吳淑娟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳淑娟的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是昕宜國際有限公司, 統一編號是24366719.
| 統一編號: 24366719 | 電話號碼: 02-85122282 | 新北市三重區重新路5段646號14樓之5 |
統一編號: 24366719 | 電話號碼: 02-85122282 | 新北市三重區重新路5段646號14樓之5 |
[ 搜尋所有相關: 吳淑娟 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: F-124366719-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24366719 | 新北市三重區重新路5段646號14樓之5 |
食品業者登錄字號: F-124366719-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24366719 | 新北市三重區重新路5段646號14樓之5 |
[ 搜尋所有相關: 吳淑娟 @ 食品業者登錄資料集 ]
| 電話: 02-29952775 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市三重區重新路五段646號14樓之5 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 02-29952775 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市三重區重新路五段646號14樓之5 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 昕宜國際 ... ]
根據姓名 吳淑娟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳淑娟 ...) | (中華民國)吳方閑;(中華民國)羅惠;(中華民國)游靜誼;(中華民國)吳淑娟;(中華民國)劉慧清 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)吳方閑;(中華民國)羅惠;(中華民國)游靜誼;(中華民國)吳淑娟;(中華民國)劉慧清 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 吳淑娟記帳及報稅代理業務人事務所 | 事務所地址: | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 雲林縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第982112號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 事務所名稱: 吳淑娟記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市三民區義明街16號3樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980166號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 追溯代號: 1311605127 | 出貨產品: 吳郭魚 | 聯絡地址: 嘉義縣義竹鄉 @ 臺灣水產品生產追溯資訊 |
| 主要產品: 303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 28326366 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區忠義里中華路2段367巷109號5樓 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)吳方閑;(中華民國)羅惠;(中華民國)游靜誼;(中華民國)吳淑娟;(中華民國)劉慧清 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)吳方閑;(中華民國)羅惠;(中華民國)游靜誼;(中華民國)吳淑娟;(中華民國)劉慧清 | 活動起始日期: 2024/07/03 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 吳淑娟記帳及報稅代理業務人事務所 | 事務所地址: | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 雲林縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第982112號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
事務所名稱: 吳淑娟記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市三民區義明街16號3樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第980166號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
追溯代號: 1311605127 | 出貨產品: 吳郭魚 | 聯絡地址: 嘉義縣義竹鄉 @ 臺灣水產品生產追溯資訊 |
主要產品: 303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 28326366 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區忠義里中華路2段367巷109號5樓 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 吳淑娟 ... ]
名稱 昕宜國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 昕宜國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昕宜國際有限公司 新北市三重區重新路5段646號14樓之5 | 吳淑娟 | 24366719 | 核准設立 |
昕宜國際有限公司 登記地址: 新北市三重區重新路5段646號14樓之5 | 負責人: 吳淑娟 | 統編: 24366719 | 核准設立 |
姓名 吳淑娟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳淑娟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑鈴企業社 宜蘭縣蘇澳鎮港邊里濱海路一段四八一號(限使用第一層) | 吳淑娟 | 98077116 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
順華建材行 臺北市文山區興隆路4段197號 | 吳淑娟 | 04907821 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094118273) |
長威企業行 臺南市新營區民生里三興街275巷60號1樓 | 吳淑娟 | 06580151 | 歇業 - 獨資 |
春秋鳥園 高雄市左營區勝利路134號1樓 | 吳淑娟 | 06916037 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260852300) |
阿宗工業社 彰化縣彰化市南興里中山路一段三九五巷八三號 | 吳 淑 娟 | 08353385 | 歇業 - 獨資 |
宇順商行 彰化縣彰化市南瑤里南成街69巷12號 | 吳淑娟 | 09280185 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060821133) |
盛源記商行 新北市新莊區中華路2段9號7樓(現場僅供辦公室使用) | 吳淑娟 | 09818221 | 歇業 - 獨資 |
莒心飲料店 新北市板橋區莒光路29號1樓 | 吳淑娟 | 09830908 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035238404) |
淑鈴企業社 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮港邊里濱海路一段四八一號(限使用第一層) | 負責人: 吳淑娟 | 統編: 98077116 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
順華建材行 登記地址: 臺北市文山區興隆路4段197號 | 負責人: 吳淑娟 | 統編: 04907821 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094118273) |
長威企業行 登記地址: 臺南市新營區民生里三興街275巷60號1樓 | 負責人: 吳淑娟 | 統編: 06580151 | 歇業 - 獨資 |
春秋鳥園 登記地址: 高雄市左營區勝利路134號1樓 | 負責人: 吳淑娟 | 統編: 06916037 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260852300) |
阿宗工業社 登記地址: 彰化縣彰化市南興里中山路一段三九五巷八三號 | 負責人: 吳 淑 娟 | 統編: 08353385 | 歇業 - 獨資 |
宇順商行 登記地址: 彰化縣彰化市南瑤里南成街69巷12號 | 負責人: 吳淑娟 | 統編: 09280185 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060821133) |
盛源記商行 登記地址: 新北市新莊區中華路2段9號7樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 吳淑娟 | 統編: 09818221 | 歇業 - 獨資 |
莒心飲料店 登記地址: 新北市板橋區莒光路29號1樓 | 負責人: 吳淑娟 | 統編: 09830908 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035238404) |
[ 查詢所有 吳淑娟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18600 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
|