黃振國
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃振國的職稱是監察人, 持有股份數是15000, 公司名稱是華鉅國際開發股份有限公司, 統一編號是24325725.
無其他 華鉅國際開發 資料。
[ 搜尋所有 華鉅國際開發 ... ]
根據姓名 黃振國 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃振國 ...) | 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)24669255 | 機構負責人姓名: 黃振國 | 機構代碼: B20300023 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市信義區東信路218號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20191028 | 特約迄日: 20210331 | 機構電話: (02)24669255 | 機構負責人姓名: 黃振國 | 機構代碼: B20300023 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市信義區東信里東信路218號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: (02)24669255 | 機構負責人姓名: 黃振國 | 機構代碼: B20300023 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市信義區東信里東信路218號 @ 長照ABC據點 |
| 作者: 李永然, 黃振國, 黃斐旻, 李廷鈞合著 | 出版機構: 永然文化 | 版次: 四版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-485-508-7 (平裝, NT$380, 320面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42885 | 所代表法人: 元大國際投資股份有限公司 | 台北世界貿易中心國際貿易大樓股份有限公司 | 統一編號: 21249034 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18700000 | 所代表法人: 志富國際股份有限公司 | 元大國際投資股份有限公司 | 統一編號: 97293404 @ 董監事資料集 |
| 國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): TOT BIOPHARM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 核准日期: 20140417 | 業別: 投資顧問業 | 主要營業項目: 投資控股 | 統一編號: 23822598 | 對外事業地址: 臺北市中山區南京東路3段225號10樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市中山區南京東路3段225號10樓 | 國內電話: 02-87122766 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 47000208 | 所代表法人: 醒財投資股份有限公司 | 志富國際股份有限公司 | 統一編號: 48154502 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/10/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)24669255 | 機構負責人姓名: 黃振國 | 機構代碼: B20300023 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市信義區東信路218號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20191028 | 特約迄日: 20210331 | 機構電話: (02)24669255 | 機構負責人姓名: 黃振國 | 機構代碼: B20300023 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市信義區東信里東信路218號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: (02)24669255 | 機構負責人姓名: 黃振國 | 機構代碼: B20300023 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市信義區東信里東信路218號 @ 長照ABC據點 |
作者: 李永然, 黃振國, 黃斐旻, 李廷鈞合著 | 出版機構: 永然文化 | 版次: 四版 | 預訂出版日: 111/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-485-508-7 (平裝, NT$380, 320面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42885 | 所代表法人: 元大國際投資股份有限公司 | 台北世界貿易中心國際貿易大樓股份有限公司 | 統一編號: 21249034 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18700000 | 所代表法人: 志富國際股份有限公司 | 元大國際投資股份有限公司 | 統一編號: 97293404 @ 董監事資料集 |
國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): TOT BIOPHARM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 核准日期: 20140417 | 業別: 投資顧問業 | 主要營業項目: 投資控股 | 統一編號: 23822598 | 對外事業地址: 臺北市中山區南京東路3段225號10樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市中山區南京東路3段225號10樓 | 國內電話: 02-87122766 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 47000208 | 所代表法人: 醒財投資股份有限公司 | 志富國際股份有限公司 | 統一編號: 48154502 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃振國 ... ]
名稱 華鉅國際開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 華鉅國際開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華鉅國際開發股份有限公司 臺北市中山區吉林路12之3號4樓之2 | | 24325725 | 廢止 (文號: 2010-12-20 府產業商字 第09937427600號) |
華鉅國際開發股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區吉林路12之3號4樓之2 | 統編: 24325725 | 廢止 (文號: 2010-12-20 府產業商字 第09937427600號) |
姓名 黃振國 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃振國)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
振宇水菓行 花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路三段六巷二二號一樓 | 黃振國 | 78839088 | 歇業 - 獨資 |
志富國際股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 | 黃振國 | 48154502 | 核准設立 |
元大國際投資股份有限公司 臺北市中山區南京東路二段77號13樓 | 黃振國 | 97293404 | 核准設立 |
摯誠亞洲股份有限公司 臺北市松山區敦化北路207號5樓之10 | 黃振國 | 42638431 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-28) |
匯營科技股份有限公司 臺北市松山區民權東路3段181號3樓 | 黃振國 | 50897699 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-26) |
匯溢科技資訊股份有限公司 臺北市松山區民權東路3段181號3樓 | 黃振國 | 52316114 | 核准設立 |
鴻海彩券行 高雄市前鎮區擴建1路1號 | 黃振國 | 10220334 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461742600) |
恐龍一族電腦資訊社 高雄市前鎮區一心2路137號 | 黃振國 | 19450027 | 歇業 - 獨資 |
振宇水菓行 登記地址: 花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐坪路三段六巷二二號一樓 | 負責人: 黃振國 | 統編: 78839088 | 歇業 - 獨資 |
志富國際股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段77號13樓 | 負責人: 黃振國 | 統編: 48154502 | 核准設立 |
元大國際投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路二段77號13樓 | 負責人: 黃振國 | 統編: 97293404 | 核准設立 |
摯誠亞洲股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路207號5樓之10 | 負責人: 黃振國 | 統編: 42638431 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-28) |
匯營科技股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區民權東路3段181號3樓 | 負責人: 黃振國 | 統編: 50897699 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-26) |
匯溢科技資訊股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區民權東路3段181號3樓 | 負責人: 黃振國 | 統編: 52316114 | 核准設立 |
鴻海彩券行 登記地址: 高雄市前鎮區擴建1路1號 | 負責人: 黃振國 | 統編: 10220334 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461742600) |
恐龍一族電腦資訊社 登記地址: 高雄市前鎮區一心2路137號 | 負責人: 黃振國 | 統編: 19450027 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃振國 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
|