鍾麗華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鍾麗華的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是方位實業股份有限公司, 統一編號是24387221.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 方位實業股份有限公司 | 統一編號: 24387221 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 方位實業股份有限公司 | 統一編號: 24387221 |
[ 搜尋所有相關: 鍾麗華 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 方位實業 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 方位實業 ...) | 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 桃園市桃園區同安里同安街519號5樓之2 @ 醫療器材商資料集 |
| 電話: 03-4533756 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 桃園市中壢區新生路2段307號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 全方位實業有限公司 | 統一編號: 83059028 @ 董監事資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 桃園市桃園區同安里同安街519號5樓之2 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 03-4533756 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 桃園市中壢區新生路2段307號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 全方位實業有限公司 | 統一編號: 83059028 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 方位實業 ... ]
根據姓名 鍾麗華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鍾麗華 ...) | 主要產品: 087動物飼品 | 統一編號: 53068041 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市湖內區中山路一段150號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 262被動電子元件 | 統一編號: 89770396 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區後寮里龍興路701巷12號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 087動物飼品 | 統一編號: 69741351 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市楊梅區上湖里中山南路800巷106號、106-1號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5353959 0987-255860 | 機構負責人姓名: 鍾麗華 | 機構代碼: A31100011 | 機構種類: A3 | 地址全址: 雲林縣斗六市保庄里15鄰保長路498號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5353959 0987-255860 | 機構負責人姓名: 鍾麗華 | 機構代碼: A31100011 | 機構種類: A3 | 地址全址: 雲林縣斗六市保庄里15鄰保長路498號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5353959 0987-255860 | 機構負責人姓名: 鍾麗華 | 機構代碼: A31100011 | 機構種類: A3 | 地址全址: 雲林縣斗六市保庄里15鄰保長路498號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/03/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 05-5353959 | 機構負責人姓名: 鍾麗華 | 機構代碼: A31100025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 雲林縣古坑鄉崁腳村南昌74號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 05-5353959 0987-255860 | 機構負責人姓名: 鍾麗華 | 機構代碼: A31100011 | 機構種類: A3 | 地址全址: 雲林縣斗六市保庄里保長路498號 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 087動物飼品 | 統一編號: 53068041 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市湖內區中山路一段150號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 262被動電子元件 | 統一編號: 89770396 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區後寮里龍興路701巷12號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 087動物飼品 | 統一編號: 69741351 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市楊梅區上湖里中山南路800巷106號、106-1號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5353959 0987-255860 | 機構負責人姓名: 鍾麗華 | 機構代碼: A31100011 | 機構種類: A3 | 地址全址: 雲林縣斗六市保庄里15鄰保長路498號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5353959 0987-255860 | 機構負責人姓名: 鍾麗華 | 機構代碼: A31100011 | 機構種類: A3 | 地址全址: 雲林縣斗六市保庄里15鄰保長路498號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5353959 0987-255860 | 機構負責人姓名: 鍾麗華 | 機構代碼: A31100011 | 機構種類: A3 | 地址全址: 雲林縣斗六市保庄里15鄰保長路498號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/03/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 05-5353959 | 機構負責人姓名: 鍾麗華 | 機構代碼: A31100025 | 機構種類: A3 | 地址全址: 雲林縣古坑鄉崁腳村南昌74號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 05-5353959 0987-255860 | 機構負責人姓名: 鍾麗華 | 機構代碼: A31100011 | 機構種類: A3 | 地址全址: 雲林縣斗六市保庄里保長路498號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 鍾麗華 ... ]
