蔡佳麟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡佳麟的職稱是董事, 持有股份數是10000000, 公司名稱是奇鼎建設有限公司, 統一編號是24369808.
無其他 奇鼎建設 資料。
[ 搜尋所有 奇鼎建設 ... ]
根據姓名 蔡佳麟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡佳麟 ...) | (中華民國)客演舞集;(中華民國)蔡佳麟;(中華民國)陳瑋儒;(中華民國)紅如樂團 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| (中華民國)客演舞集;(中華民國)蔡佳麟;(中華民國)陳瑋儒;(中華民國)紅如樂團 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)財團法人嘉義縣新港奉天宮 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)財團法人嘉義縣新港奉天宮 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)財團法人嘉義縣新港奉天宮 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)胡瓜;(中華民國)歐漢聲;(中華民國)賴慧如;(中華民國)余天;(中華民國)黃西田;(中華民國)阿吉仔;(中華民國)邵大倫;(中華民國)蔡昌憲;(中華民國)曾心梅;(中華民國)秀蘭瑪雅;(... | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)胡瓜;(中華民國)歐漢聲;(中華民國)賴慧如;(中華民國)余天;(中華民國)黃西田;(中華民國)阿吉仔;(中華民國)邵大倫;(中華民國)蔡昌憲;(中華民國)曾心梅;(中華民國)秀蘭瑪雅;(... | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)胡瓜;(中華民國)歐漢聲;(中華民國)賴慧如;(中華民國)余天;(中華民國)黃西田;(中華民國)阿吉仔;(中華民國)邵大倫;(中華民國)蔡昌憲;(中華民國)曾心梅;(中華民國)秀蘭瑪雅;(... | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)客演舞集;(中華民國)蔡佳麟;(中華民國)陳瑋儒;(中華民國)紅如樂團 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
(中華民國)客演舞集;(中華民國)蔡佳麟;(中華民國)陳瑋儒;(中華民國)紅如樂團 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)財團法人嘉義縣新港奉天宮 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)財團法人嘉義縣新港奉天宮 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)財團法人嘉義縣新港奉天宮 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)胡瓜;(中華民國)歐漢聲;(中華民國)賴慧如;(中華民國)余天;(中華民國)黃西田;(中華民國)阿吉仔;(中華民國)邵大倫;(中華民國)蔡昌憲;(中華民國)曾心梅;(中華民國)秀蘭瑪雅;(... | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)胡瓜;(中華民國)歐漢聲;(中華民國)賴慧如;(中華民國)余天;(中華民國)黃西田;(中華民國)阿吉仔;(中華民國)邵大倫;(中華民國)蔡昌憲;(中華民國)曾心梅;(中華民國)秀蘭瑪雅;(... | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)胡瓜;(中華民國)歐漢聲;(中華民國)賴慧如;(中華民國)余天;(中華民國)黃西田;(中華民國)阿吉仔;(中華民國)邵大倫;(中華民國)蔡昌憲;(中華民國)曾心梅;(中華民國)秀蘭瑪雅;(... | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 蔡佳麟 ... ]
名稱 奇鼎建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 奇鼎建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
奇鼎建設有限公司 臺中市西區民龍里英才路530號23樓之3 | 蔡佳麟 | 24369808 | 核准設立 |
奇鼎建設有限公司 登記地址: 臺中市西區民龍里英才路530號23樓之3 | 負責人: 蔡佳麟 | 統編: 24369808 | 核准設立 |
姓名 蔡佳麟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 蔡佳麟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳家實業社 臺南市中西區赤嵌里中山路79巷10號1樓 | 蔡佳麟 | 81272157 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070042919) |
佳捷達環保有限公司 桃園市八德區大和里1鄰建國路972巷69號3樓 | 蔡佳麟 | 53054428 | 解散 |
順業行 臺南市中西區公正里中山路82巷19號1樓 | 蔡佳麟 | 20154930 | 核准停業 - 獨資 |
銳乘國際有限公司 臺中市西區英才路530號23樓之3 | 蔡佳麟 | 28014650 | 核准設立 |
銳寶國際有限公司 臺中市西區存中街68號12樓之5 | 蔡佳麟 | 53058711 | 核准設立 |
合達仁生技有限公司 臺中市西區民權路219號2樓 | 蔡佳麟 | 60231005 | 核准設立 |
佳家實業社 登記地址: 臺南市中西區赤嵌里中山路79巷10號1樓 | 負責人: 蔡佳麟 | 統編: 81272157 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070042919) |
佳捷達環保有限公司 登記地址: 桃園市八德區大和里1鄰建國路972巷69號3樓 | 負責人: 蔡佳麟 | 統編: 53054428 | 解散 |
順業行 登記地址: 臺南市中西區公正里中山路82巷19號1樓 | 負責人: 蔡佳麟 | 統編: 20154930 | 核准停業 - 獨資 |
銳乘國際有限公司 登記地址: 臺中市西區英才路530號23樓之3 | 負責人: 蔡佳麟 | 統編: 28014650 | 核准設立 |
銳寶國際有限公司 登記地址: 臺中市西區存中街68號12樓之5 | 負責人: 蔡佳麟 | 統編: 53058711 | 核准設立 |
合達仁生技有限公司 登記地址: 臺中市西區民權路219號2樓 | 負責人: 蔡佳麟 | 統編: 60231005 | 核准設立 |
[ 查詢所有 蔡佳麟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14250 | 所代表法人: | 映騰通運股份有限公司 | 統一編號: 00355403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 信成和有限公司 | 統一編號: 00358605 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 裕昌有限公司 | 統一編號: 00362208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
|