何惠卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何惠卿的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是三普龍光電材料股份有限公司, 統一編號是24360383.
董監事資料集 資料集的 何惠卿 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 何惠卿 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 三普龍光電材料股份有限公司 | 統一編號: 24360383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 三普龍光電材料股份有限公司 | 統一編號: 24360383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 三普龍光電材料股份有限公司 | 統一編號: 24360383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三普龍光電材料股份有限公司 | 統一編號: 24360383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 三普龍光電材料股份有限公司 | 統一編號: 24360383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 三普龍光電材料股份有限公司 | 統一編號: 24360383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 三普龍光電材料股份有限公司 | 統一編號: 24360383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三普龍光電材料股份有限公司 | 統一編號: 24360383 |
[ 搜尋所有相關: 何惠卿 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24360383 | 電話號碼: 06-3550505 | 臺南市安南區佃東里台江大道三段22-36號1樓 |
統一編號: 24360383 | 電話號碼: 06-3550505 | 臺南市安南區佃東里台江大道三段22-36號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 何惠卿 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 三普龍光電材料 資料。
[ 搜尋所有 三普龍光電材料 ... ]
根據姓名 何惠卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 何惠卿 ...) | (中華民國)蛋糕阿姨、賈玉玲、Amy、何惠卿、Jessica | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)蛋糕阿姨、賈玉玲、Amy、何惠卿、Jessica | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 26100 | 所代表法人: | 自由雲端股份有限公司 | 統一編號: 42572183 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大師全球建設股份有限公司 | 統一編號: 45881330 @ 董監事資料集 |
(中華民國)蛋糕阿姨、賈玉玲、Amy、何惠卿、Jessica | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)蛋糕阿姨、賈玉玲、Amy、何惠卿、Jessica | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 26100 | 所代表法人: | 自由雲端股份有限公司 | 統一編號: 42572183 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大師全球建設股份有限公司 | 統一編號: 45881330 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 何惠卿 ... ]
名稱 三普龍光電材料 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 三普龍光電材料)
三普龍光電材料股份有限公司 登記地址: 臺南市安南區佃東里台江大道三段22-36號1樓 | 負責人: 楊承璋 | 統編: 24360383 | 核准設立 |
姓名 何惠卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 何惠卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
安妮弟洋行 臺北市士林區小北街7號1樓 | 何惠卿 | 48693895 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030017572) |
以馬內利花苑 臺北市中正區林森南路132號1樓 | 何惠卿 | 78366004 | 撤銷 - 獨資 |
安妮弟洋行 登記地址: 臺北市士林區小北街7號1樓 | 負責人: 何惠卿 | 統編: 48693895 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030017572) |
以馬內利花苑 登記地址: 臺北市中正區林森南路132號1樓 | 負責人: 何惠卿 | 統編: 78366004 | 撤銷 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 基龍交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00259963 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 啟隆煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00260671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 捷豐企業有限公司 | 統一編號: 00260687 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金鴻輪船股份有限公司 | 統一編號: 00261377 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 國隆輪胎實業有限公司 | 統一編號: 00261525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 國泰合記報關股份有限公司 | 統一編號: 00261551 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 基水食品股份有限公司 | 統一編號: 00261601 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1584 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
|