謝雅敏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝雅敏的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 所代表法人是李城企業股份有限公司, 公司名稱是福聚股份有限公司, 統一編號是24455542.
董監事資料集 資料集的 謝雅敏 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝雅敏 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 李城企業股份有限公司 | 福聚股份有限公司 | 統一編號: 24455542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 李城企業股份有限公司 | 福聚股份有限公司 | 統一編號: 24455542 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 李城企業股份有限公司 | 福聚股份有限公司 | 統一編號: 24455542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 李城企業股份有限公司 | 福聚股份有限公司 | 統一編號: 24455542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 李城企業股份有限公司 | 福聚股份有限公司 | 統一編號: 24455542 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 李城企業股份有限公司 | 福聚股份有限公司 | 統一編號: 24455542 |
[ 搜尋所有相關: 謝雅敏 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 福聚 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 福聚 ...) | 級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 高雄市政府 | 指定/登錄理由: 本油畫為高雄前輩畫家張啟華先生(1910-1987)作品,張氏生於高雄前鎮,東京日本美術學校畢業,是高雄第一位赴日習藝的美術家,民國43年(1954)起張啟華積極參加數屆全省美展,先後多次獲獎而榮膺「... | 保存現狀: 完整良好 @ 文資局古物 |
| (中華民國)潘孟堯、李振明等人 | 活動起始日期: 2024/01/20 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)潘孟堯、李振明等人 | 活動起始日期: 2024/01/20 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開放時間: | | 電話: 886-2-25505220 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)郵政博物館;(中華民國)中華文物郵學會;(中華民國)國立歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: 週一、清明、端午、中秋、農曆春節和國定假日次日 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)郵政博物館;(中華民國)中華文物郵學會;(中華民國)國立歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: 週一、清明、端午、中秋、農曆春節和國定假日次日 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華郵政公司;(中華民國)中華文物郵學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: 週一、清明、端午、中秋、農曆春節和國定假日次日 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華郵政公司;(中華民國)中華文物郵學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: 週一、清明、端午、中秋、農曆春節和國定假日次日 @ 藝文活動-所有類別 |
級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 高雄市政府 | 指定/登錄理由: 本油畫為高雄前輩畫家張啟華先生(1910-1987)作品,張氏生於高雄前鎮,東京日本美術學校畢業,是高雄第一位赴日習藝的美術家,民國43年(1954)起張啟華積極參加數屆全省美展,先後多次獲獎而榮膺「... | 保存現狀: 完整良好 @ 文資局古物 |
(中華民國)潘孟堯、李振明等人 | 活動起始日期: 2024/01/20 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)潘孟堯、李振明等人 | 活動起始日期: 2024/01/20 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: | | 電話: 886-2-25505220 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)郵政博物館;(中華民國)中華文物郵學會;(中華民國)國立歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: 週一、清明、端午、中秋、農曆春節和國定假日次日 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)郵政博物館;(中華民國)中華文物郵學會;(中華民國)國立歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: 週一、清明、端午、中秋、農曆春節和國定假日次日 @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華郵政公司;(中華民國)中華文物郵學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: 週一、清明、端午、中秋、農曆春節和國定假日次日 @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華郵政公司;(中華民國)中華文物郵學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: 週一、清明、端午、中秋、農曆春節和國定假日次日 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 福聚 ... ]
根據姓名 謝雅敏 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 謝雅敏 ...) | 總機電話: 06-6233293 | 公司代號: 6969 | 住址: 台南市柳營區環園東路一段23號 | 成立日期: 20191030 | 成信實業股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
| 總機電話: 06-6233293 | 公司代號: 6969 | 產業別: 35 | 營利事業統一編號: 85031237 | 住址: 台南市柳營區環園東路一段23號 | 董事長: 陳鵬 | 成立日期: 20191030 | 出表日期: 1130918 @ 上市公司基本資料 |
