童富
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名童富的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是立亭股份有限公司, 統一編號是24537663.
統一編號 | 24537663 |
公司名稱 | 立亭股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 童富 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號24537663 |
公司名稱立亭股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名童富 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
姓名童富的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是立亭股份有限公司, 統一編號是24537663.
統一編號 | 24537663 |
公司名稱 | 立亭股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 童富 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
同步更新日期 | 2024-09-05 |
統一編號24537663 |
公司名稱立亭股份有限公司 |
職稱監察人 |
姓名童富 |
所代表法人(空) |
持有股份數0 |
同步更新日期2024-09-05 |
無其他 24537663 資料。
[ 搜尋所有 24537663 ... ]
感恩亭 | 開放時間: 全天 | | 電話: 886-836-77267 | 地址: 連江縣東引鄉感恩亭 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
感恩亭 | 開放時間: 全天 | | 電話: 886-836-77267 | 地址: 連江縣東引鄉感恩亭 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
張立亭 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 薇亭投資股份有限公司 | 統一編號: 70466183 @ 董監事資料集 |
光隆實業股份有限公司 | 總機電話: 02-27092550 | 公司代號: 8916 | 產業別: 20 | 營利事業統一編號: 33111800 | 住址: 台北市敦化南路二段105號16樓 | 董事長: 詹賀博 | 成立日期: 19660217 | 出表日期: 1130919 @ 上櫃公司基本資料 |
純素天堂: 我直直的.傻傻的.VEGAN之旅 | 作者: 徐立亭圖.文 | 出版機構: 正好文化 | 版次: | 預訂出版日: 109/04 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-97155-5-3 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
萬達寵物事業股份有限公司_林森分公司 | 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2026/12/24 上午 12:00:00 | 臺北市中山區林森北路512號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
立亭婦嬰用品店 | 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市新莊區新泰路29號 @ 醫療器材商資料集 |
徐立亭 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5851916 | 所代表法人: 光隆實業股份有限公司 | 萬鈺股份有限公司 | 統一編號: 53720653 @ 董監事資料集 |
感恩亭開放時間: 全天 | | 電話: 886-836-77267 | 地址: 連江縣東引鄉感恩亭 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
感恩亭開放時間: 全天 | | 電話: 886-836-77267 | 地址: 連江縣東引鄉感恩亭 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
張立亭職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 薇亭投資股份有限公司 | 統一編號: 70466183 @ 董監事資料集 |
光隆實業股份有限公司總機電話: 02-27092550 | 公司代號: 8916 | 產業別: 20 | 營利事業統一編號: 33111800 | 住址: 台北市敦化南路二段105號16樓 | 董事長: 詹賀博 | 成立日期: 19660217 | 出表日期: 1130919 @ 上櫃公司基本資料 |
純素天堂: 我直直的.傻傻的.VEGAN之旅作者: 徐立亭圖.文 | 出版機構: 正好文化 | 版次: | 預訂出版日: 109/04 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-97155-5-3 (EPUB) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
萬達寵物事業股份有限公司_林森分公司特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2026/12/24 上午 12:00:00 | 臺北市中山區林森北路512號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
立亭婦嬰用品店電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 新北市新莊區新泰路29號 @ 醫療器材商資料集 |
徐立亭職稱: 董事 | 持有股份數: 5851916 | 所代表法人: 光隆實業股份有限公司 | 萬鈺股份有限公司 | 統一編號: 53720653 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 立亭 ... ]
精武圖書館 - 3月書展 | (中華民國)臺中市立圖書館精武圖書館、台中市身心障礙藝術發展協會 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
精武圖書館 - 3月書展 | (中華民國)臺中市立圖書館精武圖書館、台中市身心障礙藝術發展協會 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
童富美 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2024 | 所代表法人: | 欣晃科技股份有限公司 | 統一編號: 22214370 @ 董監事資料集 |
童富 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 唯昊股份有限公司 | 統一編號: 24537729 @ 董監事資料集 |
童富 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 894616 | 所代表法人: | 尊品企業股份有限公司 | 統一編號: 24863575 @ 董監事資料集 |
游松林 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 童富開發實業有限公司 | 統一編號: 50968552 @ 董監事資料集 |
陳童富美 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 吉恒昌有限公司 | 統一編號: 53453065 @ 董監事資料集 |
童富源 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 學律國際事業股份有限公司 | 統一編號: 54175815 @ 董監事資料集 |
精武圖書館 - 3月書展(中華民國)臺中市立圖書館精武圖書館、台中市身心障礙藝術發展協會 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
精武圖書館 - 3月書展(中華民國)臺中市立圖書館精武圖書館、台中市身心障礙藝術發展協會 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
童富美職稱: 董事 | 持有股份數: 2024 | 所代表法人: | 欣晃科技股份有限公司 | 統一編號: 22214370 @ 董監事資料集 |
童富職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 唯昊股份有限公司 | 統一編號: 24537729 @ 董監事資料集 |
童富職稱: 董事長 | 持有股份數: 894616 | 所代表法人: | 尊品企業股份有限公司 | 統一編號: 24863575 @ 董監事資料集 |
游松林職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 童富開發實業有限公司 | 統一編號: 50968552 @ 董監事資料集 |
陳童富美職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 吉恒昌有限公司 | 統一編號: 53453065 @ 董監事資料集 |
童富源職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 學律國際事業股份有限公司 | 統一編號: 54175815 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 童富 ... ]
