蕭娟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蕭娟的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是霖達國際有限公司, 統一編號是24280136.
| 統一編號: 24280136 | 電話號碼: 02-23114820 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號18樓之15 |
統一編號: 24280136 | 電話號碼: 02-23114820 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號18樓之15 |
[ 搜尋所有相關: 蕭娟 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 霖達國際 資料。
[ 搜尋所有 霖達國際 ... ]
根據姓名 蕭娟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蕭娟 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2289916 | 機構負責人姓名: 蕭娟娟 | 機構代碼: A31200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區芳安路103號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2289916 | 機構負責人姓名: 蕭娟娟 | 機構代碼: A31200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區芳安路103號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2289916 | 機構負責人姓名: 蕭娟娟 | 機構代碼: A31200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區芳安路103號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2289916 | 機構負責人姓名: 蕭娟娟 | 機構代碼: A31200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區芳安路103號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2289916 | 機構負責人姓名: 蕭娟娟 | 機構代碼: A31200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區芳安路103號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2289916 | 機構負責人姓名: 蕭娟娟 | 機構代碼: A31200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區芳安路103號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2289916 | 機構負責人姓名: 蕭娟娟 | 機構代碼: A31200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區芳安路103號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2289916 | 機構負責人姓名: 蕭娟娟 | 機構代碼: A31200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區芳安路103號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2289916 | 機構負責人姓名: 蕭娟娟 | 機構代碼: A31200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區芳安路103號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2289916 | 機構負責人姓名: 蕭娟娟 | 機構代碼: A31200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區芳安路103號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2289916 | 機構負責人姓名: 蕭娟娟 | 機構代碼: A31200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區芳安路103號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2289916 | 機構負責人姓名: 蕭娟娟 | 機構代碼: A31200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區芳安路103號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2289916 | 機構負責人姓名: 蕭娟娟 | 機構代碼: A31200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區芳安路103號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2289916 | 機構負責人姓名: 蕭娟娟 | 機構代碼: A31200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區芳安路103號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2289916 | 機構負責人姓名: 蕭娟娟 | 機構代碼: A31200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區芳安路103號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-2289916 | 機構負責人姓名: 蕭娟娟 | 機構代碼: A31200005 | 機構種類: A3 | 地址全址: 嘉義市東區芳安路103號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 蕭娟 ... ]
名稱 霖達國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 霖達國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
霖達國際有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段50號18樓之15 | 蕭娟 | 24280136 | 核准設立 |
霖達國際有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段50號18樓之15 | 負責人: 蕭娟 | 統編: 24280136 | 核准設立 |
姓名 蕭娟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 蕭娟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永承電訊行 臺南市南區新昌里永華路1段11號1樓 | 蕭娟娟 | 09541294 | 歇業 - 獨資 |
金車停車事業有限公司 臺中市西屯區何源里華美西街二段311號5樓之1 | 蕭娟娟 | 13031982 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-09) |
承定企業有限公司台南永康分公司 臺南市永康區中興里中華路232號1樓 | 蕭娟娟 | 28795901 | 廢止 |
娟秋實業社 新北市板橋區後埔街22號之3?7樓?5 | 蕭娟秋 | 77799664 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
川雅格實業有限公司 新北市汐止區康寧街一六九巷廿九之一號七樓之一 | 蕭娟娟 | 84791317 | 核准設立 |
長堤庭園西餐廳 桃園縣桃園市東埔里中正路366號15樓 | 蕭娟秋 | 19690758 | 歇業 - 合夥 |
廟後剉冰店 桃園市八德區福興里建國路11號1樓 | 蕭娟波 | 47996288 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059003264) |
永承電訊行 登記地址: 臺南市南區新昌里永華路1段11號1樓 | 負責人: 蕭娟娟 | 統編: 09541294 | 歇業 - 獨資 |
金車停車事業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何源里華美西街二段311號5樓之1 | 負責人: 蕭娟娟 | 統編: 13031982 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-09) |
承定企業有限公司台南永康分公司 登記地址: 臺南市永康區中興里中華路232號1樓 | 負責人: 蕭娟娟 | 統編: 28795901 | 廢止 |
娟秋實業社 登記地址: 新北市板橋區後埔街22號之3?7樓?5 | 負責人: 蕭娟秋 | 統編: 77799664 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
川雅格實業有限公司 登記地址: 新北市汐止區康寧街一六九巷廿九之一號七樓之一 | 負責人: 蕭娟娟 | 統編: 84791317 | 核准設立 |
長堤庭園西餐廳 登記地址: 桃園縣桃園市東埔里中正路366號15樓 | 負責人: 蕭娟秋 | 統編: 19690758 | 歇業 - 合夥 |
廟後剉冰店 登記地址: 桃園市八德區福興里建國路11號1樓 | 負責人: 蕭娟波 | 統編: 47996288 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059003264) |
[ 查詢所有 蕭娟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 41000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
|