李中任
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李中任的職稱是監察人, 持有股份數是500, 公司名稱是網羅股份有限公司, 統一編號是24441421.
根據名稱 網羅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 網羅 ...) | | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 1 | 開放時間: 需事先電話預約申請。 | 現狀: 大致保存良好,外牆磚縫砂漿風化流失,屋頂有損壞。 | 歷史沿革: 光緒元年(西元1875年),在打狗(高雄)經商的羅厝居民涂心,聽過神父傳道之後,便約親友後壁厝劉江、崙頭黃過枝、新厝劉鎮等人,聘請神父前來羅厝傳教。於是打狗的天主教道明會就派遣吳萬福神父及林水龍傳道師... @ 文資局歷史建築 |
| 聯絡方式: 03-422-5205 | 是否收費: N | 活動地點: 中壢區中大路300號教學研究綜合大樓 (國立中央大學教學研究綜合大樓羅家倫講堂) | 開始日期: 20220814 | 結束日期: 20220814 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: 桃園市政府青年事務局、桃園市政府社會企業中心、國立中央大學 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 級別名稱: 文化景觀 | 所屬主管機關: 臺北市政府 @ 文資局文化景觀 |
| (中華民國)春秋美術會 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)春秋美術會 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林輝堂會長及會員 | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
1 | 開放時間: 需事先電話預約申請。 | 現狀: 大致保存良好,外牆磚縫砂漿風化流失,屋頂有損壞。 | 歷史沿革: 光緒元年(西元1875年),在打狗(高雄)經商的羅厝居民涂心,聽過神父傳道之後,便約親友後壁厝劉江、崙頭黃過枝、新厝劉鎮等人,聘請神父前來羅厝傳教。於是打狗的天主教道明會就派遣吳萬福神父及林水龍傳道師... @ 文資局歷史建築 |
聯絡方式: 03-422-5205 | 是否收費: N | 活動地點: 中壢區中大路300號教學研究綜合大樓 (國立中央大學教學研究綜合大樓羅家倫講堂) | 開始日期: 20220814 | 結束日期: 20220814 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: 桃園市政府青年事務局、桃園市政府社會企業中心、國立中央大學 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
級別名稱: 文化景觀 | 所屬主管機關: 臺北市政府 @ 文資局文化景觀 |
(中華民國)春秋美術會 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)春秋美術會 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林輝堂會長及會員 | 活動起始日期: 2024/04/21 | 活動結束日期: 2024/04/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 網羅 ... ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1386 | 所代表法人: | 串良股份有限公司 | 統一編號: 73645014 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1386 | 所代表法人: | 串良股份有限公司 | 統一編號: 73645014 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李中任 ... ]
網羅天下(三重店) | 地址: 新北市三重區正義北路66號 | 電話: 02-2983-6848 |
網羅天下 | 地址: 新北市蘆洲區長安街73巷2號 | 電話: 02-8283-8016 |
網羅天下 | 地址: 新北市新莊區中港路144號 | 電話: 02-8993-5727 |
網羅高手 | 地址: 台中市西區府後街11號1樓之2 | 電話: 04-2224-2580 |
名稱 網羅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 網羅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
網羅系統整合有限公司 新北市汐止區新台五路1段100號3樓 | 羅國銘 | 53702986 | 核准設立 |
網羅國際股份有限公司 臺北市大安區信義路2段44巷10弄6號 | | 16179059 | 解散 (090年12月19日 府建商字 第090133105號) |
網羅天下網路科技有限公司 新北市中和區連城路三二號 | | 12621010 | 解散 (092年03月24日 經授中字 第0923182432號) |
網羅網生活科技股份有限公司 臺北市大安區信義路4段6號16樓之11 | | 70558676 | 廢止 (文號: 2004-8-27 府建商字 第09303519300號) |
網羅網路股份有限公司 新竹縣芎林鄉上山村上山一五四號一樓 | | 70708632 | 解散 (文號: 2001-5-24 經90中字 第0903222405號) |
網羅科技有限公司 桃園市桃園區民生路八五號 | | 97031747 | 廢止 (文號: 2002-6-14 經授中字 第0913470498號) |
網羅精品生活館 臺南市北區大港里大興街592號1樓 | 王嘉良 | 08961108 | 歇業 - 獨資 |
網羅天下資訊企業社 新北市蘆洲區長安街73巷2號 | 陳銓榮 | 13517401 | 歇業 - 獨資 |
網羅系統整合有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段100號3樓 | 負責人: 羅國銘 | 統編: 53702986 | 核准設立 |
網羅國際股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路2段44巷10弄6號 | 統編: 16179059 | 解散 (090年12月19日 府建商字 第090133105號) |
網羅天下網路科技有限公司 登記地址: 新北市中和區連城路三二號 | 統編: 12621010 | 解散 (092年03月24日 經授中字 第0923182432號) |
網羅網生活科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段6號16樓之11 | 統編: 70558676 | 廢止 (文號: 2004-8-27 府建商字 第09303519300號) |
網羅網路股份有限公司 登記地址: 新竹縣芎林鄉上山村上山一五四號一樓 | 統編: 70708632 | 解散 (文號: 2001-5-24 經90中字 第0903222405號) |
網羅科技有限公司 登記地址: 桃園市桃園區民生路八五號 | 統編: 97031747 | 廢止 (文號: 2002-6-14 經授中字 第0913470498號) |
網羅精品生活館 登記地址: 臺南市北區大港里大興街592號1樓 | 負責人: 王嘉良 | 統編: 08961108 | 歇業 - 獨資 |
網羅天下資訊企業社 登記地址: 新北市蘆洲區長安街73巷2號 | 負責人: 陳銓榮 | 統編: 13517401 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 網羅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
|