陳根成
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳根成的職稱是監察人, 持有股份數是495760, 公司名稱是佳值化學股份有限公司, 統一編號是24532105.
董監事資料集 資料集的 陳根成 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳根成 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5372377 | 所代表法人: | 佳值化學股份有限公司 | 統一編號: 24532105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2037553 | 所代表法人: | 佳值化學股份有限公司 | 統一編號: 24532105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 608130 | 所代表法人: | 佳值化學股份有限公司 | 統一編號: 24532105 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5372377 | 所代表法人: | 佳值化學股份有限公司 | 統一編號: 24532105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2037553 | 所代表法人: | 佳值化學股份有限公司 | 統一編號: 24532105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 608130 | 所代表法人: | 佳值化學股份有限公司 | 統一編號: 24532105 |
[ 搜尋所有相關: 陳根成 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24532105 | 電話號碼: 02-25711191 | 臺北市中山區松江路168號7樓 |
統一編號: 24532105 | 電話號碼: 02-25711191 | 臺北市中山區松江路168號7樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳根成 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 192塗料、染料及顏料、199未分類其他化學製品 | 統一編號: 24532105 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市觀音區樹林里經建四路2之32號 |
主要產品: 192塗料、染料及顏料、199未分類其他化學製品 | 統一編號: 24532105 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市觀音區樹林里經建四路2之32號 |
[ 搜尋所有相關: 陳根成 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 佳值化學 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 佳值化學 ...) | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 桃園市觀音區工業區段三小段一四一地號 等一筆 | 營利事業統一編號: 69711201 | 管制編號: H53A7542 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 毒化物英文名稱: Methyl isobutyl ketone | 資料類別: 核可 | 許可證狀態: 有效 | 許可/申報量: 0.000000000000 | 申報量度量單位: 公噸 | 釋放量: 0.000000000000000 | 起始日(許可證/申報)西元年yyyy-mm-dd: 2020-09-08 | 截止日(許可證/申報)西元年yyyy-mm-dd: 2024-05-20 | 事業名稱: 佳值化學股份有限公司觀音廠 | 桃園市觀音區樹林里經建四路二之三二號 @ 毒性化學物質許可及申報資料 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 桃園市觀音區工業區段三小段一四一地號 等一筆 | 營利事業統一編號: 69711201 | 管制編號: H53A7542 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
毒化物英文名稱: Methyl isobutyl ketone | 資料類別: 核可 | 許可證狀態: 有效 | 許可/申報量: 0.000000000000 | 申報量度量單位: 公噸 | 釋放量: 0.000000000000000 | 起始日(許可證/申報)西元年yyyy-mm-dd: 2020-09-08 | 截止日(許可證/申報)西元年yyyy-mm-dd: 2024-05-20 | 事業名稱: 佳值化學股份有限公司觀音廠 | 桃園市觀音區樹林里經建四路二之三二號 @ 毒性化學物質許可及申報資料 |
[ 搜尋所有 佳值化學 ... ]
根據姓名 陳根成 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳根成 ...) | (中華民國)江阿本、施一品、陳根成、程蘭鈺 | 活動起始日期: 2024/07/10 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)江阿本、施一品、陳根成、程蘭鈺 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)江阿本、施一品、陳根成、程蘭鈺 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)江阿本、施一品、陳根成、程蘭鈺 | 活動起始日期: 2024/07/10 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)江阿本、施一品、陳根成、程蘭鈺 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)江阿本、施一品、陳根成、程蘭鈺 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 39503 | 所代表法人: | 東鋼工業股份有限公司 | 統一編號: 04764204 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7020000 | 所代表法人: | 佳值貿易有限公司 | 統一編號: 14003422 @ 董監事資料集 |
(中華民國)江阿本、施一品、陳根成、程蘭鈺 | 活動起始日期: 2024/07/10 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)江阿本、施一品、陳根成、程蘭鈺 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)江阿本、施一品、陳根成、程蘭鈺 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)江阿本、施一品、陳根成、程蘭鈺 | 活動起始日期: 2024/07/10 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)江阿本、施一品、陳根成、程蘭鈺 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)江阿本、施一品、陳根成、程蘭鈺 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 39503 | 所代表法人: | 東鋼工業股份有限公司 | 統一編號: 04764204 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7020000 | 所代表法人: | 佳值貿易有限公司 | 統一編號: 14003422 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳根成 ... ]
名稱 佳值化學 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 佳值化學)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳值化學股份有限公司 臺北市中山區松江路168號7樓 | 陳力彰 | 24532105 | 核准設立 |
佳值化學股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路168號7樓 | 負責人: 陳力彰 | 統編: 24532105 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|