吳明峰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳明峰的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是海揚國際旅行社有限公司, 統一編號是24315753.
| 公司名稱: 海揚國際旅行社有限公司 | 到職日期: 0991108 | 統一編號: 24315753 |
公司名稱: 海揚國際旅行社有限公司 | 到職日期: 0991108 | 統一編號: 24315753 |
[ 搜尋所有相關: 吳明峰 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 電話: 02 25673111 | 公司地址: 臺北市,中山區,松江路206號5樓之4 | 英文名稱: SEA MIO INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
電話: 02 25673111 | 公司地址: 臺北市,中山區,松江路206號5樓之4 | 英文名稱: SEA MIO INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
[ 搜尋所有 海揚國際旅行社 ... ]
根據姓名 吳明峰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳明峰 ...) | 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 98 | 專利性質: 新型 | 計畫名稱: 金屬中心創新服務型科專三年計畫-照護設備體驗及創新服務系統 | 專利發明人: 李明義, 陳進明, 劉偉中, 李明德, 胡昌明, 羅昌智, 吳明峰, 謝松良, 林宗億 | 證書號碼: M359689 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 69255029 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市北區正覺里正覺街95號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 193清潔用品及化粧品 | 統一編號: 84465798 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區龍岡里龍壽街206巷12之4弄5號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 峰珉國際股份有限公司 | 統一編號: 84465798 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 峰昀有限公司 | 統一編號: 93615523 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 98 | 專利性質: 新型 | 計畫名稱: 金屬中心創新服務型科專三年計畫-照護設備體驗及創新服務系統 | 專利發明人: 李明義, 陳進明, 劉偉中, 李明德, 胡昌明, 羅昌智, 吳明峰, 謝松良, 林宗億 | 證書號碼: M359689 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 69255029 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市北區正覺里正覺街95號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 193清潔用品及化粧品 | 統一編號: 84465798 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區龍岡里龍壽街206巷12之4弄5號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 峰珉國際股份有限公司 | 統一編號: 84465798 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 峰昀有限公司 | 統一編號: 93615523 @ 董監事資料集 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 吳明峰 ... ]
名稱 海揚國際旅行社 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 海揚國際旅行社)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
海揚國際旅行社有限公司 臺北市中山區松江路206號5樓之4 | 吳明峰 | 24315753 | 核准設立 |
海揚國際旅行社有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路206號5樓之4 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 24315753 | 核准設立 |
姓名 吳明峰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳明峰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明峰實業社 臺南市北區正覺里正覺街95號1樓 | 吳明峰 | 69255029 | 核准設立 - 獨資 |
明峰肉舖 臺南市北區振興里開元路124號3樓(開元市場3021號) | 吳明峰 | 87861504 | 核准設立 - 獨資 |
明峰彩券行 臺南市北區華興里林森路3段276號1樓 | 吳明峰 | 62953479 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030024601) |
峰珉國際股份有限公司 桃園市桃園區龍壽街206巷12之4弄5號 | 吳明峰 | 84465798 | 核准設立 |
峰昀有限公司 臺北市士林區後港街147號 | 吳明峰 | 93615523 | 核准設立 |
峰珉生技有限公司 桃園市桃園區龍壽里龍壽街206巷12-4弄5號 | 吳明峰 | 45106083 | 解散 (核准解散日期: 2016-06-13) |
明鴻水果行 臺南市安南區安西里安中路1段71號1樓 | 吳明峰 | 09588425 | 歇業 - 獨資 |
尚泓企業社 高雄市鼓山區明華路631號1樓 | 吳明峰 | 15629508 | 歇業 - 獨資 |
明峰實業社 登記地址: 臺南市北區正覺里正覺街95號1樓 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 69255029 | 核准設立 - 獨資 |
明峰肉舖 登記地址: 臺南市北區振興里開元路124號3樓(開元市場3021號) | 負責人: 吳明峰 | 統編: 87861504 | 核准設立 - 獨資 |
明峰彩券行 登記地址: 臺南市北區華興里林森路3段276號1樓 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 62953479 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030024601) |
峰珉國際股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區龍壽街206巷12之4弄5號 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 84465798 | 核准設立 |
峰昀有限公司 登記地址: 臺北市士林區後港街147號 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 93615523 | 核准設立 |
峰珉生技有限公司 登記地址: 桃園市桃園區龍壽里龍壽街206巷12-4弄5號 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 45106083 | 解散 (核准解散日期: 2016-06-13) |
明鴻水果行 登記地址: 臺南市安南區安西里安中路1段71號1樓 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 09588425 | 歇業 - 獨資 |
尚泓企業社 登記地址: 高雄市鼓山區明華路631號1樓 | 負責人: 吳明峰 | 統編: 15629508 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳明峰 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
|