賴淑華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴淑華的職稱是董事, 持有股份數是3300000, 公司名稱是郡恩國際有限公司, 統一編號是24327792.
根據名稱 郡恩國際 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 郡恩國際 ...) | 電話: 26559565 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市北投區公舘路305號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 處分日期: 20171207 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20180201 | 處分字號: 北市勞動字第10639701200號 | 違反法規內容: 出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 處分日期: 20220627 | 處分金額或滯納金: 21773 | 公告日期: 20220810 | 處分字號: 保退一字第11169911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
電話: 26559565 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市北投區公舘路305號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
處分日期: 20171207 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20180201 | 處分字號: 北市勞動字第10639701200號 | 違反法規內容: 出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20220627 | 處分金額或滯納金: 21773 | 公告日期: 20220810 | 處分字號: 保退一字第11169911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 郡恩國際 ... ]
根據姓名 賴淑華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 賴淑華 ...) | (中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 姓名: 賴淑華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 07-5543837 | 高雄市鼓山區明華路108號 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 信賴房屋不動產仲介經紀有限公司 | 統一編號: 85055645 @ 董監事資料集 |
| 團體會址: 臺中市大里區仁化里善化路63號 | 成立日期: 1060629 | 理事長: 賴淑華 @ 全國性人民團體名冊 |
| 負責人: 賴淑華 | 設立時間: 1060629 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
(中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)許國寬;(中華民國)林長立;(中華民國)陳文祥;(中華民國)陳儷文;(中華民國)賴淑華 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
姓名: 賴淑華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 07-5543837 | 高雄市鼓山區明華路108號 @ 地政士開業資料 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 信賴房屋不動產仲介經紀有限公司 | 統一編號: 85055645 @ 董監事資料集 |
團體會址: 臺中市大里區仁化里善化路63號 | 成立日期: 1060629 | 理事長: 賴淑華 @ 全國性人民團體名冊 |
負責人: 賴淑華 | 設立時間: 1060629 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
[ 搜尋所有 賴淑華 ... ]
名稱 郡恩國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 郡恩國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
郡恩國際有限公司 臺北市北投區公舘路305號 | 賴淑華 | 24327792 | 核准設立 |
郡恩國際有限公司 登記地址: 臺北市北投區公舘路305號 | 負責人: 賴淑華 | 統編: 24327792 | 核准設立 |
姓名 賴淑華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 賴淑華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑華美容坊 臺北市內湖區康寧路3段99巷6弄2號1樓 | 賴淑華 | 17751482 | 歇業 - 獨資 |
傑登鞋坊 臺中市中區中正路4號一樓 | 王賴淑華 | 97892822 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
華良企業社 新北市板橋區富山街7巷10之1號 | 賴淑華 | 31449406 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128171374) |
綺悅精品行 臺東縣臺東市豐谷里中華路二段三六六號一樓 | 賴淑華 | 37659218 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020186708) |
世華魚屋 臺北市信義區福德街264號1樓 | 賴淑華 | 78055846 | 歇業 - 獨資 |
昇和工程行 基隆市中山區中山一路一九九號 | 賴淑華 | 00677072 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1129002356) |
尚妮花坊 臺北市大同區延平北路1段98號1樓 | 賴淑華 | 01164607 | 撤銷 - 獨資 |
東舜企業股份有限公司 基隆市中山區中山一路199號一樓 | 賴淑華 | 04252766 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-11) |
淑華美容坊 登記地址: 臺北市內湖區康寧路3段99巷6弄2號1樓 | 負責人: 賴淑華 | 統編: 17751482 | 歇業 - 獨資 |
傑登鞋坊 登記地址: 臺中市中區中正路4號一樓 | 負責人: 王賴淑華 | 統編: 97892822 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
華良企業社 登記地址: 新北市板橋區富山街7巷10之1號 | 負責人: 賴淑華 | 統編: 31449406 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128171374) |
綺悅精品行 登記地址: 臺東縣臺東市豐谷里中華路二段三六六號一樓 | 負責人: 賴淑華 | 統編: 37659218 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020186708) |
世華魚屋 登記地址: 臺北市信義區福德街264號1樓 | 負責人: 賴淑華 | 統編: 78055846 | 歇業 - 獨資 |
昇和工程行 登記地址: 基隆市中山區中山一路一九九號 | 負責人: 賴淑華 | 統編: 00677072 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1129002356) |
尚妮花坊 登記地址: 臺北市大同區延平北路1段98號1樓 | 負責人: 賴淑華 | 統編: 01164607 | 撤銷 - 獨資 |
東舜企業股份有限公司 登記地址: 基隆市中山區中山一路199號一樓 | 負責人: 賴淑華 | 統編: 04252766 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-11) |
[ 查詢所有 賴淑華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 119439 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1321579 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 119439 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1321579 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|