黃苡菱
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃苡菱的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是凱恩喜健康生技股份有限公司, 統一編號是24534292.
無其他 凱恩喜健康生技 資料。
[ 搜尋所有 凱恩喜健康生技 ... ]
根據姓名 黃苡菱 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃苡菱 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0916-882-252 | 機構負責人姓名: 黃苡菱 | 機構代碼: B60100005 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市士林區文林路714巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0916-882-252 | 機構負責人姓名: 黃苡菱 | 機構代碼: B60100005 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市士林區文林路714巷7號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0916-882-252 | 機構負責人姓名: 黃苡菱 | 機構代碼: B60100005 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市士林區文林路714巷7號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0916-882-252 | 機構負責人姓名: 黃苡菱 | 機構代碼: B60100005 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市士林區文林路714巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0916-882-252 | 機構負責人姓名: 黃苡菱 | 機構代碼: B60100005 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市士林區文林路714巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190401 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0916-882-252 | 機構負責人姓名: 黃苡菱 | 機構代碼: B60100005 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市士林區文林路714巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190401 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0916-882-252 | 機構負責人姓名: 黃苡菱 | 機構代碼: B60100005 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市士林區文林路714巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 營養優選有限公司 | 統一編號: 50906563 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0916-882-252 | 機構負責人姓名: 黃苡菱 | 機構代碼: B60100005 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市士林區文林路714巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0916-882-252 | 機構負責人姓名: 黃苡菱 | 機構代碼: B60100005 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市士林區文林路714巷7號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0916-882-252 | 機構負責人姓名: 黃苡菱 | 機構代碼: B60100005 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市士林區文林路714巷7號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0916-882-252 | 機構負責人姓名: 黃苡菱 | 機構代碼: B60100005 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市士林區文林路714巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/04/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0916-882-252 | 機構負責人姓名: 黃苡菱 | 機構代碼: B60100005 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市士林區文林路714巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190401 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0916-882-252 | 機構負責人姓名: 黃苡菱 | 機構代碼: B60100005 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市士林區文林路714巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190401 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 0916-882-252 | 機構負責人姓名: 黃苡菱 | 機構代碼: B60100005 | 機構種類: B6 | 地址全址: 臺北市士林區文林路714巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 營養優選有限公司 | 統一編號: 50906563 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃苡菱 ... ]
名稱 凱恩喜健康生技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 凱恩喜健康生技)
凱恩喜健康生技股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段66號28樓 | 負責人: 林秋霞 | 統編: 24534292 | 核准設立 |
姓名 黃苡菱 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 黃苡菱)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
營養優選有限公司 臺北市士林區文林路714巷7號1樓 | 黃苡菱 | 50906563 | 核准設立 |
營養優選有限公司 登記地址: 臺北市士林區文林路714巷7號1樓 | 負責人: 黃苡菱 | 統編: 50906563 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
|