吳孟哲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳孟哲的職稱是董事, 持有股份數是500000, 所代表法人是豆府股份有限公司, 公司名稱是豆福股份有限公司, 統一編號是24269358.
董監事資料集 資料集的 吳孟哲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳孟哲 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 豆府股份有限公司 | 豆福股份有限公司 | 統一編號: 24269358 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 豆府股份有限公司 | 豆福股份有限公司 | 統一編號: 24269358 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 豆府股份有限公司 | 豆福股份有限公司 | 統一編號: 24269358 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 豆府股份有限公司 | 豆福股份有限公司 | 統一編號: 24269358 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 豆府股份有限公司 | 豆福股份有限公司 | 統一編號: 24269358 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 豆府股份有限公司 | 豆福股份有限公司 | 統一編號: 24269358 |
[ 搜尋所有相關: 吳孟哲 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 豆福 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 豆福 ...) | 開始時間: 2021-04-12T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2021-04-18T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: ■活動相關細節可電洽本局旅遊行銷科 (03-3322101#6202、6203)4/17 (六) 17:00-20:00:祈福之夜-【豆夜祭】創造豆干節必賞祭典,結合百年豆食文化、特色踩街與大型表演藝... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2021/04/12 | 結束時間: 2021/04/18 | 電話: 886-3-3322101 | 桃園市 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: ■活動相關細節可電洽本局旅遊行銷科 (03-3322101#6202、6203)4/17 (六) 17:00-20:00:祈福之夜-【豆夜祭】創造豆干節必賞祭典,結合百年豆食文化、特色踩街與大型表演藝... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 更新日期: 2024/03/27 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-125200336-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 25200336 | 台中市西區民龍里公益路52號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200228719-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市太平區溪洲西路21號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200228719-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市太平區溪洲西路21號 @ 食品業者登錄資料集 |
開始時間: 2021-04-12T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2021-04-18T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: ■活動相關細節可電洽本局旅遊行銷科 (03-3322101#6202、6203)4/17 (六) 17:00-20:00:祈福之夜-【豆夜祭】創造豆干節必賞祭典,結合百年豆食文化、特色踩街與大型表演藝... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2021/04/12 | 結束時間: 2021/04/18 | 電話: 886-3-3322101 | 桃園市 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: ■活動相關細節可電洽本局旅遊行銷科 (03-3322101#6202、6203)4/17 (六) 17:00-20:00:祈福之夜-【豆夜祭】創造豆干節必賞祭典,結合百年豆食文化、特色踩街與大型表演藝... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
更新日期: 2024/03/27 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
食品業者登錄字號: B-125200336-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 25200336 | 台中市西區民龍里公益路52號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200228719-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市太平區溪洲西路21號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200228719-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市太平區溪洲西路21號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 豆福 ... ]
根據姓名 吳孟哲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳孟哲 ...) | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市歸仁區南興段二四五地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D1107542 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 品種英文名稱: | 植物類別: 花卉 | 植物種類: 薑花 | 案件狀態: 存續中 | 案件類型: | 申請人: 吳孟哲/吳孟亭(申請代理人:吳錦城) | 證書號碼: | 公告日期: 1091029 | 案件狀態公告日期: @ 植物品種權公告 |
| 總機電話: (02)2581-3818 | 公司代號: 2752 | 產業別: 16 | 營利事業統一編號: 28841757 | 住址: 台北市中山區民權東路二段42號4樓 | 董事長: 吳柏勳 | 成立日期: 20080123 | 出表日期: 1130913 @ 上櫃公司基本資料 |
| 電話: (07)3831319 | 中醫一般診所 | 服務項目: 門診診療 | 高雄市三民區建國路三段402號1樓 | 醫事機構代碼: 3807320399 @ 健保特約醫事機構-診所 |
| 面積: 68132.11平方公尺 | 土地標租方式名稱: 土地招標設定地上權 | 使用分區: 乙種工業區、住宅區及道路用地 | 招標方式: 公開招標 | 開標日期: 2021-09-01T10:00:00 | 招標單位: 中彰區處/土地開發課 | 承辦人: 吳孟哲 | 電話: 04-8852111#322 @ 台灣糖業公司土地招標設定地上權資訊 |
| 電話: 07-3831319 | A醫師: 0 | B中醫師: 3 | C牙醫師: 0 | D藥師: 0 | G護士: 0 | 地址: 高雄市三民區大順二路640號1樓 @ 醫療機構與人員基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 薪豐壓鑄股份有限公司 | 統一編號: 23367660 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 貝納投資有限公司 | 統一編號: 24853513 @ 董監事資料集 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市歸仁區南興段二四五地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: D1107542 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
