李彥緯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李彥緯的職稱是董事, 持有股份數是1600000, 公司名稱是崧煜有限公司, 統一編號是24377820.
| 統一編號: 24377820 | 電話號碼: 05-6620387 | 雲林縣土庫鎮越港里林森路321號1樓 |
統一編號: 24377820 | 電話號碼: 05-6620387 | 雲林縣土庫鎮越港里林森路321號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 李彥緯 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 李彥緯 ...) | 食品業者登錄字號: F-124377820-00001-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 24377820 | 新北市五股區民義路一段289-11號 |
| 食品業者登錄字號: P-124377820-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24377820 | 雲林縣土庫鎮越港里林森路321號1樓 |
食品業者登錄字號: F-124377820-00001-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 24377820 | 新北市五股區民義路一段289-11號 |
食品業者登錄字號: P-124377820-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 24377820 | 雲林縣土庫鎮越港里林森路321號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 李彥緯 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 崧煜 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 崧煜 ...) | 產品中類: | 廠址: 新北市三重區中興北街四二巷四號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市新莊區化成路七三六巷一六號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 293通用機械設備
251金屬手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: | 廠址: 新北市三重區中興北街四二巷四號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市新莊區化成路七三六巷一六號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 293通用機械設備
251金屬手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 崧煜 ... ]
根據姓名 李彥緯 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 李彥緯 ...) | (中華民國)李彥緯、林君晏 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李彥緯、林君晏 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 海頓門控科技股份有限公司 | 統一編號: 42950179 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4260000 | 所代表法人: | 益康泰有限公司 | 統一編號: 83136910 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 聚業發實業有限公司 | 統一編號: 83419635 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 喬德工程有限公司 | 統一編號: 95486685 @ 董監事資料集 |
(中華民國)李彥緯、林君晏 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李彥緯、林君晏 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 海頓門控科技股份有限公司 | 統一編號: 42950179 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4260000 | 所代表法人: | 益康泰有限公司 | 統一編號: 83136910 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 聚業發實業有限公司 | 統一編號: 83419635 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 喬德工程有限公司 | 統一編號: 95486685 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李彥緯 ... ]
名稱 崧煜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 崧煜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
崧煜有限公司 雲林縣土庫鎮越港里林森路321號1樓 | 李彥緯 | 24377820 | 核准設立 |
崧煜鋼構企業社 彰化縣和美鎮山犁里愛華路224號 | 蔡藝珠 | 70864767 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100819913) |
崧煜鋼模實業有限公司 新北市新莊區化成路七三六巷十六號 | | 36254597 | 解散 (文號: 2007-3-22 經授中字 第0963184379號) |
崧煜有限公司 登記地址: 雲林縣土庫鎮越港里林森路321號1樓 | 負責人: 李彥緯 | 統編: 24377820 | 核准設立 |
崧煜鋼構企業社 登記地址: 彰化縣和美鎮山犁里愛華路224號 | 負責人: 蔡藝珠 | 統編: 70864767 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100819913) |
崧煜鋼模實業有限公司 登記地址: 新北市新莊區化成路七三六巷十六號 | 統編: 36254597 | 解散 (文號: 2007-3-22 經授中字 第0963184379號) |
姓名 李彥緯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李彥緯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
緯娜室內裝修 臺中市西屯區逢甲里寶慶街30巷9號6樓之16 | 李彥緯 | 80066605 | 核准設立 - 獨資 |
秉易室內裝修工程行 臺南市北區重興里東豐路451巷3之1號1樓 | 李彥緯 | 06484170 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080004302) |
友彬商行 桃園縣楊梅市楊明里新農街378巷20號3樓 | 李彥緯 | 09960514 | 歇業 - 獨資 |
燕景設計工作室 臺南市中西區南美里民生路1段167號3樓 | 李彥緯 | 81468645 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090043601) |
陸奧工業有限公司 新北市三重區河邊北街100巷18號3樓之1 | 李彥緯 | 82847808 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-09) |
益康泰有限公司 彰化縣員林市南平里新生路506號3樓,506之1號3樓 | 李彥緯 | 83136910 | 核准設立 |
聚業發實業有限公司 臺中市西屯區漢口路二段151號15樓之3 | 李彥緯 | 83419635 | 核准設立 |
緯娜室內裝修 登記地址: 臺中市西屯區逢甲里寶慶街30巷9號6樓之16 | 負責人: 李彥緯 | 統編: 80066605 | 核准設立 - 獨資 |
秉易室內裝修工程行 登記地址: 臺南市北區重興里東豐路451巷3之1號1樓 | 負責人: 李彥緯 | 統編: 06484170 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080004302) |
友彬商行 登記地址: 桃園縣楊梅市楊明里新農街378巷20號3樓 | 負責人: 李彥緯 | 統編: 09960514 | 歇業 - 獨資 |
燕景設計工作室 登記地址: 臺南市中西區南美里民生路1段167號3樓 | 負責人: 李彥緯 | 統編: 81468645 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090043601) |
陸奧工業有限公司 登記地址: 新北市三重區河邊北街100巷18號3樓之1 | 負責人: 李彥緯 | 統編: 82847808 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-09) |
益康泰有限公司 登記地址: 彰化縣員林市南平里新生路506號3樓,506之1號3樓 | 負責人: 李彥緯 | 統編: 83136910 | 核准設立 |
聚業發實業有限公司 登記地址: 臺中市西屯區漢口路二段151號15樓之3 | 負責人: 李彥緯 | 統編: 83419635 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李彥緯 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
|