陳昌明
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳昌明的職稱是董事, 持有股份數是250000, 公司名稱是遠明企業管理顧問有限公司, 統一編號是24344700.
根據姓名 陳昌明 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳昌明 ...) | (中華民國)陳昌明/蘇偉貞 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳昌明/蘇偉貞 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯合文學雜誌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 聯合文學雜誌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 聯合文學雜誌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 施懿琳, 陳家煌作; 陳昌明主編 | 出版機構: 南市文化局 | 版次: | 預訂出版日: 112/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 576 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7339-36-7 (精裝, NT$500, 576面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-2858-7000#2158 | 機構負責人姓名: 陳昌明 | 機構代碼: BF0100050 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市北投區知行路212號(關渡國中5樓教室) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/23 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0938-909659 | 機構負責人姓名: 陳昌明 | 機構代碼: B20100020 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市北投區知行路225巷12號 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)陳昌明/蘇偉貞 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳昌明/蘇偉貞 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
聯合文學雜誌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
聯合文學雜誌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
聯合文學雜誌 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 施懿琳, 陳家煌作; 陳昌明主編 | 出版機構: 南市文化局 | 版次: | 預訂出版日: 112/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 576 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7339-36-7 (精裝, NT$500, 576面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-2858-7000#2158 | 機構負責人姓名: 陳昌明 | 機構代碼: BF0100050 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市北投區知行路212號(關渡國中5樓教室) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/23 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0938-909659 | 機構負責人姓名: 陳昌明 | 機構代碼: B20100020 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市北投區知行路225巷12號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳昌明 ... ]
名稱 遠明企業管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 遠明企業管理顧問)
遠明企業管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段224號3樓 | 負責人: 陳昌明 | 統編: 24344700 | 核准設立 |
姓名 陳昌明 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 陳昌明)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳昌明自營計程車行 花蓮縣花蓮市國威里林森路二四三巷二之二號 | 陳昌明 | 94755276 | 核准設立 - 獨資 |
驛昌車業 高雄市左營區立大路339號1樓 | 陳昌明 | 36942146 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060270200) |
魯肉昌傳統美食 臺南市東區崇德里崇德路451號 | 陳昌明 | 37711220 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020856432) |
丁姑姑食品行 臺北市北投區光明路188號1樓 | 陳昌明 | 01401094 | 歇業 - 獨資 |
新明鐘錶行 花蓮縣新城鄉新城村中山路二八號 | 陳昌明 | 64811379 | 核准停業 - 獨資 |
南建企業行 高雄市甲仙區西安里林森路31巷1號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 陳昌明 | 09128400 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10661781600) |
萬全藝印社 臺北市士林區德行西路97號1樓 | 陳昌明 | 11745484 | 撤銷 - 獨資 |
陳昌明自營計程車行 登記地址: 花蓮縣花蓮市國威里林森路二四三巷二之二號 | 負責人: 陳昌明 | 統編: 94755276 | 核准設立 - 獨資 |
驛昌車業 登記地址: 高雄市左營區立大路339號1樓 | 負責人: 陳昌明 | 統編: 36942146 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060270200) |
魯肉昌傳統美食 登記地址: 臺南市東區崇德里崇德路451號 | 負責人: 陳昌明 | 統編: 37711220 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020856432) |
丁姑姑食品行 登記地址: 臺北市北投區光明路188號1樓 | 負責人: 陳昌明 | 統編: 01401094 | 歇業 - 獨資 |
新明鐘錶行 登記地址: 花蓮縣新城鄉新城村中山路二八號 | 負責人: 陳昌明 | 統編: 64811379 | 核准停業 - 獨資 |
南建企業行 登記地址: 高雄市甲仙區西安里林森路31巷1號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 陳昌明 | 統編: 09128400 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10661781600) |
萬全藝印社 登記地址: 臺北市士林區德行西路97號1樓 | 負責人: 陳昌明 | 統編: 11745484 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳昌明 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
|