林美齡
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林美齡的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是堤鎂實業有限公司, 統一編號是24292597.
無其他 堤鎂實業 資料。
[ 搜尋所有 堤鎂實業 ... ]
根據姓名 林美齡 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林美齡 ...) | (中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 林美齡記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市三重區福和街1號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0984號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| OID: 2.16.886.110.90026.101093 | 電話: 02-29763421 | 地址: 新北市三重區正義南路117號 | DN: o=林美齡記帳及報稅代理人事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/16 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林美齡 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)文藝作家協會 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 林美齡記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市三重區福和街1號1樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0984號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
OID: 2.16.886.110.90026.101093 | 電話: 02-29763421 | 地址: 新北市三重區正義南路117號 | DN: o=林美齡記帳及報稅代理人事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 林美齡 ... ]
名稱 堤鎂實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 堤鎂實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
堤鎂實業有限公司 新北市板橋區南雅南路2段144巷4號7樓 | 林美齡 | 24292597 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-20) |
堤鎂實業有限公司 登記地址: 新北市板橋區南雅南路2段144巷4號7樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 24292597 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-20) |
姓名 林美齡 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林美齡)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美齡服飾店 嘉義市西區北杏里文化路159號一樓 | 林美齡 | 19393096 | 歇業 - 獨資 |
麗馨造型名店 嘉義市東區仁義里嘉北街107號一樓 | 林美齡 | 21928650 | 歇業 - 獨資 |
星美克養生食堂有限公司 臺北市大安區信義路2段56號 | 林美齡 | 52865645 | 核准設立 |
梅林連鎖飲料店 臺東縣臺東市南王里更生北路六一九號一樓 | 林美齡 | 81395186 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110277572) |
明都大自然實業有限公司 臺北市士林區重慶北路4段‵恁弄148號1、2樓 | 林美齡 | 89620019 | 核准設立 |
美西亞餐坊 新竹市東區振興里振興路九七號一樓 | 林美齡 | 88857943 | 歇業 - 獨資 |
快樂林便當行 臺北市信義區松仁路315巷14號1樓 | 林美齡 | 01113474 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020021965) |
金園遊藝場 南投縣草屯鎮和平里中山街158號 | 林美齡 | 06084596 | 核准停業 - 獨資 |
美齡服飾店 登記地址: 嘉義市西區北杏里文化路159號一樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 19393096 | 歇業 - 獨資 |
麗馨造型名店 登記地址: 嘉義市東區仁義里嘉北街107號一樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 21928650 | 歇業 - 獨資 |
星美克養生食堂有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路2段56號 | 負責人: 林美齡 | 統編: 52865645 | 核准設立 |
梅林連鎖飲料店 登記地址: 臺東縣臺東市南王里更生北路六一九號一樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 81395186 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110277572) |
明都大自然實業有限公司 登記地址: 臺北市士林區重慶北路4段‵恁弄148號1、2樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 89620019 | 核准設立 |
美西亞餐坊 登記地址: 新竹市東區振興里振興路九七號一樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 88857943 | 歇業 - 獨資 |
快樂林便當行 登記地址: 臺北市信義區松仁路315巷14號1樓 | 負責人: 林美齡 | 統編: 01113474 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020021965) |
金園遊藝場 登記地址: 南投縣草屯鎮和平里中山街158號 | 負責人: 林美齡 | 統編: 06084596 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林美齡 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
|