名稱 方位實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 方位實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
全方位實業有限公司 桃園市中壢區興和里新生路2段307號(1樓) | 李昀晏 | 83059028 | 核准設立 |
全方位實業社 嘉義市西區紅瓦里重慶一街280號二樓 | 湯燡庭 | 47919966 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120171435) |
全方位實業社 臺南市中西區赤嵌里民族路2段185號1樓 | 黃士峰 | 47802136 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110043019) |
方位實業股份有限公司 桃園市桃園區中正路1071號17樓之4 | 楊瑞蘭 | 24387221 | 核准設立 |
入圓全方位實業行 高雄市左營區軍校路622巷17號1樓 | 祝美君 | 25994666 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10861660700) |
全方位實業有限公司 新北市板橋區漢生西路八九巷四弄十號三樓 | | 70629481 | 解散 (文號: 2005-12-9 經授中字 第0943331970號) |
全方位實業社 桃園市桃園區同安里同安街五一九號五樓之二 | 游英義 | 34824926 | 廢止 (101年05月14日 字第 1010119356 號) - 獨資 |
全方位實業社 宜蘭縣蘇澳鎮龍德里育英路51號1樓 | 李東芫 | 49815663 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060900085) |
全方位實業有限公司 登記地址: 桃園市中壢區興和里新生路2段307號(1樓) | 負責人: 李昀晏 | 統編: 83059028 | 核准設立 |
全方位實業社 登記地址: 嘉義市西區紅瓦里重慶一街280號二樓 | 負責人: 湯燡庭 | 統編: 47919966 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120171435) |
全方位實業社 登記地址: 臺南市中西區赤嵌里民族路2段185號1樓 | 負責人: 黃士峰 | 統編: 47802136 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110043019) |
方位實業股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中正路1071號17樓之4 | 負責人: 楊瑞蘭 | 統編: 24387221 | 核准設立 |
入圓全方位實業行 登記地址: 高雄市左營區軍校路622巷17號1樓 | 負責人: 祝美君 | 統編: 25994666 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10861660700) |
全方位實業有限公司 登記地址: 新北市板橋區漢生西路八九巷四弄十號三樓 | 統編: 70629481 | 解散 (文號: 2005-12-9 經授中字 第0943331970號) |
全方位實業社 登記地址: 桃園市桃園區同安里同安街五一九號五樓之二 | 負責人: 游英義 | 統編: 34824926 | 廢止 (101年05月14日 字第 1010119356 號) - 獨資 |
全方位實業社 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮龍德里育英路51號1樓 | 負責人: 李東芫 | 統編: 49815663 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060900085) |
[ 查詢所有 方位實業 ... ]
姓名 鍾麗華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鍾麗華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗華彩券行 高雄市苓雅區文橫二路38號1樓 | 沈鍾麗華 | 38663106 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10261985500) |
台灣三條股份有限公司 新北市新店區寶中路123巷5號3樓 | 鍾麗華 | 04462377 | 核准設立 |
有成五金材料行 屏東縣高樹鄉長榮村南昌路12-13號 | 鍾麗華 | 14483225 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10911068700) |
主恩鐘錶眼鏡名店 臺中市龍井區新東里新興路91-4號 | 鍾麗華 | 19826734 | 核准設立 - 獨資 |
裕昇企業社 桃園縣中壢市後寮里龍安街35巷9號2樓 | 鍾麗華 | 20432097 | 歇業 - 合夥 |
旺盛農機行 屏東縣萬丹鄉新庄村新興路112巷29號I樓 | 唐鍾麗華 | 36676111 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10913983000) |
一品早餐店 基隆市中山區中山二路37號1樓 | 鍾麗華 | 41236156 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080001189) |
海泰企業股份有限公司 桃園市桃園區中正路1071號14樓之1 | 鍾麗華 | 42848703 | 核准設立 |
麗華彩券行 登記地址: 高雄市苓雅區文橫二路38號1樓 | 負責人: 沈鍾麗華 | 統編: 38663106 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10261985500) |
台灣三條股份有限公司 登記地址: 新北市新店區寶中路123巷5號3樓 | 負責人: 鍾麗華 | 統編: 04462377 | 核准設立 |
有成五金材料行 登記地址: 屏東縣高樹鄉長榮村南昌路12-13號 | 負責人: 鍾麗華 | 統編: 14483225 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10911068700) |
主恩鐘錶眼鏡名店 登記地址: 臺中市龍井區新東里新興路91-4號 | 負責人: 鍾麗華 | 統編: 19826734 | 核准設立 - 獨資 |
裕昇企業社 登記地址: 桃園縣中壢市後寮里龍安街35巷9號2樓 | 負責人: 鍾麗華 | 統編: 20432097 | 歇業 - 合夥 |
旺盛農機行 登記地址: 屏東縣萬丹鄉新庄村新興路112巷29號I樓 | 負責人: 唐鍾麗華 | 統編: 36676111 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10913983000) |
一品早餐店 登記地址: 基隆市中山區中山二路37號1樓 | 負責人: 鍾麗華 | 統編: 41236156 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080001189) |
海泰企業股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中正路1071號14樓之1 | 負責人: 鍾麗華 | 統編: 42848703 | 核准設立 |
[ 查詢所有 鍾麗華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
|