陳少華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳少華的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是馥霖股份有限公司, 統一編號是24321256.
董監事資料集 資料集的 陳少華 相關資料
(以下顯示 8 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳少華 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥霖股份有限公司 | 統一編號: 24321256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥霖股份有限公司 | 統一編號: 24321256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥霖股份有限公司 | 統一編號: 24321256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥霖股份有限公司 | 統一編號: 24321256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥霖股份有限公司 | 統一編號: 24321256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥霖股份有限公司 | 統一編號: 24321256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥霖股份有限公司 | 統一編號: 24321256 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥霖股份有限公司 | 統一編號: 24321256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥霖股份有限公司 | 統一編號: 24321256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥霖股份有限公司 | 統一編號: 24321256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥霖股份有限公司 | 統一編號: 24321256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥霖股份有限公司 | 統一編號: 24321256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥霖股份有限公司 | 統一編號: 24321256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥霖股份有限公司 | 統一編號: 24321256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥霖股份有限公司 | 統一編號: 24321256 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 馥霖股份有限公司 | 統一編號: 24321256 |
[ 搜尋所有相關: 陳少華 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 馥霖 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 馥霖 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 甘霖建設股份有限公司 | 統一編號: 27758766 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 451000 | 所代表法人: | 馥霖投資股份有限公司 | 統一編號: 83050482 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 甘霖建設股份有限公司 | 統一編號: 27758766 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 451000 | 所代表法人: | 馥霖投資股份有限公司 | 統一編號: 83050482 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 馥霖 ... ]
根據姓名 陳少華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳少華 ...) | 吳水沂 | 臺中市 | 場域: 社區 | 43548臺中市梧棲區中興路219號 游泳池入口右側牆面 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)李素麗;(中華民國)莊財富;(中華民國)陳少華;(中華民國)凃桂香;(中華民國)余淑娟 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)李素麗;(中華民國)莊財富;(中華民國)陳少華;(中華民國)凃桂香;(中華民國)余淑娟 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)余淑娟;(中華民國)凃桂香;(中華民國)吳麗真;(中華民國)陳少華;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)余淑娟;(中華民國)凃桂香;(中華民國)吳麗真;(中華民國)陳少華;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 華緯開發股份有限公司 | 統一編號: 93794390 @ 董監事資料集 |
| 公司電話: 02-22543777 | 核可狀態: 已核可 | 業者類別: 本市 | 統一編號: 12921585 | 新北市板橋區校前街26號1樓 @ 禮儀服務業者查詢 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 親園殯儀禮品有限公司 | 統一編號: 12921585 @ 董監事資料集 |