| 作者: 張哲銘, 黃欣栩, 蔡人傑, 黃育德, 謝雅敏, 周信輝, 盧炳志, 王育民, 蘇彣忠, 汪秀玲, 黃正忠, 郭家妤, 徐英綺, 許國恩, 郭霈宸作 | 出版機構: 永續循環經濟發展協進會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 200 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-96787-0-9 (平裝, 200面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 58300000 | 所代表法人: 李城企業股份有限公司 | 士華投資股份有限公司 | 統一編號: 53520199 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9452000 | 所代表法人: 成信實業股份有限公司 | 成亞資源科技股份有限公司 | 統一編號: 54567559 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1750000 | 所代表法人: | 成信實業股份有限公司 | 統一編號: 85031237 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 成信實業股份有限公司 | 濾成資源股份有限公司 | 統一編號: 90327230 @ 董監事資料集 |
總機電話: 06-6233293 | 公司代號: 6969 | 住址: 台南市柳營區環園東路一段23號 | 成立日期: 20191030 | 成信實業股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
總機電話: 06-6233293 | 公司代號: 6969 | 產業別: 35 | 營利事業統一編號: 85031237 | 住址: 台南市柳營區環園東路一段23號 | 董事長: 陳鵬 | 成立日期: 20191030 | 出表日期: 1130918 @ 上市公司基本資料 |
作者: 張哲銘, 黃欣栩, 蔡人傑, 黃育德, 謝雅敏, 周信輝, 盧炳志, 王育民, 蘇彣忠, 汪秀玲, 黃正忠, 郭家妤, 徐英綺, 許國恩, 郭霈宸作 | 出版機構: 永續循環經濟發展協進會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 200 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-96787-0-9 (平裝, 200面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 58300000 | 所代表法人: 李城企業股份有限公司 | 士華投資股份有限公司 | 統一編號: 53520199 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9452000 | 所代表法人: 成信實業股份有限公司 | 成亞資源科技股份有限公司 | 統一編號: 54567559 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1750000 | 所代表法人: | 成信實業股份有限公司 | 統一編號: 85031237 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 成信實業股份有限公司 | 濾成資源股份有限公司 | 統一編號: 90327230 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 謝雅敏 ... ]
福聚樓餐廳(楠梓店) | 地址: 高雄市楠梓區建楠路227號 | 電話: 07-351-8001 |
福聚園餐廳 | 地址: 台北市敦化南路二段63巷53弄6號 | 電話: 02-2700-4807 |
福聚企業股份有限公司 | 地址: 新北市新店區永安街109巷1號1樓 | 電話: 02-2945-7931 |
智元福聚股份有限公司 | 地址: 新北市汐止區康寧街169巷31號3樓 | 電話: 02-2695-8899 |
亞洲福聚科技股份有限公司 | 地址: 新竹縣竹北市嘉豐十一路一段100號9樓之5 | 電話: 03-657-9018 |
亞洲福聚科技股份有限公司 | 地址: 新竹市東大路二段110號6樓之2 | 電話: 03-535-4718 |
亞洲福聚科技股份有限公司 | 地址: 桃園市龜山區文化五路197號1樓 | 電話: 03-318-7427 |
福聚太陽能股份有限公司 | 地址: 屏東縣屏東市環中路3號 | 電話: 08-755-8077 |
福聚太陽能股份有限公司 | 地址: 屏東縣屏東市頭前溪段1379之4號 | 電話: 08-755-8028 |
福聚紙行 | 地址: 台中市北屯區安順東十街1號 | 電話: 04-2243-9712 |
名稱 福聚 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 福聚)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
福聚股份有限公司 臺北市松山區八德路4段83號7樓 | 宋定邦 | 24455542 | 核准設立 |
馨逸幸福聚點有限公司 臺中市西屯區福康路83號1樓 | 吳念誠 | 90827615 | 核准設立 |
福聚企業社 臺中市西屯區何福里西屯路二段10之8號1樓 | 廖偉志 | 82451164 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1090866795) |
福聚興業有限公司 桃園市蘆竹區中福里合圳北路三段236巷10弄60號 | 游文琦 | 86391370 | 核准設立 |
福聚微調行 臺南市歸仁區媽廟里媽廟一街72巷18號 | 傅信福 | 88972492 | 核准設立 - 獨資 |
福聚物業有限公司 臺中市南屯區三和里公益路二段608號9樓之5 | 張義昌 | 00173961 | 核准設立 |
福聚園小吃店 臺北市大安區敦化南路2段63巷53弄6號1樓 | 葉朗生 | 01801232 | 核准設立 - 獨資 |
智元福聚股份有限公司 新北市汐止區康寧街281號2樓 | 王春美 | 04826270 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-01) |
福聚股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段83號7樓 | 負責人: 宋定邦 | 統編: 24455542 | 核准設立 |
馨逸幸福聚點有限公司 登記地址: 臺中市西屯區福康路83號1樓 | 負責人: 吳念誠 | 統編: 90827615 | 核准設立 |
福聚企業社 登記地址: 臺中市西屯區何福里西屯路二段10之8號1樓 | 負責人: 廖偉志 | 統編: 82451164 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1090866795) |
福聚興業有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區中福里合圳北路三段236巷10弄60號 | 負責人: 游文琦 | 統編: 86391370 | 核准設立 |
福聚微調行 登記地址: 臺南市歸仁區媽廟里媽廟一街72巷18號 | 負責人: 傅信福 | 統編: 88972492 | 核准設立 - 獨資 |
福聚物業有限公司 登記地址: 臺中市南屯區三和里公益路二段608號9樓之5 | 負責人: 張義昌 | 統編: 00173961 | 核准設立 |
福聚園小吃店 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段63巷53弄6號1樓 | 負責人: 葉朗生 | 統編: 01801232 | 核准設立 - 獨資 |
智元福聚股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區康寧街281號2樓 | 負責人: 王春美 | 統編: 04826270 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-01) |
[ 查詢所有 福聚 ... ]
姓名 謝雅敏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 謝雅敏)
成亞資源科技股份有限公司 登記地址: 臺南市柳營區環園東路一段23號 | 負責人: 謝雅敏 | 統編: 54567559 | 核准設立 |
濾成資源股份有限公司 登記地址: 臺南市柳營區大農里環園東路一段23號2樓 | 負責人: 謝雅敏 | 統編: 90327230 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
|