周宏豈
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名周宏豈的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是園生有限公司, 統一編號是24276230.
| 統一編號: 24276230 | 電話號碼: 05-6225033 | 雲林縣虎尾鎮下溪里下溪路17之1號 |
統一編號: 24276230 | 電話號碼: 05-6225033 | 雲林縣虎尾鎮下溪里下溪路17之1號 |
[ 搜尋所有相關: 周宏豈 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 園生 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 園生 ...) | 聯絡電話: 087228500、0800454880 | 公私立: 私立 | 類別: 殯儀館 | 地址: 屏東縣屏東市民生東路11巷13號 @ 殯葬設施 |
| (中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)竇一龍/阿明/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)竇一龍/阿明/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)竇一龍/阿明/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)A先生/音樂精靈侯絡瓈Cherry/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
聯絡電話: 087228500、0800454880 | 公私立: 私立 | 類別: 殯儀館 | 地址: 屏東縣屏東市民生東路11巷13號 @ 殯葬設施 |
(中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊東信/郭孝德Adam/藍斯洛等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)竇一龍/阿明/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)竇一龍/阿明/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)竇一龍/阿明/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)A先生/音樂精靈侯絡瓈Cherry/等多組街頭藝人 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
[ 搜尋所有 園生 ... ]
無其他 周宏豈 資料。
[ 搜尋所有 周宏豈 ... ]
錫園生活養生館 | 地址: 台北市南港區八德路四段658號2樓 | 電話: 02-2765-2698 |
菇芝園生物科技有限公司 | 地址: 屏東縣屏東市和生路二段201號之1 | 電話: 08-751-8050 |
養生蘆薈園生技有限公司 | 地址: 台南市仁德區德崙路816號 | 電話: 06-249-3759 |
糧園生活茶藝餐館 | 地址: 桃園市龍潭區雙連街90號 | 電話: 03-470-7586 |
龍園生活小館 | 地址: 桃園市大溪區康莊路167號 | 電話: 03-387-8878 |
稷園生態教育農場 | 地址: 南投縣仁愛鄉稷園路1號 | 電話: 049-280-1293 |
佳園生活精品室 | 地址: 桃園市楊梅區四維路172號 | 電話: 03-481-0956 |
健園生機店 | 地址: 台北市信義區光復南路447號之20 | 電話: 02-2729-5267 |
綠活園生機坊 | 地址: 台北市大安區和平東路二段175巷25號 | 電話: 02-2708-1772 |
有機園生物科技股份有限公司 | 地址: 台北市北投區北投路二段31號1樓 | 電話: 02-2894-5013 |
名稱 園生 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 園生)
立園生技股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區三元里大有路59號2樓 | 負責人: 陳秋鈴 | 統編: 29117134 | 核准設立 |
玉菊園生技股份有限公司 登記地址: 桃園市大園區新興路12號 | 負責人: 徐金河 | 統編: 50956296 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-16) |
喬園生態有限公司 登記地址: 臺中市南屯區向上南路一段167號3樓之2 | 負責人: 洪淑華 | 統編: 82981874 | 核准設立 |
靜園生命有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大連一街5之2號三樓 | 負責人: 藍浴帆 | 統編: 54250004 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-24) |
易園生技股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市東港路36之11號 | 負責人: 俞緒諒 | 統編: 24532870 | 核准設立 |
瀚園生物科技股份有限公司 登記地址: 嘉義縣太保市麻寮里北港路二段403巷26號 | 負責人: 何周鴻 | 統編: 28667259 | 核准設立 |
香草園生活事業股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區網寮里永大一路101巷8號1樓 | 負責人: 張凱燁 | 統編: 53841050 | 核准設立 |
本草田園生技股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路1段28之2號2樓 | 負責人: 郭純伶 | 統編: 54665545 | 核准設立 |
[ 查詢所有 園生 ... ]
姓名 周宏豈 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 周宏豈)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
園生有限公司 雲林縣虎尾鎮下溪里下溪路17之1號 | 周宏豈 | 24276230 | 核准設立 |
園生企業社 雲林縣虎尾鎮下溪里下溪路17之1號1樓 | 周宏豈 | 87078320 | 核准設立 - 獨資 |
園生有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮下溪里下溪路17之1號 | 負責人: 周宏豈 | 統編: 24276230 | 核准設立 |
園生企業社 登記地址: 雲林縣虎尾鎮下溪里下溪路17之1號1樓 | 負責人: 周宏豈 | 統編: 87078320 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
|