黃為寬
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃為寬的職稱是監察人, 持有股份數是373500, 公司名稱是好仕成工程股份有限公司, 統一編號是24397419.
董監事資料集 資料集的 黃為寬 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃為寬 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 373500 | 所代表法人: 喬宸資產開發有限公司 | 好仕成工程股份有限公司 | 統一編號: 24397419 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 373500 | 所代表法人: | 好仕成工程股份有限公司 | 統一編號: 24397419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 298800 | 所代表法人: 金磊投資事業有限公司 | 好仕成工程股份有限公司 | 統一編號: 24397419 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 373500 | 所代表法人: 喬宸資產開發有限公司 | 好仕成工程股份有限公司 | 統一編號: 24397419 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 373500 | 所代表法人: | 好仕成工程股份有限公司 | 統一編號: 24397419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 298800 | 所代表法人: 金磊投資事業有限公司 | 好仕成工程股份有限公司 | 統一編號: 24397419 |
[ 搜尋所有相關: 黃為寬 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 24397419 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 24397419 ...) | 違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 好仕成工程股份有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新竹縣 | 裁處時間: 2023-07-11 | 違反時間: 2023-04-02 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 好仕成工程股份有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新竹縣 | 裁處時間: 2023-03-01 | 違反時間: 2022-12-16 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 好仕成工程股份有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新竹縣 | 裁處時間: 2023-07-11 | 違反時間: 2023-04-02 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 好仕成工程股份有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 新竹縣 | 裁處時間: 2023-03-01 | 違反時間: 2022-12-16 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 24397419 ... ]
無其他 好仕成工程 資料。
[ 搜尋所有 好仕成工程 ... ]
無其他 黃為寬 資料。
[ 搜尋所有 黃為寬 ... ]
名稱 好仕成工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 好仕成工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
好仕成工程股份有限公司 新竹市北區經國路二段56號6樓之3 | 王韋鈞 | 24397419 | 核准設立 |
好仕成工程股份有限公司 登記地址: 新竹市北區經國路二段56號6樓之3 | 負責人: 王韋鈞 | 統編: 24397419 | 核准設立 |
姓名 黃為寬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 黃為寬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
利戎營造有限公司 苗栗縣頭份市中興路655號1樓 | 黃為寬 | 16350657 | 核准設立 |
利戎營造有限公司 登記地址: 苗栗縣頭份市中興路655號1樓 | 負責人: 黃為寬 | 統編: 16350657 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
|