品種英文名稱: | 植物類別: 花卉 | 植物種類: 薑花 | 案件狀態: 存續中 | 案件類型: | 申請人: 吳孟哲/吳孟亭(申請代理人:吳錦城) | 證書號碼: | 公告日期: 1091029 | 案件狀態公告日期: @ 植物品種權公告 |
總機電話: (02)2581-3818 | 公司代號: 2752 | 產業別: 16 | 營利事業統一編號: 28841757 | 住址: 台北市中山區民權東路二段42號4樓 | 董事長: 吳柏勳 | 成立日期: 20080123 | 出表日期: 1130913 @ 上櫃公司基本資料 |
電話: (07)3831319 | 中醫一般診所 | 服務項目: 門診診療 | 高雄市三民區建國路三段402號1樓 | 醫事機構代碼: 3807320399 @ 健保特約醫事機構-診所 |
面積: 68132.11平方公尺 | 土地標租方式名稱: 土地招標設定地上權 | 使用分區: 乙種工業區、住宅區及道路用地 | 招標方式: 公開招標 | 開標日期: 2021-09-01T10:00:00 | 招標單位: 中彰區處/土地開發課 | 承辦人: 吳孟哲 | 電話: 04-8852111#322 @ 台灣糖業公司土地招標設定地上權資訊 |
電話: 07-3831319 | A醫師: 0 | B中醫師: 3 | C牙醫師: 0 | D藥師: 0 | G護士: 0 | 地址: 高雄市三民區大順二路640號1樓 @ 醫療機構與人員基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 薪豐壓鑄股份有限公司 | 統一編號: 23367660 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 貝納投資有限公司 | 統一編號: 24853513 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳孟哲 ... ]
豆福股份有限公司 | 地址: 新北市板橋區文化路一段298號1樓 | 電話: 02-2255-7902 |
名稱 豆福 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 豆福)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
豆福豆漿專賣店 臺中市西區民龍里公益路52號1樓 | 鄒偉挺 | 25200336 | 核准設立 - 獨資 |
天豆福豆花店 高雄市鼓山區明華路237號1樓 | 邱意閔 | 25903997 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960553500) |
一豆福實業有限公司 新北市中和區建八路152巷1號 | 連秀榮 | 66622583 | 核准設立 |
豆福商行 雲林縣虎尾鎮新興里光復路375號1樓 | 許博緯 | 88479294 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110022283) |
豆福坊 新北市三重區永福街291號(1樓) | 林永濬 | 91235505 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108171729) |
豆福創意有限公司 臺北市士林區中山北路7段162號2樓 | 陳薇閔 | 52551341 | 核准設立 |
豆福商行 高雄市三民區十全一路375號2樓 | 蔡易值 | 88022520 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11060529600) |
家嘉豆福店 桃園市桃園區長德里中正五街162號 | 張碧芳 | 91290274 | 核准設立 - 獨資 |
豆福豆漿專賣店 登記地址: 臺中市西區民龍里公益路52號1樓 | 負責人: 鄒偉挺 | 統編: 25200336 | 核准設立 - 獨資 |
天豆福豆花店 登記地址: 高雄市鼓山區明華路237號1樓 | 負責人: 邱意閔 | 統編: 25903997 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960553500) |
一豆福實業有限公司 登記地址: 新北市中和區建八路152巷1號 | 負責人: 連秀榮 | 統編: 66622583 | 核准設立 |
豆福商行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮新興里光復路375號1樓 | 負責人: 許博緯 | 統編: 88479294 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110022283) |
豆福坊 登記地址: 新北市三重區永福街291號(1樓) | 負責人: 林永濬 | 統編: 91235505 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108171729) |
豆福創意有限公司 登記地址: 臺北市士林區中山北路7段162號2樓 | 負責人: 陳薇閔 | 統編: 52551341 | 核准設立 |
豆福商行 登記地址: 高雄市三民區十全一路375號2樓 | 負責人: 蔡易值 | 統編: 88022520 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11060529600) |
家嘉豆福店 登記地址: 桃園市桃園區長德里中正五街162號 | 負責人: 張碧芳 | 統編: 91290274 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 豆福 ... ]
姓名 吳孟哲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳孟哲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
婚攝小孟攝影工作室 臺南市麻豆區南勢里關帝廟1之4號 | 吳孟哲 | 47802121 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060016153) |
立凱木模企業社 臺南市安平區華平里國平路340號6樓之3 | 吳孟哲 | 00272110 | 核准設立 - 獨資 |
九富憶有限公司 新竹市埔頂路314號 | 吳孟哲 | 16010264 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-23) |
宏鈺商行 新北市汐止區樟樹1路129巷9號2樓(現場僅供辦公室使用) | 吳孟哲 | 19433528 | 歇業 - 獨資 |
和緯企業社 臺北市中山區德惠街13號4樓 | 吳孟哲 | 21704292 | 撤銷 - 獨資 |
博施服飾店 臺南市南區國宅里金華路2段15巷22號1樓(僅供辦公室使用) | 吳孟哲 | 21963591 | 歇業 - 獨資 |
富春漁業股份有限公司 高雄市前鎮區漁港東二路3號3樓315室 | 吳孟哲 | 22525965 | 解散已清算完結 (107年05月31日 雄院和民司戊107司司51字 第1071000145號) |
貝納投資有限公司 桃園市桃園區藝文一街86之1號8樓 | 吳孟哲 | 24853513 | 核准設立 |
婚攝小孟攝影工作室 登記地址: 臺南市麻豆區南勢里關帝廟1之4號 | 負責人: 吳孟哲 | 統編: 47802121 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060016153) |
立凱木模企業社 登記地址: 臺南市安平區華平里國平路340號6樓之3 | 負責人: 吳孟哲 | 統編: 00272110 | 核准設立 - 獨資 |
九富憶有限公司 登記地址: 新竹市埔頂路314號 | 負責人: 吳孟哲 | 統編: 16010264 | 解散 (核准解散日期: 2023-11-23) |
宏鈺商行 登記地址: 新北市汐止區樟樹1路129巷9號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 吳孟哲 | 統編: 19433528 | 歇業 - 獨資 |
和緯企業社 登記地址: 臺北市中山區德惠街13號4樓 | 負責人: 吳孟哲 | 統編: 21704292 | 撤銷 - 獨資 |
博施服飾店 登記地址: 臺南市南區國宅里金華路2段15巷22號1樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 吳孟哲 | 統編: 21963591 | 歇業 - 獨資 |
富春漁業股份有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區漁港東二路3號3樓315室 | 負責人: 吳孟哲 | 統編: 22525965 | 解散已清算完結 (107年05月31日 雄院和民司戊107司司51字 第1071000145號) |
貝納投資有限公司 登記地址: 桃園市桃園區藝文一街86之1號8樓 | 負責人: 吳孟哲 | 統編: 24853513 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳孟哲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
|