蘇國恭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蘇國恭的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是自由空間股份有限公司, 統一編號是24373649.
根據名稱 自由空間 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 自由空間 ...) | 1 | 開放時間: 開放時間:AM 09:00-PM 5: 00(週六、日) | 現狀: | 歷史沿革: 建築興建史、使用變遷史
北埔公學校日式宿舍位於北埔國民小學,明治三十五(1902)年因「姜義豐」代表人姜振乾捐地並興建教室及辦公室,學校遷移現址,並逐年逐步增建拓展校園,更於嗣後逐步增建磚造教室、木造... @ 文資局歷史建築 |
| (中華民國)劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: GRAVE OF THE FIREFLIES , the musical 800/青年席五折自由入座每場20張 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: GRAVE OF THE FIREFLIES , the musical 800/青年席五折自由入座每場20張 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: GRAVE OF THE FIREFLIES , the musical 800/青年席五折自由入座每場20張 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 電話: +886-6-5760121#3 | 開放時間: 週一~週五09:00~17:00、週六~週日08:00~17:00(全年無休) | 分類: 主題園區 | 742 臺南市大內區二溪里唭子瓦60號 @ 臺南景點 |
| 開放時間: 週一~週五09:00~17:00、週六~週日08:00~17:00(全年無休) | | 電話: 886-6-5760121#3 | 地址: 臺南市742大內區二溪里唭子瓦60號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
1 | 開放時間: 開放時間:AM 09:00-PM 5: 00(週六、日) | 現狀: | 歷史沿革: 建築興建史、使用變遷史
北埔公學校日式宿舍位於北埔國民小學,明治三十五(1902)年因「姜義豐」代表人姜振乾捐地並興建教室及辦公室,學校遷移現址,並逐年逐步增建拓展校園,更於嗣後逐步增建磚造教室、木造... @ 文資局歷史建築 |
(中華民國)劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: GRAVE OF THE FIREFLIES , the musical 800/青年席五折自由入座每場20張 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: GRAVE OF THE FIREFLIES , the musical 800/青年席五折自由入座每場20張 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: GRAVE OF THE FIREFLIES , the musical 800/青年席五折自由入座每場20張 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
電話: +886-6-5760121#3 | 開放時間: 週一~週五09:00~17:00、週六~週日08:00~17:00(全年無休) | 分類: 主題園區 | 742 臺南市大內區二溪里唭子瓦60號 @ 臺南景點 |
開放時間: 週一~週五09:00~17:00、週六~週日08:00~17:00(全年無休) | | 電話: 886-6-5760121#3 | 地址: 臺南市742大內區二溪里唭子瓦60號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(香港)香港劇場空間 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 自由空間 ... ]
根據姓名 蘇國恭 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 蘇國恭 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 群紘國際開發股份有限公司 | 統一編號: 24297523 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 慧群環境科技股份有限公司 | 創迅科技股份有限公司 | 統一編號: 16958576 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 群紘國際開發股份有限公司 | 統一編號: 24297523 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 慧群環境科技股份有限公司 | 創迅科技股份有限公司 | 統一編號: 16958576 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蘇國恭 ... ]
自由空間股份有限公司 | 地址: 台南市東區東寧路西段2號 | 電話: 06-208-5958 |
自由空間 | 地址: 台南市東區東寧路西段2號 | 電話: 06-208-5958 |
自由空間咖啡館 | 地址: 高雄市三民區大昌二路558號 | 電話: 07-397-9959 |
財團法人台北市自由空間教育基金會 | 地址: 台北市大安區建國南路一段237號4樓 | 電話: 02-2704-9638 |
名稱 自由空間 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 自由空間)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
自由空間網絡有限公司 新北市中和區中山路3段120之28號8樓 | 陳儀德 | 42694989 | 核准設立 |
自由空間整合設計有限公司 新北市新莊區中華路1段136巷26號7樓之2 | 魏楷芹 | 53212849 | 核准設立 |
自由空間劇場有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段169號6樓之1 | 鄧耀榮 | 94142903 | 核准設立 |
自由空間家居館 高雄市苓雅區英義街240號六樓之1 | 尹燕玲 | 92156351 | 核准設立 - 獨資 |
自由空間工作坊 臺北市大安區大安路1段83巷4號 | 陳進益 | 26357243 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114113563) |
自由空間青年民宿 新北市瑞芳區中正路77號(2樓) | 楊子寬 | 41379745 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045237744) |
自由空間室內裝修有限公司 臺北市南港區玉成街201巷8弄5號1樓 | 陳裕民 | 53353592 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-03) |
自由空間攝影工坊 金門縣金沙鎮汶沙里忠孝新邨42號 | 陳正中 | 72904569 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080045582) |
自由空間網絡有限公司 登記地址: 新北市中和區中山路3段120之28號8樓 | 負責人: 陳儀德 | 統編: 42694989 | 核准設立 |
自由空間整合設計有限公司 登記地址: 新北市新莊區中華路1段136巷26號7樓之2 | 負責人: 魏楷芹 | 統編: 53212849 | 核准設立 |
自由空間劇場有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段169號6樓之1 | 負責人: 鄧耀榮 | 統編: 94142903 | 核准設立 |
自由空間家居館 登記地址: 高雄市苓雅區英義街240號六樓之1 | 負責人: 尹燕玲 | 統編: 92156351 | 核准設立 - 獨資 |
自由空間工作坊 登記地址: 臺北市大安區大安路1段83巷4號 | 負責人: 陳進益 | 統編: 26357243 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114113563) |
自由空間青年民宿 登記地址: 新北市瑞芳區中正路77號(2樓) | 負責人: 楊子寬 | 統編: 41379745 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045237744) |
自由空間室內裝修有限公司 登記地址: 臺北市南港區玉成街201巷8弄5號1樓 | 負責人: 陳裕民 | 統編: 53353592 | 解散 (核准解散日期: 2021-03-03) |
自由空間攝影工坊 登記地址: 金門縣金沙鎮汶沙里忠孝新邨42號 | 負責人: 陳正中 | 統編: 72904569 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080045582) |
[ 查詢所有 自由空間 ... ]
姓名 蘇國恭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 蘇國恭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
創迅科技股份有限公司 新北市中和區中正路866之9號12樓 | 蘇國恭 | 16958576 | 合併解散 |
創迅科技股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路866之9號12樓 | 負責人: 蘇國恭 | 統編: 16958576 | 合併解散 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
|