆宏鞋業股份有限公司 | 統一編號: 24267106 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 兆宏鞋業股份有限公司 | 統一編號: 24267106 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 兆宏鞋業股份有限公司 | 統一編號: 24267106 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 兆宏鞋業股份有限公司 | 統一編號: 24267106 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 兆宏鞋業股份有限公司 | 統一編號: 24267106 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 兆宏鞋業股份有限公司 | 統一編號: 24267106 |
[ 搜尋所有相關: 張秀玲 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24267106 | 電話號碼: 04-23802986 | 臺中市南屯區三厝里向上路三段101號4樓 |
統一編號: 24267106 | 電話號碼: 04-23802986 | 臺中市南屯區三厝里向上路三段101號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 張秀玲 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 兆宏鞋業 資料。
[ 搜尋所有 兆宏鞋業 ... ]
根據姓名 張秀玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張秀玲 ...) | 事務所名稱: 張秀玲記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 彰化縣溪湖鎮湖西里華中街25號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 彰化縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第982042號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 張秀玲事務所 | 事務所地址: 臺中市豐原區豐年路109巷92弄28號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第981794號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| (中華民國)新營區圖書館故事志工 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新營區圖書館故事志工 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新營區圖書館故事志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新營區圖書館故事志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 業光有限公司 | 統一編號: 23525719 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 大盟石業有限公司 | 統一編號: 23760072 @ 董監事資料集 |
事務所名稱: 張秀玲記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 彰化縣溪湖鎮湖西里華中街25號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 彰化縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第982042號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 張秀玲事務所 | 事務所地址: 臺中市豐原區豐年路109巷92弄28號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第981794號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中華民國)新營區圖書館故事志工 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新營區圖書館故事志工 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新營區圖書館故事志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新營區圖書館故事志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4350000 | 所代表法人: | 業光有限公司 | 統一編號: 23525719 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 大盟石業有限公司 | 統一編號: 23760072 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張秀玲 ... ]
名稱 兆宏鞋業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 兆宏鞋業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
兆宏鞋業股份有限公司 臺中市南屯區三厝里向上路三段101號4樓 | 吳榮芳 | 24267106 | 核准設立 |
兆宏鞋業股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區三厝里向上路三段101號4樓 | 負責人: 吳榮芳 | 統編: 24267106 | 核准設立 |
姓名 張秀玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張秀玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
秀玲商行 基隆市中正區真砂里祥豐街一一九號七樓 | 張秀玲 | 14444053 | 歇業 - 獨資 |
秀玲美容院 花蓮縣花蓮市中美路二一○之一號 | 張秀玲 | 94770591 | 核准設立 - 獨資 |
秀玲商行 臺中市神岡區神岡里中山路1580號1樓 | 張秀玲 | 98841169 | 歇業 - 獨資 |
金語玲服飾名店 臺東縣臺東市中山里正氣路215號一樓 | 張秀玲 | 25854927 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120221577) |
水玲出版社 臺北市中山區長春路57號10樓之1 | 張秀玲 | 17756178 | 歇業 - 獨資 |
美麗佳人商店 臺北市北投區明德路109號1樓 | 張秀玲 | 01403451 | 歇業 - 獨資 |
立介商行 臺北市松山區延壽街420號1樓 | 張秀玲 | 01605935 | 廢止 - 獨資 |
?誠小吃店 新北市樹林區文化街26號(1樓) | 張秀玲 | 02219382 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068128672) |
秀玲商行 登記地址: 基隆市中正區真砂里祥豐街一一九號七樓 | 負責人: 張秀玲 | 統編: 14444053 | 歇業 - 獨資 |
秀玲美容院 登記地址: 花蓮縣花蓮市中美路二一○之一號 | 負責人: 張秀玲 | 統編: 94770591 | 核准設立 - 獨資 |
秀玲商行 登記地址: 臺中市神岡區神岡里中山路1580號1樓 | 負責人: 張秀玲 | 統編: 98841169 | 歇業 - 獨資 |
金語玲服飾名店 登記地址: 臺東縣臺東市中山里正氣路215號一樓 | 負責人: 張秀玲 | 統編: 25854927 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120221577) |
水玲出版社 登記地址: 臺北市中山區長春路57號10樓之1 | 負責人: 張秀玲 | 統編: 17756178 | 歇業 - 獨資 |
美麗佳人商店 登記地址: 臺北市北投區明德路109號1樓 | 負責人: 張秀玲 | 統編: 01403451 | 歇業 - 獨資 |
立介商行 登記地址: 臺北市松山區延壽街420號1樓 | 負責人: 張秀玲 | 統編: 01605935 | 廢止 - 獨資 |
?誠小吃店 登記地址: 新北市樹林區文化街26號(1樓) | 負責人: 張秀玲 | 統編: 02219382 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068128672) |
[ 查詢所有 張秀玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
|