立亭寢飾生活館 | 地址: 台南市北區育德路73號 | 電話: 06-282-1956 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
立亭工作室 臺北市松山區民權東路3段106巷3弄36號1樓 | 黃雪娥 | 38562677 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030016621) |
立亭服飾店 新竹市香山區頂埔里中華路四段一七O號一樓 | 江俐亭 | 08728428 | 歇業 - 獨資 |
立亭婦嬰用品店 新北市新莊區新泰路29號 | 王智立 | 99457613 | 歇業 - 獨資 |
立亭企業有限公司 臺北市資料空白 | 07726942 | 撤銷 (077年12月10日 建一字 第號) | |
立亭企業有限公司 高雄市前鎮區建隆里中華五路718巷27號 | 16113971 | 解散 (091年12月31日 建二公字 第10947600號) | |
韓立亭小吃店 臺北市內湖區成功路3段174巷18號1樓 | 劉秀燕 | 17754431 | 歇業 - 獨資 |
立亭股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段299號11樓 | 卞模良 | 24537663 | 解散 (核准解散日期: 2016-01-13) |
立亭工作室 登記地址: 臺北市松山區民權東路3段106巷3弄36號1樓 | 負責人: 黃雪娥 | 統編: 38562677 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030016621) |
立亭服飾店 登記地址: 新竹市香山區頂埔里中華路四段一七O號一樓 | 負責人: 江俐亭 | 統編: 08728428 | 歇業 - 獨資 |
立亭婦嬰用品店 登記地址: 新北市新莊區新泰路29號 | 負責人: 王智立 | 統編: 99457613 | 歇業 - 獨資 |
立亭企業有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 07726942 | 撤銷 (077年12月10日 建一字 第號) |
立亭企業有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區建隆里中華五路718巷27號 | 統編: 16113971 | 解散 (091年12月31日 建二公字 第10947600號) |
韓立亭小吃店 登記地址: 臺北市內湖區成功路3段174巷18號1樓 | 負責人: 劉秀燕 | 統編: 17754431 | 歇業 - 獨資 |
立亭股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段299號11樓 | 負責人: 卞模良 | 統編: 24537663 | 解散 (核准解散日期: 2016-01-13) |
[ 查詢所有 立亭 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|---|---|---|
童盛行 桃園縣中壢市普強里國泰街6號1樓 | 童富 | 13772599 | 歇業 - 獨資 |
富生行 桃園市中壢區普仁里國泰街6號一樓 | 童富 | 36477078 | 歇業 - 獨資 |
富丞建設有限公司 臺中市豐原區永康路263號1樓 | 童富祿 | 53606077 | 解散 (核准解散日期: 2017-08-30) |
興富丞建設有限公司 臺中市豐原區永康路263號2樓 | 童富祿 | 54587416 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-05) |
任迪企業社 桃園縣中壢市普強里國泰街6號1樓 | 童富 | 13767316 | 歇業 - 獨資 |
禾家商行 臺中市梧棲區頂寮里大仁路二段291巷39號1樓 | 童富昌 | 18281045 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090871179) |
尊品企業股份有限公司 桃園市中壢區普強里國泰街6號1樓 | 童富 | 24863575 | 核准設立 |
霖仁商號 新北市瑞芳區基山路116號(九份市場攤位10號) | 陳童富美 | 39222402 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118169683) |
童盛行 登記地址: 桃園縣中壢市普強里國泰街6號1樓 | 負責人: 童富 | 統編: 13772599 | 歇業 - 獨資 |
富生行 登記地址: 桃園市中壢區普仁里國泰街6號一樓 | 負責人: 童富 | 統編: 36477078 | 歇業 - 獨資 |
富丞建設有限公司 登記地址: 臺中市豐原區永康路263號1樓 | 負責人: 童富祿 | 統編: 53606077 | 解散 (核准解散日期: 2017-08-30) |
興富丞建設有限公司 登記地址: 臺中市豐原區永康路263號2樓 | 負責人: 童富祿 | 統編: 54587416 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-05) |
任迪企業社 登記地址: 桃園縣中壢市普強里國泰街6號1樓 | 負責人: 童富 | 統編: 13767316 | 歇業 - 獨資 |
禾家商行 登記地址: 臺中市梧棲區頂寮里大仁路二段291巷39號1樓 | 負責人: 童富昌 | 統編: 18281045 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090871179) |
尊品企業股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區普強里國泰街6號1樓 | 負責人: 童富 | 統編: 24863575 | 核准設立 |
霖仁商號 登記地址: 新北市瑞芳區基山路116號(九份市場攤位10號) | 負責人: 陳童富美 | 統編: 39222402 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118169683) |
[ 查詢所有 童富 ... ]
徐昶豪 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
曹中立 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
鍾孟仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
蔡巍錦 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
李禎琨 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
莊育俊 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
陳良通 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
張學全 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
張學勝 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
葉建和 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
連日德 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
張瑞鵬 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
張學文 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
張學崇 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
陳信用 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
徐昶豪職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
曹中立職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
鍾孟仁職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
蔡巍錦職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
李禎琨職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
莊育俊職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
陳良通職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
張學全職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
張學勝職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
葉建和職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
連日德職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
張瑞鵬職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
張學文職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
張學崇職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
陳信用職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |