李郁卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李郁卿的職稱是監察人, 持有股份數是500000, 所代表法人是豆府股份有限公司, 公司名稱是豆福股份有限公司, 統一編號是24269358.
董監事資料集 資料集的 李郁卿 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李郁卿 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 豆府股份有限公司 | 豆福股份有限公司 | 統一編號: 24269358 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 豆府股份有限公司 | 豆福股份有限公司 | 統一編號: 24269358 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 豆府股份有限公司 | 豆福股份有限公司 | 統一編號: 24269358 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 豆府股份有限公司 | 豆福股份有限公司 | 統一編號: 24269358 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 豆府股份有限公司 | 豆福股份有限公司 | 統一編號: 24269358 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 豆府股份有限公司 | 豆福股份有限公司 | 統一編號: 24269358 |
[ 搜尋所有相關: 李郁卿 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 豆福 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 豆福 ...) | 開始時間: 2021-04-12T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2021-04-18T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: ■活動相關細節可電洽本局旅遊行銷科 (03-3322101#6202、6203)4/17 (六) 17:00-20:00:祈福之夜-【豆夜祭】創造豆干節必賞祭典,結合百年豆食文化、特色踩街與大型表演藝... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2021/04/12 | 結束時間: 2021/04/18 | 電話: 886-3-3322101 | 桃園市 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: ■活動相關細節可電洽本局旅遊行銷科 (03-3322101#6202、6203)4/17 (六) 17:00-20:00:祈福之夜-【豆夜祭】創造豆干節必賞祭典,結合百年豆食文化、特色踩街與大型表演藝... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 更新日期: 2024/03/27 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-125200336-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 25200336 | 台中市西區民龍里公益路52號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200228719-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市太平區溪洲西路21號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200228719-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市太平區溪洲西路21號 @ 食品業者登錄資料集 |
開始時間: 2021-04-12T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2021-04-18T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: ■活動相關細節可電洽本局旅遊行銷科 (03-3322101#6202、6203)4/17 (六) 17:00-20:00:祈福之夜-【豆夜祭】創造豆干節必賞祭典,結合百年豆食文化、特色踩街與大型表演藝... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/04/12 | 結束時間: 2021/04/18 | 電話: 886-3-3322101 | 桃園市 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: ■活動相關細節可電洽本局旅遊行銷科 (03-3322101#6202、6203)4/17 (六) 17:00-20:00:祈福之夜-【豆夜祭】創造豆干節必賞祭典,結合百年豆食文化、特色踩街與大型表演藝... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
更新日期: 2024/03/27 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
食品業者登錄字號: B-125200336-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 25200336 | 台中市西區民龍里公益路52號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200228719-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市太平區溪洲西路21號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200228719-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市太平區溪洲西路21號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 豆福 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 安捷國際投資有限公司 | 統一編號: 69564600 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 安捷國際投資有限公司 | 統一編號: 69564600 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李郁卿 ... ]
豆福股份有限公司 | 地址: 新北市板橋區文化路一段298號1樓 | 電話: 02-2255-7902 |
名稱 豆福 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 豆福)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
豆福豆漿專賣店 臺中市西區民龍里公益路52號1樓 | 鄒偉挺 | 25200336 | 核准設立 - 獨資 |
天豆福豆花店 高雄市鼓山區明華路237號1樓 | 邱意閔 | 25903997 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960553500) |
一豆福實業有限公司 新北市中和區建八路152巷1號 | 連秀榮 | 66622583 | 核准設立 |
豆福商行 雲林縣虎尾鎮新興里光復路375號1樓 | 許博緯 | 88479294 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110022283) |
豆福坊 新北市三重區永福街291號(1樓) | 林永濬 | 91235505 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108171729) |
豆福創意有限公司 臺北市士林區中山北路7段162號2樓 | 陳薇閔 | 52551341 | 核准設立 |
豆福商行 高雄市三民區十全一路375號2樓 | 蔡易值 | 88022520 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11060529600) |
家嘉豆福店 桃園市桃園區長德里中正五街162號 | 張碧芳 | 91290274 | 核准設立 - 獨資 |
豆福豆漿專賣店 登記地址: 臺中市西區民龍里公益路52號1樓 | 負責人: 鄒偉挺 | 統編: 25200336 | 核准設立 - 獨資 |
天豆福豆花店 登記地址: 高雄市鼓山區明華路237號1樓 | 負責人: 邱意閔 | 統編: 25903997 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960553500) |
一豆福實業有限公司 登記地址: 新北市中和區建八路152巷1號 | 負責人: 連秀榮 | 統編: 66622583 | 核准設立 |
豆福商行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮新興里光復路375號1樓 | 負責人: 許博緯 | 統編: 88479294 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110022283) |
豆福坊 登記地址: 新北市三重區永福街291號(1樓) | 負責人: 林永濬 | 統編: 91235505 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108171729) |
豆福創意有限公司 登記地址: 臺北市士林區中山北路7段162號2樓 | 負責人: 陳薇閔 | 統編: 52551341 | 核准設立 |
豆福商行 登記地址: 高雄市三民區十全一路375號2樓 | 負責人: 蔡易值 | 統編: 88022520 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11060529600) |
家嘉豆福店 登記地址: 桃園市桃園區長德里中正五街162號 | 負責人: 張碧芳 | 統編: 91290274 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 豆福 ... ]
姓名 李郁卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 李郁卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
安捷國際投資有限公司 桃園市桃園區藝文一街86之1號8樓 | 李郁卿 | 69564600 | 核准設立 |
安捷國際投資有限公司 登記地址: 桃園市桃園區藝文一街86之1號8樓 | 負責人: 李郁卿 | 統編: 69564600 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
|