吳水沂 | 臺中市 | 場域: 社區 | 43548臺中市梧棲區中興路219號 游泳池入口右側牆面 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)李素麗;(中華民國)莊財富;(中華民國)陳少華;(中華民國)凃桂香;(中華民國)余淑娟 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)李素麗;(中華民國)莊財富;(中華民國)陳少華;(中華民國)凃桂香;(中華民國)余淑娟 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)余淑娟;(中華民國)凃桂香;(中華民國)吳麗真;(中華民國)陳少華;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)余淑娟;(中華民國)凃桂香;(中華民國)吳麗真;(中華民國)陳少華;(中華民國)李素麗 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 華緯開發股份有限公司 | 統一編號: 93794390 @ 董監事資料集 |
公司電話: 02-22543777 | 核可狀態: 已核可 | 業者類別: 本市 | 統一編號: 12921585 | 新北市板橋區校前街26號1樓 @ 禮儀服務業者查詢 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 親園殯儀禮品有限公司 | 統一編號: 12921585 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳少華 ... ]
馥霖食品有限公司 | 地址: 台中市北屯區松竹路二段76巷14號 | 電話: 04-2706-7388 |
馥霖實業有限公司 | 地址: 台北市松山區光復南路22巷10弄1號 | 電話: 02-2578-2969 |
名稱 馥霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 馥霖)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
馥霖股份有限公司 臺北市松山區敦化北路167號18樓 | 曹尚憲 | 24321256 | 核准設立 |
馥霖投資股份有限公司 臺北市中山區中山北路3段2號6樓 | 吳盈慧 | 83050482 | 核准設立 |
馥霖企業有限公司 臺北市中山區松江路400號1樓 | | 22900899 | 廢止 (092年10月16日 府建商字 第09216011700號) |
馥霖食品行 新北市淡水區民權路19號20樓之13 | 郭美雲 | 26190510 | 歇業 - 獨資 |
馥霖實業有限公司 臺北市中山區復興北路48號3樓 | | 53086765 | 解散 (核准解散日期: 2015-05-18) |
馥霖股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路167號18樓 | 負責人: 曹尚憲 | 統編: 24321256 | 核准設立 |
馥霖投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路3段2號6樓 | 負責人: 吳盈慧 | 統編: 83050482 | 核准設立 |
馥霖企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路400號1樓 | 統編: 22900899 | 廢止 (092年10月16日 府建商字 第09216011700號) |
馥霖食品行 登記地址: 新北市淡水區民權路19號20樓之13 | 負責人: 郭美雲 | 統編: 26190510 | 歇業 - 獨資 |
馥霖實業有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路48號3樓 | 統編: 53086765 | 解散 (核准解散日期: 2015-05-18) |
姓名 陳少華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳少華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華緯開發股份有限公司 新北市中和區市民街16巷12號 | 陳少華 | 93794390 | 核准設立 |
香港京華食坊 臺中市北區明新里忠明路471號1樓 | 陳少華 | 94528929 | 核准設立 - 獨資 |
五華商行 桃園縣蘆竹鄉錦中村南山路一段2之2號1樓 | 陳少華 | 13777476 | 歇業 - 獨資 |
新立宏廣告有限公司 臺北市松山區敦化北路167號18樓 | 陳少華 | 28004371 | 核准設立 |
華香髮廊 桃園縣中壢市龍岡里龍東路後寮段387號 | 陳少華 | 45089774 | 核准設立 - 獨資 |
逸洋行 臺北市中正區羅斯福路1段38之1號1樓 | 陳少華 | 01478950 | 歇業 - 獨資 |
高安織造股份有限公司 新北市五股區 | 陳少華 | 04350751 | 解散已清算完結 (107年01月15日 新北院霞民事寧106年度司司字 第521號) |
親園殯儀禮品有限公司 新北市板橋區校前街26號 | 陳少華 | 12921585 | 核准設立 |
華緯開發股份有限公司 登記地址: 新北市中和區市民街16巷12號 | 負責人: 陳少華 | 統編: 93794390 | 核准設立 |
香港京華食坊 登記地址: 臺中市北區明新里忠明路471號1樓 | 負責人: 陳少華 | 統編: 94528929 | 核准設立 - 獨資 |
五華商行 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉錦中村南山路一段2之2號1樓 | 負責人: 陳少華 | 統編: 13777476 | 歇業 - 獨資 |
新立宏廣告有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路167號18樓 | 負責人: 陳少華 | 統編: 28004371 | 核准設立 |
華香髮廊 登記地址: 桃園縣中壢市龍岡里龍東路後寮段387號 | 負責人: 陳少華 | 統編: 45089774 | 核准設立 - 獨資 |
逸洋行 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路1段38之1號1樓 | 負責人: 陳少華 | 統編: 01478950 | 歇業 - 獨資 |
高安織造股份有限公司 登記地址: 新北市五股區 | 負責人: 陳少華 | 統編: 04350751 | 解散已清算完結 (107年01月15日 新北院霞民事寧106年度司司字 第521號) |
親園殯儀禮品有限公司 登記地址: 新北市板橋區校前街26號 | 負責人: 陳少華 | 統編: 12921585 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳少華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
|