陳瓊茹
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳瓊茹的職稱是監察人, 持有股份數是150000, 公司名稱是亞鴻科技股份有限公司, 統一編號是24321354.
無其他 亞鴻科技 資料。
[ 搜尋所有 亞鴻科技 ... ]
根據姓名 陳瓊茹 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳瓊茹 ...) | (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳瓊茹 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/19 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳瓊茹 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 瑞灃紡織股份有限公司 | 統一編號: 23804584 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 貝里斯商香榭麗舍國際股份有限公司 | 統一編號: 53673194 @ 董監事資料集 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)南投縣政府文化局 | 活動起始日期: 2024/08/23 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳瓊茹 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/19 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳瓊茹 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)南投縣陶藝學會 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 瑞灃紡織股份有限公司 | 統一編號: 23804584 @ 董監事資料集 |
職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 貝里斯商香榭麗舍國際股份有限公司 | 統一編號: 53673194 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳瓊茹 ... ]
名稱 亞鴻科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 亞鴻科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陞威亞鴻科技有限公司 臺中市后里區廣福里三豐路三段726巷52號 | 馬偉成 | 93792175 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-14) |
亞鴻科技股份有限公司 臺北市文山區木柵路2段8號2樓 | 洪維祥 | 24321354 | 核准設立 |
陞威亞鴻科技有限公司 登記地址: 臺中市后里區廣福里三豐路三段726巷52號 | 負責人: 馬偉成 | 統編: 93792175 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-14) |
亞鴻科技股份有限公司 登記地址: 臺北市文山區木柵路2段8號2樓 | 負責人: 洪維祥 | 統編: 24321354 | 核准設立 |
姓名 陳瓊茹 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 陳瓊茹)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
順利行 屏東縣崁頂鄉洲子村光明路7號二樓 | 陳瓊茹 | 17502870 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10944816700) |
貝里斯商香榭麗舍國際股份有限公司 臺中市西屯區朝馬七街19號 | 陳瓊茹 | 53673194 | 核准設立 |
塞席爾商禾豈顧問有限公司 臺中市西屯區朝馬七街19號 | 陳瓊茹 | 82936034 | 核准登記 |
田蜜農場 屏東縣潮州鎮永春里大同路58巷63號1樓 | 陳瓊茹 | 85713346 | 核准設立 - 獨資 |
一拖拉庫農產行 桃園市桃園區長安里力行路70號1樓 | 陳瓊茹 | 87569000 | 核准設立 - 獨資 |
皇冠工藝設計有限公司 南投縣鹿谷鄉清水村仁愛路115-10號 | 陳瓊茹 | 90585519 | 核准設立 |
順利行 登記地址: 屏東縣崁頂鄉洲子村光明路7號二樓 | 負責人: 陳瓊茹 | 統編: 17502870 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10944816700) |
貝里斯商香榭麗舍國際股份有限公司 登記地址: 臺中市西屯區朝馬七街19號 | 負責人: 陳瓊茹 | 統編: 53673194 | 核准設立 |
塞席爾商禾豈顧問有限公司 登記地址: 臺中市西屯區朝馬七街19號 | 負責人: 陳瓊茹 | 統編: 82936034 | 核准登記 |
田蜜農場 登記地址: 屏東縣潮州鎮永春里大同路58巷63號1樓 | 負責人: 陳瓊茹 | 統編: 85713346 | 核准設立 - 獨資 |
一拖拉庫農產行 登記地址: 桃園市桃園區長安里力行路70號1樓 | 負責人: 陳瓊茹 | 統編: 87569000 | 核准設立 - 獨資 |
皇冠工藝設計有限公司 登記地址: 南投縣鹿谷鄉清水村仁愛路115-10號 | 負責人: 陳瓊茹 | 統編: 90585519 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳瓊茹 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
|